深圳市盛丰黄金珠宝有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市南山区南头街道深发展大厦11楼1101,我公司主要提供珠宝首饰、黄金饰品、铂金饰品、钯金饰品、钻石饰品、镶嵌饰品、银饰、翡翠、玉器、宝石、珍珠制品、晶石制品、贵金属工艺品、钟表的批发与零售;国内贸易。^;
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市南山区南头街道深发展大厦11楼1101
- 经理:
- 杨淳
- 经理手机:
- 177****2668 未核实,仅供参考
- 电子邮件:
- 2500317@QQ.com
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 158****3908 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市盛丰黄金珠宝有限公司 |
简称: | 盛丰黄金珠宝 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 珠宝首饰、黄金饰品、铂金饰品、钯金饰品、钻石饰品、镶嵌饰品、银饰、翡翠、玉器、宝石、珍珠制品、晶石制品、贵金属工艺品、钟表的批发与零售;国内贸易。(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)^; |
营业执照号码: | 440301113121124 |
发证机关: | 南山局 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2015年06月12日 |
注册资本: | 50万元 (万元) |
所属分类: | 珠宝工艺品公司 » 南山区珠宝工艺品公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 南山区 » 南山区南头 |
顺企编码: | 55588102 |
深圳市盛丰黄金珠宝有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
杨淳 | 100% | 人民币2000万元 |
深圳市盛丰黄金珠宝有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
其他事项备案 | - | - | 2018-11-04 |
投资人变更 | 股东名称:杨淳、出资额:2000( + 3900% )、出资比例:100; | 股东名称:杨淳、出资额:50、出资比例:100; | 2018-02-13 |
注册资本变更 | 2000( + 3900% ) | 50 | 2018-02-13 |
注册资本变更 | 2000人民币( + 3900% ) | 50人民币 | 2018-02-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-02-12 | 2017-06-22 | 2018-02-13 |
投资人变更 | 名称:杨淳,出资额:2000( + 3900% ),出资比例:100 | 名称:杨淳,出资额:50,出资比例:100 | 2018-02-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-22 | 2017-06-08 | 2017-06-23 |
章程 | - | - | 2017-06-23 |
住所 | 深圳市南山区南头街道深发展大厦11楼1101 | 深圳市龙华区民治街道牛栏前大厦附楼412 | 2017-06-23 |
投资人变更 | 股东名称:杨淳、出资额:50、出资比例:100; [新增] | 股东名称:李军根、出资额:25、出资比例:50; [退出] 股东名称:吴彩飞、出资额:25、出资比例:50; [退出] | 2017-06-13 |
高级管理人员备案 | 总经理:杨淳 [新增] 执行董事:杨淳 [新增] 监事:肖晓敏 [新增] | 总经理:李军根 [退出] 执行董事:李军根 [退出] 监事:吴彩飞 [退出] | 2017-06-13 |
负责人变更 | 监事:肖晓敏; 董事长:杨淳; 总经理:杨淳; 股东:; 法定代表人:杨淳; | 法定代表人:李军根; 董事长:李军根; 股东:吴彩飞; 总经理:李军根; 监事:吴彩飞; 股东:李军根; | 2017-06-13 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2017-06-13 |
董事长或执行董事成员 | 杨淳(执行董事) [新增] | 李军根(执行董事) [退出] | 2017-06-13 |
投资人变更 | 名称:杨淳,出资额:50,出资比例:100 [新增] | 名称:李军根,出资额:25,出资比例:50 [退出] 名称:吴彩飞,出资额:25,出资比例:50 [退出] | 2017-06-13 |
总经理 | 杨淳(总经理) [新增] | 李军根(总经理) [退出] | 2017-06-13 |
监事信息 | 肖晓敏(监事) [新增] | 吴彩飞(监事) [退出] | 2017-06-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-08 | 2017-05-09 | 2017-06-13 |
高管人员 | 杨淳(总经理) [新增] 杨淳(执行(常务)董事) [新增] 肖晓敏(监事) [新增] | 吴彩飞(监事) [退出] 李军根(执行(常务)董事) [退出] 李军根(总经理) [退出] | 2017-06-13 |
监事成员 | 杨淳(总经理) [新增] 杨淳(执行(常务)董事) [新增] 肖晓敏(监事) [新增] | 吴彩飞(监事) [退出] 李军根(执行(常务)董事) [退出] 李军根(总经理) [退出] | 2017-06-13 |
董事成员 | 杨淳(总经理) [新增] 杨淳(执行(常务)董事) [新增] 肖晓敏(监事) [新增] | 吴彩飞(监事) [退出] 李军根(执行(常务)董事) [退出] 李军根(总经理) [退出] | 2017-06-13 |
股东 | 杨淳 50(万元) 100% [新增] | 李军根 25(万元) 50% [退出] 吴彩飞 25(万元) 50% [退出] | 2017-06-13 |
法定代表人 | 杨淳 | 李军根 | 2017-06-13 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2017-06-13 |
名称 | 深圳市盛丰黄金珠宝有限公司 | 深圳市和谐美珠宝有限公司 | 2017-06-13 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-05-09 | 2015-06-11 | 2017-05-15 |
章程 | - | - | 2017-05-15 |
住所 | 深圳市龙华区民治街道牛栏前大厦附楼412 | 深圳市龙华新区民治街道塘水围宇通大厦208 | 2017-05-15 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-12-12 |
一照一码换照 | 2016-12-12 | ||
一照一码升级 | 2016-12-12 | ||
其他事项备案 | *****W | - | 2016-12-12 |
一照一码换照 | - | - | 2016-12-12 |
深圳市盛丰黄金珠宝有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
吴彩飞 | 监事 |
李军根 | 执行(常务)董事 |
李军根 | 总经理 |
本页是 [深圳市盛丰黄金珠宝有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。