深圳国利发实业发展有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市南山区常兴路西国兴大厦22E室,我公司主要提供计算机软、硬件的开发。经济信息咨询;建筑材料及装饰材料的批发;工程机械批发。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳国利发实业发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
国兴投资控股有限公司 | 100% | 人民币3120万元 |
深圳国利发实业发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
成员 | 陆昌(执行董事) | 陆昌(执行董事) | 2019-05-29 |
负责人 | 陆昌 | 陆昌 | 2019-05-29 |
负责人变更 | - | - | 2019-05-29 |
高级管理人员备案 | - | - | 2019-05-29 |
统一社会信用代码 | *****X | - | 2017-01-03 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2017-01-03 |
其他事项备案 | *****X | - | 2017-01-03 |
一照一码换照 | - | - | 2017-01-03 |
审批项目 | 《旅行社业务经营许可证》 无 | 《旅行社业务经营许可证》 无 | 2016-06-16 |
法定代表人(负责人) | 王颖 | 海宗云 | 2016-06-16 |
一照一码升级 | 2016-06-16 | ||
住所 | 深圳市南山区蛇口街道蛇口客运码头港澳大厅二楼 | 深圳市福田区深南中路2008号华联大厦14楼(1417-1418) | 2016-06-16 |
名称 | 深圳市海韵国际旅行社有限公司华联营业部 | 深圳市海韵国际旅行社有限公司华联分公司 | 2015-05-27 |
成员 | 曹慧霜(监事),陆昌(执行董事),王红卫(总经理) | 陆昌(董事长),潘宏(董事),王红卫(副董事长) | 2011-10-28 |
投资人 | 国兴投资控股有限公司 3120(万元)100% | 深圳市国野物业管理发展有限公司 900(万元)28.85% 国兴投资控股有限公司 2219.88(万元)71.15% | 2011-10-28 |
高管人员 | 王红卫(总经理) | - | 2011-10-28 |
注册号/注册号升级 | ***** | 110116 | 2011-10-28 |
董事长或执行董事成员 | 陆昌(执行董事) | 陆昌(董事长) | 2011-10-28 |
投资人变更 | 名称:国兴投资控股有限公司,出资额:3120( + 40.54814% ),出资比例:100 | 名称:国兴投资控股有限公司,出资额:2219.88,出资比例:71.15 名称:深圳市国野物业管理发展有限公司,出资额:900,出资比例:28.85 [退出] | 2011-10-28 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(外国法人独资) | 中外合资企业 | 2011-10-28 |
证照有效期限 | 1900-01-01 | 2028-07-08 | 2011-10-28 |
监事信息 | 曹慧霜(监事) | - | 2011-10-28 |
经营范围变更 | 计算机软、硬件的开发。经济信息咨询;建筑材料(不含钢材)及装饰材料的批发;工程机械批发。 | 计算机软、硬件的开发。增加:从事担保业务;经济信息咨询。 | 2011-10-28 |
副本数 | 1 | 0 | 2004-09-06 |
实收资本 | 3120 | 0 | 2004-09-06 |
经营范围变更 | 计算机软、硬件的开发。增加:从事担保业务;经济信息咨询。 | 计算机软、硬件的开发。 | 2004-09-06 |
期限 | 自1998-07-09至2028-07-08 | 自1998-07-09至2008-07-09 | 2002-12-06 |
成员 | 陆昌(董事长),潘宏(董事),王红卫(副董事长) | 陆昌(董事长),陆昌(总经理),王红卫(董事),潘宏(董事),王潮昌(监事),黄永富(监事),丘家福(监事) | 2002-12-06 |
投资人 | 深圳市国野物业管理发展有限公司 900(万元)28.85% ="https://www.tianyancha.com/company/1616120845" target="_blank">国兴投资控股有限公司 2219.88(万元)71.15% | 陆金菊 1420(万元)45.51% 深圳市国野物业管理发展有限公司 900(万元)28.85% = "https://www.tianyancha.com/human/2056784928-c1178667809" target = "_blank">潘纪生 800(万元)25.64% | 2002-12-06 |
董事长或执行董事成员 | 陆昌(董事长) | 陆昌(董事长) | 2002-12-06 |
经营范围变更 | 计算机软、硬件的开发。 | 投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2002-12-06 |
名称变更 | 深圳国利发实业发展有限公司 | 深圳市国利发投资发展有限公司 | 2002-12-06 |
注册号/注册号升级 | 110116 | *****32 | 2002-12-06 |
其他事项备案 | - | - | 2002-12-06 |
市场主体类型变更 | 中外合资企业 | 有限责任公司 | 2002-12-06 |
期限变更 | 从1998-07-09至2028-07-08 | 从1998-07-09至2008-07-09 | 2002-12-06 |
投资人变更 | 名称:国兴投资控股有限公司,出资额:2219.88,出资比例:71.15 [新增] 名称:深圳市国野物业管理发展有限公司,出资额:900,出资比例:28.85 | 名称:潘纪生,出资额:800,出资比例:25.64 [退出] 名称:陆金菊,出资额:1420,出资比例:45.51 [退出] 名称:深圳市国野物业管理发展有限公司,出资额:900,出资比例:28.85 | 2002-12-06 |
投资人 | 陆金菊 1420(万元)45.51% 深圳市国野物业管理发展有限公司 900(万元)28.85% = "https://www.tianyancha.com/human/2056784928-c1178667809" target = "_blank">潘纪生 800(万元)25.64% | 陆金菊 1320(万元)62.86% 潘纪生 800(万元)38.10% 深圳市国野物业管理发展有限公司 900(万元)42.86% ="https://www.tianyancha.com/company/2412414948" target="_blank">深圳市国参实业有限公司 100(万元)4.76% | 2002-10-25 |
投资人变更 | 名称:潘纪生,出资额:800,出资比例:25.64 名称:陆金菊,出资额:1420( + 7.57576% ),出资比例:45.51 名称:深圳市国野物业管理发展有限公司,出资额:900,出资比例:28.85 | 名称:潘纪生,出资额:800,出资比例:38.1 名称:陆金菊,出资额:1320,出资比例:62.86 名称:深圳市国野物业管理发展有限公司,出资额:900,出资比例:42.86 名称:深圳市国参实业有限公司,出资额:100,出资比例:4.76 [退出] | 2002-10-25 |
投资总额 | 3120( + 48.57143% ) | 2100 | 2002-05-17 |
注册资本 | 3120( + 48.57143% ) | 2100 | 2002-05-17 |
成员 | 陆昌(董事长),黄永富(监事),潘宏(董事),丘家福(监事),王潮昌(监事),陆昌(总经理),王红卫(董事) | 陆昌(董事长),陆昌(总经理),陆金菊(董事),潘纪生(董事),黄永富(监事),潘伟(监事),王潮昌(监事) | 2002-05-17 |
投资人 | 陆金菊 1320(万元)62.86% 潘纪生 800(万元)38.10% 深圳市国野物业管理发展有限公司 900(万元)42.86% 深圳市国参实业有限公司 100(万元)4.76% | 陆金菊 1200(万元)57.14% 潘纪生 800(万元)38.10% 深圳市国参实业有限公司 100(万元)4.76% | 2002-05-17 |
投资人变更 | 名称:潘纪生,出资额:800,出资比例:38.1 名称:陆金菊,出资额:1320( + 10% ),出资比例:62.86 名称:深圳市国野物业管理发展有限公司,出资额:900,出资比例:42.86 [新增] 名称:深圳市国参实业有限公司,出资额:100,出资比例:4.76 | 名称:陆金菊,出资额:1200,出资比例:57.14 名称:潘纪生,出资额:800,出资比例:38.1 名称:深圳市国参实业有限公司,出资额:100,出资比例:4.76 | 2002-05-17 |
注册资本变更 | 3120( + 48.57143% ) | 2100 | 2002-05-17 |
董事长或执行董事成员 | 陆昌(董事长) | 陆昌(董事长) | 2002-05-17 |
投资总额变更 | 3120( + 48.57143% ) | 2100 | 2002-05-17 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司 | 2002-05-17 |
深圳国利发实业发展有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
曹慧霜 | 监事 |
陆昌 | 执行(常务)董事 |
王红卫 | 总经理 |
本页是 [深圳国利发实业发展有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。