变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
指定联系人 | 冯思敏(执行董事),
冯思敏(总经理),
黄灏莹(监事) | 张军(监事),
封群(总经理),
封群(执行董事) | 2019-09-24 |
指定联系人 | 深圳市艾塔科技发展有限公司 2000(万元)100% | 平安财智投资管理有限公司 2000(万元)100% | 2019-09-24 |
指定联系人 | 冯思敏 | - | 2019-09-24 |
成员 | 冯思敏(执行董事),冯思敏(总经理),黄灏莹(监事) | 张军(监事),封群(总经理),封群(执行董事) | 2019-09-24 |
投资人 | 深圳市艾塔科技发展有限公司 2000(万元)100% | 平安财智投资管理有限公司 2000(万元)100% | 2019-09-24 |
负责人 | 冯思敏 | 封群 | 2019-09-24 |
章程备案 | 2019-09-20 | 2018-11-23 | 2019-09-24 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-09-24 |
投资人变更 | - | - | 2019-09-24 |
负责人变更 | - | - | 2019-09-24 |
其他事项备案 | - | - | 2019-09-24 |
清算组备案 | - | 邹冬恬,
平安财智投资管理有限公司 | 2019-09-06 |
其他事项备案 | - | - | 2019-09-06 |
清算组备案 | 平安财智投资管理有限公司,
邹冬恬 | - | 2019-03-18 |
其他事项备案 | - | - | 2019-03-18 |
成员 | 张军(监事) | 赵亮(监事),余松(监事),饶煜宇(监事) | 2018-12-18 |
高级管理人员备案 | 监事:张军 [新增] | 监事:余松 [退出]
监事:赵亮 [退出]
监事:饶煜宇 [退出] | 2018-12-18 |
章程备案 | 2018-11-23 | 2017-02-23 | 2018-12-18 |
地址变更 | 深圳市福田区福田街道福安社区益田路5033号平安金融中心61楼 | 深圳市福田区金田路4036号荣超大厦17层 | 2018-12-18 |
成员 | 封群(执行董事) | 王红波(董事),李忠智(董事),李岩(董事),封群(董事长),刘秋明(董事) | 2017-02-24 |
高级管理人员备案 | 执行董事:封群 | 董事:王红波 [退出]
董事:李忠智 [退出]
董事:李岩 [退出]
董事长:封群
董事:刘秋明 [退出] | 2017-02-24 |
其他董事信息 | - | 王红波(董事)
刘秋明(董事)
李岩(董事)
李忠智(董事) | 2017-02-24 |
董事长或执行董事成员 | 封群(执行董事) | 封群(董事长) | 2017-02-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-02-23 | 1900-01-01 | 2017-02-24 |
章程 | - | - | 2017-02-24 |
董事成员 | 余松(监事)
赵亮(监事)
封群(总经理)
饶煜宇(监事)
封群(执行(常务)董事) | 刘秋明(董事) [退出]
李岩(董事) [退出]
封群(董事长)
余松(监事)
封群(总经理)
王红波(董事) [退出]
赵亮(监事)
李忠智(董事) [退出]
饶煜宇(监事) | 2017-02-24 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-02-24 |
董事成员 | 余松(监事) 赵亮(监事) 封群(总经理) 饶煜宇(监事) 封群(执行(常务)董事) | 刘秋明(董事) 李岩(董事) 封群(董事长) 余松(监事) 封群(总经理) 王红波(董事) 赵亮(监事) 李忠智(董事) 饶煜宇(监事) | 2017-02-24 |
章程 | | | 2017-02-24 |
一照一码升级 | | | 2017-02-09 |
董事成员 | 刘秋明(董事) 李岩(董事) 封群(董事长) 余松(监事) 封群(总经理) 王红波(董事) 赵亮(监事) 李忠智(董事) 饶煜宇(监事) | 赵亮(监事) 余松(监事) 李忠智(董事) 王红波(董事) 刘秋明(董事) 李鹏程(总经理) 谢永林(董事长) 饶煜宇(监事) 李岩(董事) | 2017-02-09 |
高管人员 | 刘秋明(董事) 李岩(董事) 封群(董事长) 余松(监事) 封群(总经理) 王红波(董事) 赵亮(监事) 李忠智(董事) 饶煜宇(监事) | 赵亮(监事) 余松(监事) 李忠智(董事) 王红波(董事) 刘秋明(董事) 李鹏程(总经理) 谢永林(董事长) 饶煜宇(监事) 李岩(董事) | 2017-02-09 |
成员 | 封群 | 谢永林 | 2017-02-09 |
统一社会信用代码 | *****N | - | 2017-02-09 |
成员 | 封群(总经理),封群(董事长) | 李鹏程(总经理),谢永林(董事长) | 2017-02-09 |
负责人 | 封群 | 谢永林 | 2017-02-09 |
负责人变更 | 法定代表人:封群;
董事长:封群;
总经理:封群; | 总经理:李鹏程;
法定代表人:谢永林;
董事长:谢永林; | 2017-02-09 |
高级管理人员备案 | 总经理:封群 [新增]
董事长:封群 [新增] | 总经理:李鹏程 [退出]
董事长:谢永林 [退出] | 2017-02-09 |
其他事项备案 | *****N | - | 2017-02-09 |
总经理 | 封群(总经理) [新增] | 李鹏程(总经理) [退出] | 2017-02-09 |
董事长或执行董事成员 | 封群(董事长) [新增] | 谢永林(董事长) [退出] | 2017-02-09 |
高管人员 | 刘秋明(董事)
李岩(董事)
封群(董事长) [新增]
余松(监事)
封群(总经理) [新增]
王红波(董事)
赵亮(监事)
李忠智(董事)
饶煜宇(监事) | 赵亮(监事)
余松(监事)
李忠智(董事)
王红波(董事)
刘秋明(董事)
李鹏程(总经理) [退出]
谢永林(董事长) [退出]
饶煜宇(监事)
李岩(董事) | 2017-02-09 |
董事成员 | 刘秋明(董事)
李岩(董事)
封群(董事长) [新增]
余松(监事)
封群(总经理) [新增]
王红波(董事)
赵亮(监事)
李忠智(董事)
饶煜宇(监事) | 赵亮(监事)
余松(监事)
李忠智(董事)
王红波(董事)
刘秋明(董事)
李鹏程(总经理) [退出]
谢永林(董事长) [退出]
饶煜宇(监事)
李岩(董事) | 2017-02-09 |
法定代表人 | 封群 | 谢永林 | 2017-02-09 |
一照一码升级 | - | - | 2017-02-09 |
住所 | 深圳市福田区金田路4036号荣超大厦17层 | 深圳市福田区福华路北深圳国际交易广场裙楼404-A | 2014-08-29 |
董事成员 | 赵亮(监事) 余松(监事) 李忠智(董事) 王红波(董事) 刘秋明(董事) 李鹏程(总经理) 谢永林(董事长) 饶煜宇(监事) 李岩(董事) | 余松(监事) 何善文(董事长) 田小勇(监事) 王红波(董事) 李忠智(董事) 饶煜宇(监事) 李鹏程(总经理) 刘秋明(董事) 李岩(董事) | 2014-03-11 |
法定代表人(负责人) | 谢永林 | 何善文 | 2014-03-11 |
监事成员 | 赵亮(监事) 余松(监事) 李忠智(董事) 王红波(董事) 刘秋明(董事) 李鹏程(总经理) 谢永林(董事长) 饶煜宇(监事) 李岩(董事) | 余松(监事) 何善文(董事长) 田小勇(监事) 王红波(董事) 李忠智(董事) 饶煜宇(监事) 李鹏程(总经理) 刘秋明(董事) 李岩(董事) | 2014-03-11 |
成员 | 谢永林 | 何善文 | 2014-03-11 |
成员 | 李鹏程(总经理),谢永林(董事长),赵亮(监事),王红波(董事),余松(监事),饶煜宇(监事),李岩(董事),李忠智(董事),刘秋明(董事) | 饶煜宇(监事),刘秋明(董事),李忠智(董事),余松(监事),田小勇(监事),何善文(董事长),李岩(董事),李鹏程(总经理),王红波(董事) | 2014-03-11 |
负责人 | 谢永林 | 何善文 | 2014-03-11 |
负责人变更 | 其他董事:王红波;
监事:赵亮;
其他董事:李岩;
董事长:谢永林;
监事:余松;
其他董事:刘秋明;
监事:饶煜宇;
法定代表人:谢永林;
其他董事:李忠智;
总经理:李鹏程; | 董事长:何善文;
监事:饶煜宇;
其他董事:李忠智;
监事:田小勇;
其他董事:刘秋明;
监事:余松;
法定代表人:何善文;
其他董事:王红波;
总经理:李鹏程;
其他董事:李岩; | 2014-03-11 |
高级管理人员备案 | 董事:刘秋明
董事:王红波
董事:李忠智
董事长:谢永林 [新增]
监事:余松
监事:饶煜宇
董事:李岩
总经理:李鹏程
监事:赵亮 [新增] | 董事:李忠智
监事:余松
监事:田小勇 [退出]
董事:李岩
董事:王红波
董事:刘秋明
监事:饶煜宇
董事长:何善文 [退出]
总经理:李鹏程 | 2014-03-11 |
董事长或执行董事成员 | 谢永林(董事长) [新增] | 何善文(董事长) [退出] | 2014-03-11 |
监事信息 | 余松(监事)
饶煜宇(监事)
赵亮(监事) [新增] | 田小勇(监事) [退出]
余松(监事)
饶煜宇(监事) | 2014-03-11 |
监事成员 | 赵亮(监事) [新增]
余松(监事)
李忠智(董事)
王红波(董事)
刘秋明(董事)
李鹏程(总经理)
谢永林(董事长) [新增]
饶煜宇(监事)
李岩(董事) | 余松(监事)
何善文(董事长) [退出]
田小勇(监事) [退出]
王红波(董事)
李忠智(董事)
饶煜宇(监事)
李鹏程(总经理)
刘秋明(董事)
李岩(董事) | 2014-03-11 |
董事成员 | 赵亮(监事) [新增]
余松(监事)
李忠智(董事)
王红波(董事)
刘秋明(董事)
李鹏程(总经理)
谢永林(董事长) [新增]
饶煜宇(监事)
李岩(董事) | 余松(监事)
何善文(董事长) [退出]
田小勇(监事) [退出]
王红波(董事)
李忠智(董事)
饶煜宇(监事)
李鹏程(总经理)
刘秋明(董事)
李岩(董事) | 2014-03-11 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-08-07 |
成员 | 饶煜宇(监事),刘秋明(董事),李忠智(董事),余松(监事),田小勇(监事),何善文(董事长),李岩(董事),李鹏程(总经理),王红波(董事) | 余松(监事),何善文(董事长),李鹏程(总经理),邱鸣(监事),徐践(董事),杨宇翔(董事),饶煜宇(监事),李鹏程(董事),王红波(董事) | 2013-08-07 |
监事信息 | 饶煜宇(监事)
田小勇(监事) [新增]
余松(监事) | 饶煜宇(监事)
邱鸣(监事) [退出]
余松(监事) | 2013-08-07 |
董事长或执行董事成员 | 何善文(董事长) | 何善文(董事长) | 2013-08-07 |
负责人变更 | - | - | 2013-03-05 |
指定联系人 | 何善文 | 李鹏程 | 2013-03-05 |
其他事项备案 | - | - | 2013-03-05 |
指定联系人 | 余松(监事),
何善文(董事长),
李鹏程(总经理),
邱鸣(监事),
徐践(董事),
杨宇翔(董事),
饶煜宇(监事),
王红波(董事),
李鹏程(董事) | 邱鸣(监事),
饶煜宇(监事),
李鹏程(总经理),
李鹏程(执行董事) | 2013-03-05 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-03-05 |
成员 | 余松(监事),何善文(董事长),李鹏程(总经理),邱鸣(监事),徐践(董事),杨宇翔(董事),饶煜宇(监事),王红波(董事),李鹏程(董事) | 邱鸣(监事),饶煜宇(监事),李鹏程(总经理),李鹏程(执行董事) | 2013-03-05 |
负责人 | 何善文 | 李鹏程 | 2013-03-05 |
董事长或执行董事成员 | 何善文(董事长) [新增] | 李鹏程(执行董事) [退出] | 2013-03-05 |
指定联系人 | 宋海平 | - | 2013-03-05 |
监事信息 | 余松(监事) [新增]
邱鸣(监事)
饶煜宇(监事) | 饶煜宇(监事)
邱鸣(监事) | 2013-03-05 |