佛山市啡尝香餐饮管理有限公司,办公室地址位于陶艺之乡、武术之乡佛山,佛山市禅城区汾江中路6号(自编19号之一)鸿运电脑城首层106铺位,我公司主要提供服务:餐饮企业管理、餐饮项目策划、企业形象策划;销售:餐具、厨房设备;餐饮服务。〓
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
佛山市啡尝香餐饮管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
孙影 | 90% | 人民币9.0万元 |
付东华 | 10% | 人民币1.0万元 |
佛山市啡尝香餐饮管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
- | 10 | 0 | 2021-10-29 |
- | ***** | ***** | 2021-10-29 |
住所 | 佛山市禅城区升平路46号七层自编716号(住所申报) | - | 2021-10-29 |
住所变更 | 佛山市禅城区升平路46号七层自编716号(住所申报) | 佛山市禅城区汾江中路6号(自编19号之一)鸿运电脑城首层106铺位 | 2021-10-29 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2021-10-29 |
股东变更 | 股东变更 [新增] | - | 2020-06-15 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | - | 2020-06-15 |
高级管理人员备案 | 孙影,执行董事兼经理 付东华,监事 | 孙影,执行董事兼经理 张祥艳,监事 | 2020-06-15 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2020-06-15 |
章程备案 | 章程 | - | 2020-06-15 |
企业类型变更 | 1130 | 1151 | 2020-06-15 |
股东备案 | 孙影,执行董事兼经理; 付东华,监事 [新增] | 孙影,执行董事兼经理; 张祥艳,监事 [退出] | 2020-06-11 |
章程备案 | 章程 | 章程 | 2019-10-28 |
企业类型变更 | 1151 | 1130 | 2019-10-28 |
股东备案 | 孙影,执行董事,经理; [新增] 张祥艳,监事 | 孙明利,执行董事,经理; [退出] 张祥艳,监事 | 2019-10-28 |
自然人股东 | 股东发生变更 | - | 2019-10-28 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2019-10-28 |
法定代表人 | 孙影 | 孙明利 | 2019-10-28 |
章程备案 | 章程 | - | 2017-12-19 |
经营范围 | 服务:餐饮企业管理、餐饮项目策划、企业形象策划、餐饮服务;销售:餐具、厨房设备;零售:食品。 | 服务:餐饮企业管理、餐饮项目策划、企业形象策划;销售:餐具、厨房设备;餐饮服务。 | 2017-12-19 |
佛山市啡尝香餐饮管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
孙明利 | 执行董事,经理 |
张祥艳 | 监事 |
佛山市啡尝香餐饮管理有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
佛山市啡尝香餐饮管理有限公司梁园分公司 | 佛山市禅城区松风路18号首层06A号(住所申报) | 2017-06-22 00:00:00.000 |
佛山市啡尝香餐饮管理有限公司牛吧分公司 | 佛山市禅城区张槎四路39号自编临铺首层106、107号铺(住所申报)(注册地址) | 2018-10-12 00:00:00.000 |
本页是 [佛山市啡尝香餐饮管理有限公司] 在顺企网佛山黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关住宿和餐饮业