变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 牛亚平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
姓名: 王文文; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 贺元; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 牛亚平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
姓名: 牛亚平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 2021-08-16 |
负责人变更 | 牛亚平 | 牛亚平 | 2021-08-16 |
其他企业基本信息 | 现生产经营地:(陕西省渭南市临渭区闫村镇创新创业基地明光路1号),现生产经营地所在行政区划:(陕西省渭南市临渭区) | 原生产经营地:(陕西省渭南市临渭区闫村镇创新创业基地明光路1号),原生产经营地所在行政区划:(陕西省渭南市临渭区) | 2021-08-16 |
投资人变更 | 姓名: 牛亚平; 出资额: 12; 百分比: 24
姓名: 王文文; 出资额: 38; 百分比: 76 [新增] | 姓名: 牛亚平; 出资额: 12; 百分比: 24
姓名: 贺元; 出资额: 38; 百分比: 76 [退出] | 2021-08-16 |
其他企业基本信息 | 现生产经营地:(陕西省渭南市临渭区闫村镇创新创业基地明光路1号),现生产经营地所在行政区划:(陕西省渭南市临渭区) | 原生产经营地:(陕西省渭南市临渭区闫村镇创新创业基地明光路1号),原生产经营地所在行政区划:(陕西省渭南市临渭区) | 2019-07-25 |
投资人变更 | 姓名: 牛亚平; 出资额: 12; 百分比: 24
姓名: 贺元; 出资额: 38; 百分比: 76 [新增] | 姓名: 贺渭乐; 出资额: 8; 百分比: 40 [退出]
姓名: 牛亚平; 出资额: 12; 百分比: 60 | 2019-07-25 |
地税登记证号变更 | 现生产经营地:(陕西省渭南市临渭区闫村镇创新创业基地明光路1号),现生产经营地所在行政区划:(陕西省渭南市临渭区) | 原生产经营地:(陕西省渭南市临渭区闫村镇创新创业基地明光路1号),原生产经营地所在行政区划:(陕西省渭南市临渭区) | 2019-07-25 |
主要人员备案 | 姓名: 贺元; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 牛亚平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 | 姓名: 贺渭乐; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 牛亚平; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 | 2019-07-25 |
注册资本变更 | 50( + 150% ) | 20 | 2019-07-25 |
其他企业基本信息 | 现生产经营地:(陕西省渭南市临渭区闫村镇创新创业基地明光路1号),现生产经营地所在行政区划:(陕西省渭南市临渭区) | 原生产经营地:(陕西省渭南市临渭区四马路东段),原生产经营地所在行政区划:(陕西省渭南市临渭区) | 2018-12-03 |
住所变更 | 陕西省渭南市临渭区闫村镇创新创业基地明光路*号 | 陕西省渭南市临渭区四马路东段 | 2018-12-03 |
联系电话变更 | *********** | ****-******* | 2018-12-03 |
邮政编码变更 | 新邮政编码:714000 | 原邮政编码:714000 | 2018-12-03 |
地税登记证号变更 | 现生产经营地:(陕西省渭南市临渭区闫村镇创新创业基地明光路1号),现生产经营地所在行政区划:(陕西省渭南市临渭区) | 原生产经营地:(陕西省渭南市临渭区四马路东段),原生产经营地所在行政区划:(陕西省渭南市临渭区) | 2018-12-03 |
地税登记证号变更 | 现生产经营地:(陕西省渭南市临渭区四马路东段),现生产经营地所在行政区划:(陕西省渭南市临渭区) | 原生产经营地:(),原生产经营地所在行政区划:() | 2017-03-27 |
邮政编码变更 | 新邮政编码:714000 | 原邮政编码: | 2017-03-27 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:贺元,
现联络员固定电话:****-*******,
现联络员移动电话:*********** ,
现联络员电子邮箱:*********@qq.com,
现联络员身份证件类型:居民身份证,
现联络人员证件号码:******************,
现财务负责人姓名:薛俊玲,
现财务负责人固定电话:****-*******,
现财务负责人移动电话:***********,
现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com,
现财务负责人证件名称:居民身份证,
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:,
原联络员固定电话:,
原联络员移动电话: ,
原联络员电子邮箱:,
原联络员身份证件类型:,
原联络人员证件号码:,
原财务负责人姓名:,
原财务负责人固定电话:,
原财务负责人移动电话:,
原财务负责人电子邮箱:,
原财务负责人证件名称:,
原财务负责人身份证件号码: | 2017-03-27 |
联络员备案变更 | 现联络员姓名:贺元;
电话:******电话:****** 现联络员电子邮箱:*********@qq.com;
证件号码*********;
现财务负责人姓名:薛俊玲;
电话:******电话:******现财务负责人电子邮箱:*********@qq.com;
证件号码********* | 原联络员姓名:;
电话:******电话:****** 原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
证件号码*********;
原财务负责人姓名:;
电话:******电话:******原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
证件号码********* | 2017-03-27 |
联系电话变更 | ****-******* | ******* | 2017-03-27 |
集团名称变更 | 新邮政编码:714000 | 原邮政编码: | 2017-03-27 |
投资人变更 | 企业名称: 贺渭乐; 出资额: 8; 百分比: 40; 法人性质: 自然人股东 [新增]
企业名称: 牛亚平; 出资额: 12( - 40% ); 百分比: 60; 法人性质: 自然人股东 | 企业名称: 牛亚平; 出资额: 20; 百分比: 100; 法人性质: 自然人股东 | 2013-03-27 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 一人有限责任公司(自然人独资) | 2013-03-27 |