变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
其他事项备案 | 股东名称:深圳市欧迪佳科技有限公司、出资额:50、出资比例:50;股东名称:深圳市名嘉贸易有限公司、出资额:50、出资比例:50; | 股东名称:蒋继国、出资额:100、出资比例:100; | 2016-11-21 |
市场主体类型变更 | 1100 | 1151 | 2016-11-21 |
企业类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-11-21 |
股权 | 深圳市欧迪佳科技有限公司 50(万元) 50% [新增]
深圳市名嘉贸易有限公司 50(万元) 50% [新增] | 蒋继国 100(万元) 100% [退出] | 2016-11-21 |
股权 | 深圳市欧迪佳科技有限公司 50(万元) 50% 深圳市名嘉贸易有限公司 50(万元) 50% | 蒋继国 100(万元) 100% | 2016-11-21 |
董事成员 | 唐喜(总经理) 刘桂娇(监事) 唐喜(执行(常务)董事) | 蒋继国(执行(常务)董事) 蒋继国(总经理) 刘桂娇(监事) | 2016-11-16 |
法定代表人(负责人) | 唐喜 | 蒋继国 | 2016-11-16 |
高管人员 | 唐喜(总经理) 刘桂娇(监事) 唐喜(执行(常务)董事) | 蒋继国(执行(常务)董事) 蒋继国(总经理) 刘桂娇(监事) | 2016-11-16 |
成员 | 刘桂娇(监事),唐喜(执行董事),唐喜(总经理) | 蒋继国(总经理),蒋继国(执行董事),刘桂娇(监事) | 2016-11-16 |
成员 | 唐喜 | 蒋继国 | 2016-11-16 |
负责人变更 | 监事:刘桂娇;
法定代表人:唐喜;
董事长:唐喜;
总经理:唐喜; | 法定代表人:蒋继国;
董事长:蒋继国;
总经理:蒋继国;
监事:刘桂娇; | 2016-11-16 |
高级管理人员备案 | 监事:刘桂娇
执行董事:唐喜 [新增]
总经理:唐喜 [新增] | 执行董事:蒋继国 [退出]
监事:刘桂娇
总经理:蒋继国 [退出] | 2016-11-16 |
高管人员 | 唐喜(总经理) [新增] | 蒋继国(总经理) [退出] | 2016-11-16 |
董事长或执行董事成员 | 唐喜(执行董事) [新增] | 蒋继国(执行董事) [退出] | 2016-11-16 |
高管人员 | 唐喜(总经理) [新增]
刘桂娇(监事)
唐喜(执行(常务)董事) [新增] | 蒋继国(执行(常务)董事) [退出]
蒋继国(总经理) [退出]
刘桂娇(监事) | 2016-11-16 |
董事成员 | 唐喜(总经理) [新增]
刘桂娇(监事)
唐喜(执行(常务)董事) [新增] | 蒋继国(执行(常务)董事) [退出]
蒋继国(总经理) [退出]
刘桂娇(监事) | 2016-11-16 |
经营范围 | 太阳能电池片、硅片及太阳能周边设备的销售,金属材料、机械设备、电子产品、机电设备的销售;节能、环保新型材料的技术开发和销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)^ | 金属材料、机械设备、电子产品、通信设备、仪器仪表、化工产品(不含易燃、易爆化学危险品)、工艺美术品、木质品、汽车零配件、建筑材料、装饰材料、消防器材、装饰灯具、机电设备的销售;生物技术的研发;节能、环保新型材料的技术开发和销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)^ | 2016-07-22 |
股权 | 蒋继国(总经理), [新增]
蒋继国(执行董事), [新增]
刘桂娇(监事) [新增] | 陈泽鹏(董事长), [退出]
姜李(监事), [退出]
陈耿武(董事), [退出]
陈俊宏(监事), [退出]
祝月娥(董事), [退出]
汪青松(总经理), [退出]
张小平(监事), [退出]
苏创伟(监事) [退出] | 2015-12-31 |
股权 | 蒋继国 [新增] | 陈泽鹏 [退出] | 2015-12-31 |
高级管理人员备案 | 监事:刘桂娇 [新增]
总经理:蒋继国 [新增]
执行董事:蒋继国 [新增] | 董事:祝月娥 [退出]
监事:张小平 [退出]
总经理:汪青松 [退出]
监事:陈俊宏 [退出]
监事:苏创伟 [退出]
董事:陈耿武 [退出]
监事:姜李 [退出]
董事长:陈泽鹏 [退出] | 2015-12-31 |
其他事项备案 | 股东名称:蒋继国、出资额:100、出资比例:100; | 股东名称:陈俊宏、出资额:50、出资比例:50;股东名称:陈耿武、出资额:50、出资比例:50; | 2015-12-31 |
负责人变更 | 股东:蒋继国;
总经理:蒋继国;
监事:刘桂娇;
法定代表人:蒋继国;
董事长:蒋继国; | 法定代表人:陈泽鹏;
董事长:陈泽鹏;
监事:苏创伟;
监事:陈俊宏;
其他董事:陈耿武;
监事:姜李;
股东:陈耿武;
其他董事:祝月娥;
监事:张小平;
总经理:汪青松;
股东:陈俊宏; | 2015-12-31 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2015-12-31 |
董事长或执行董事成员 | 蒋继国(执行董事) [新增] | 陈泽鹏(董事长) [退出] | 2015-12-31 |
高管人员 | 蒋继国(总经理) [新增] | 汪青松(总经理) [退出] | 2015-12-31 |
监事信息 | 刘桂娇(监事) [新增] | 陈俊宏(监事) [退出]
张小平(监事) [退出]
姜李(监事) [退出]
苏创伟(监事) [退出] | 2015-12-31 |
监事成员 | 蒋继国(执行(常务)董事) [新增]
蒋继国(总经理) [新增]
刘桂娇(监事) [新增] | 张小平(监事) [退出]
苏创伟(监事) [退出]
陈泽鹏(董事长) [退出]
祝月娥(董事) [退出]
陈俊宏(监事) [退出]
陈耿武(董事) [退出]
姜李(监事) [退出]
汪青松(总经理) [退出] | 2015-12-31 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2015-12-31 |
董事成员 | 蒋继国(执行(常务)董事) [新增]
蒋继国(总经理) [新增]
刘桂娇(监事) [新增] | 张小平(监事) [退出]
苏创伟(监事) [退出]
陈泽鹏(董事长) [退出]
祝月娥(董事) [退出]
陈俊宏(监事) [退出]
陈耿武(董事) [退出]
姜李(监事) [退出]
汪青松(总经理) [退出] | 2015-12-31 |
股权 | 蒋继国 100(万元) 100% [新增] | 陈俊宏 50(万元) 50% [退出]
陈耿武 50(万元) 50% [退出] | 2015-12-31 |
股权 | 蒋继国 100(万元) 100% | 陈俊宏 50(万元) 50% 陈耿武 50(万元) 50% | 2015-12-31 |
董事成员 | 蒋继国(执行(常务)董事) 蒋继国(总经理) 刘桂娇(监事) | 张小平(监事) 苏创伟(监事) 陈泽鹏(董事长) 祝月娥(董事) 陈俊宏(监事) 陈耿武(董事) 姜李(监事) 汪青松(总经理) | 2015-12-31 |
法定代表人(负责人) | 蒋继国 | 陈泽鹏 | 2015-12-31 |
监事成员 | 蒋继国(执行(常务)董事) 蒋继国(总经理) 刘桂娇(监事) | 张小平(监事) 苏创伟(监事) 陈泽鹏(董事长) 祝月娥(董事) 陈俊宏(监事) 陈耿武(董事) 姜李(监事) 汪青松(总经理) | 2015-12-31 |
高管人员 | 蒋继国(执行(常务)董事) 蒋继国(总经理) 刘桂娇(监事) | 张小平(监事) 苏创伟(监事) 陈泽鹏(董事长) 祝月娥(董事) 陈俊宏(监事) 陈耿武(董事) 姜李(监事) 汪青松(总经理) | 2015-12-31 |
高管人员 | 蒋继国(执行(常务)董事) [新增]
蒋继国(总经理) [新增]
刘桂娇(监事) [新增] | 张小平(监事) [退出]
苏创伟(监事) [退出]
陈泽鹏(董事长) [退出]
祝月娥(董事) [退出]
陈俊宏(监事) [退出]
陈耿武(董事) [退出]
姜李(监事) [退出]
汪青松(总经理) [退出] | 2015-12-31 |
一照一码升级 | | | 2015-08-06 |
其他事项备案 | *****C | - | 2015-08-06 |
一照一码升级 | - | - | 2015-08-06 |
住所 | 深圳市龙华新区龙华街道中裕冠产业园A4栋二楼206 | 深圳市龙华新区民治街道梅观高速公路东侧星河丹堤花园C区22栋02号房 | 2015-08-06 |
经营范围 | 金属材料、机械设备、电子产品、通信设备、仪器仪表、化工产品(不含易燃、易爆化学危险品)、工艺美术品、木质品、汽车零配件、建筑材料、装饰材料、消防器材、装饰灯具、机电设备的销售;生物技术的研发;节能、环保新型材料的技术开发和销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易、货物及技术进出口。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)^ | 在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营; 建筑工程的设计、施工;金属材料、机械设备、电子产品、通信设备、仪器仪表、化工产品(不含易燃、易爆化学危险品)、工艺美术品、木质品、汽车零配件、建筑材料、装饰材料、消防器材、装饰灯具、机电设备的购销;生物技术的研发;生物制品和保健用品的购销;节能、环保新型材料的技术开发和购销;国内贸易、货物及技术进出口(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外)。^ | 2015-08-06 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-06-14 |
其他事项备案 | - | - | 2013-06-14 |
指定联系人 | 陈泽鹏(董事长),
姜李(监事),
陈耿武(董事),
陈俊宏(监事),
祝月娥(董事),
汪青松(总经理),
张小平(监事),
苏创伟(监事) | 汪青松(董事长),
祝月娥(董事),
陈耿武(董事),
张小平(监事),
汪青松(总经理),
陈俊宏(监事),
苏创伟(监事),
姜李(监事) | 2013-06-14 |
负责人变更 | - | - | 2013-06-14 |
指定联系人 | 陈泽鹏 | - | 2013-06-14 |
地址变更 | 深圳市龙华新区民治街道梅观高速公路东侧星河丹堤花园C区22栋02号房 | 深圳市罗湖区人民北路越港商业中心1002 | 2013-06-14 |
董事长或执行董事成员 | 陈泽鹏(董事长) [新增] | 汪青松(董事长) [退出] | 2013-06-14 |