变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 孔德坚; 证件号码: H********; 职位: 董事长; [新增]
姓名: 林泽杰; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 熊俊明; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 熊俊明; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 田晶; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 肖健; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 郑斐斐; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名:陆芬芬;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 熊俊明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
姓名: 郑斐斐; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名:陆芬芬;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-04-13 |
投资人备案 | 企业名称: 凯撒(中国)文化股份有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **.*%;
企业名称: 盛悦软件(深圳)有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **.*%; [新增]
企业名称: 深圳市灵族网络科技有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%; [新增]
企业名称: 深圳凯撒网络科技有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%; | 企业名称: 凯撒(中国)文化股份有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
企业名称: 深圳凯撒网络科技有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%; | 2021-12-28 |
法定代表人变更 | 熊俊明 | 何涛 | 2020-07-29 |
高级管理人员备案 | 姓名: 熊俊明; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [新增]
姓名: 郑斐斐; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 何涛; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; [退出]
姓名: 郑斐斐; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2020-07-29 |
投资人备案 | 企业名称: 凯撒(中国)文化股份有限公司; 出资额: ***万; 百分比: **%;
企业名称: 深圳凯撒网络科技有限公司; 出资额: **万; 百分比: *%; [新增] | 企业名称: 凯撒(中国)文化股份有限公司; 出资额: ****万; 百分比: ***%; | 2020-01-16 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2020-01-16 |
高级管理人员备案 | 姓名: 何涛; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理
姓名: 郑斐斐; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 何涛; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 郑合明; 证件号码: H**********; 职位: 执行董事 [退出]
姓名: 郑斐斐; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2018-10-09 |
法定代表人变更 | 何涛 | 郑合明 | 2018-10-09 |
法定代表人变更 | 郑合明 | 何涛 | 2018-07-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 何涛; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 郑合明; 证件号码: H**********; 职位: 执行董事 [新增]
姓名: 郑斐斐; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 姓名: 伍黎苑; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [退出]
姓名: 何涛; 证件号码: ******************; 职位: 董事长兼总经理
姓名: 刘奇; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 吴裔敏; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 孔德坚; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 李晔; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 赵敬召; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 郑斐斐; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2018-07-30 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:郑斐斐;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:陆芬芬;
现财务负责人固定电话:********;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:*****;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:陆芬芬;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:*****;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:陆芬芬;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:*****;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2018-07-30 |
经营范围变更 | 技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让:计算机系统集成、游戏软件、动漫软件、网络信息技术、电子信息技术、计算机软硬件、节能设备、通信设备、办公设备;服务:知识产权代理(除专利代理),经营性互联网文化服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让:计算机系统集成、游戏软件、动漫软件、网络信息技术、电子信息技术、计算机软硬件、节能设备、通信设备、办公设备;服务:知识产权代理(除专利代理)。 | 2018-04-17 |
投资人备案 | 股东: 凯撒(中国)文化股份有限公司, ****万; [名称变更]
组织机构: 何涛 职务: 董事长兼总经理;
孔德坚 职务: 董事;
李晔 职务: 董事;
刘奇 职务: 董事;
吴裔敏 职务: 董事;
伍黎苑 职务: 监事会主席;
赵敬召 职务: 监事; [新增]
郑斐斐 职务: 监事; [新增] | 股东: 凯撒(中国)股份有限公司, ****万;
组织机构: 冯育升 职务: 董事; [退出]
何涛 职务: 董事长兼总经理;
孔德坚 职务: 监事;
李晔 职务: 董事;
刘奇 职务: 董事;
吴裔敏 职务: 董事;
伍黎苑 职务: 监事会主席;
张可斌 职务: 监事; [退出] | 2016-10-27 |
| 统一社会信用代码:9********84061B | 注册号:********90370
组织机构代码证:******** | 2016-10-27 |
投资人(股权)变更 | 股东: 凯撒(中国)文化股份有限公司, 1000万;
组织机构: 何涛 职务: 董事长兼总经理; 孔德坚 职务: 董事; 李晔 职务: 董事; 刘奇 职务: 董事; 吴裔敏 职务: 董事; 伍黎苑 职务: 监事会主席; 赵敬召 职务: 监事; 郑斐斐 职务: 监事;
| 股东: 凯撒(中国)股份有限公司, 1000万;
组织机构: 冯育升 职务: 董事; 何涛 职务: 董事长兼总经理; 孔德坚 职务: 监事; 李晔 职务: 董事; 刘奇 职务: 董事; 吴裔敏 职务: 董事; 伍黎苑 职务: 监事会主席; 张可斌 职务: 监事;
| 2016-10-27 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********84061B | 注册号:********90370
组织机构代码证:******** | 2016-10-27 |
高级管理人员备案 | 何涛,刘奇,冯育升,李晔,吴裔敏,张可斌,伍黎苑,孔德坚 [新增] | 何涛,肖玉莲,冯育升,吴漫,吴裔敏,张可斌,伍黎苑,孔德坚 [退出] | 2015-08-10 |
| 何涛,刘奇,冯育升,李晔,吴裔敏,张可斌,伍黎苑,孔德坚 | 何涛,肖玉莲,冯育升,吴漫,吴裔敏,张可斌,伍黎苑,孔德坚 | 2015-08-10 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 1000万; 一般经营项目: 技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让:计算机系统集成、游戏软件、动漫软件、网络信息技术、电子信息技术、计算机软硬件、节能设备、通信设备、办公设备;服务:知识产权代理(除专利代理)。; 股东: 凯撒(中国)股份有限公司, 1000万; | 注册资本: 138.8888万;
一般经营项目: 技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让:计算机系统集成、游戏软件、动漫软件、网络信息技术、电子信息技术、计算机软硬件、节能设备、通信设备、办公设备。;
股东: 凯撒(中国)股份有限公司, 138.8888万;
| 2015-07-08 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 法定代表人(负责人): 何涛; 企业类型: 一人有限责任公司(私营法人独资); 一般经营项目: 技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让:计算机系统集成、游戏软件、动漫软件、网络信息技术、电子信息技术、计算机软硬件、节能设备、通信设备、办公设备。; 许可经营项目: ; 股东: 凯撒(中国)股份有限公司, 138.8888万; 组织机构: 冯育升 职务: 董事; 何涛 职务: 董事长; 孔德坚 职务: 监事; 吴漫 职务: 董事兼总经理; 吴裔敏 职务: 董事; 伍黎苑 职务: 监事会主席; 肖玉莲 职务: 董事; 张可斌 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 肖玉莲;
企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);
一般经营项目: 技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让:游戏软件、动漫软件、网络信息技术、电子信息技术、计算机软硬件、节能设备、通信设备、办公设备;销售:节能设备、通信设备、办公设备;设计、制作、代理、发布:国内广告(除新闻媒体及网络广告);计算机系统集成;版权代理。;
许可经营项目: 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务):互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容;零售:图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营)。;
股东: 深圳国金凯撒创业投资企业(有限合伙), 13.8888万; 刘奇, 2.5万; 伍黎苑, 6.25万; 熊亚玲, 6.25万; 肖玉莲, 10万; 吴漫, 11.25万; 林嘉喜, 25万; 何涛, 63.75万;
组织机构: 何涛 职务: 执行董事兼总经理; 林嘉喜 职务: 董事; 吴漫 职务: 董事; 伍黎苑 职务: 董事; 肖玉莲 职务: 董事兼总经理; 詹川 职务: 董事;
| 2015-06-11 |
法定代表人变更 | 法定代表人(负责人): 何涛;
企业类型: 一人有限责任公司(私营法人独资);
一般经营项目: 技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让:计算机系统集成、游戏软件、动漫软件、网络信息技术、电子信息技术、计算机软硬件、节能设备、通信设备、办公设备。;
许可经营项目: ;
股东: 凯撒(中国)股份有限公司, ***.****万;
组织机构: 冯育升 职务: 董事;
何涛 职务: 董事长;
孔德坚 职务: 监事;
吴漫 职务: 董事兼总经理;
吴裔敏 职务: 董事;
伍黎苑 职务: 监事会主席;
肖玉莲 职务: 董事;
张可斌 职务: 监事; | 法定代表人(负责人): 肖玉莲;
企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股);
一般经营项目: 技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让:游戏软件、动漫软件、网络信息技术、电子信息技术、计算机软硬件、节能设备、通信设备、办公设备;
销售:节能设备、通信设备、办公设备;
设计、制作、代理、发布:国内广告(除新闻媒体及网络广告);
计算机系统集成;
版权代理。;
许可经营项目: 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务):互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容;
零售:图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营)。;
股东: 深圳国金凯撒创业投资企业(有限合伙), **.****万;
刘奇, *.*万;
伍黎苑, *.**万;
熊亚玲, *.**万;
肖玉莲, **万;
吴漫, **.**万;
林嘉喜, **万;
何涛, **.**万;
组织机构: 何涛 职务: 执行董事兼总经理;
林嘉喜 职务: 董事;
吴漫 职务: 董事;
伍黎苑 职务: 董事;
肖玉莲 职务: 董事兼总经理;
詹川 职务: 董事; | 2015-06-11 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 138.8888万; 一般经营项目: 技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让:游戏软件、动漫软件、网络信息技术、电子信息技术、计算机软硬件、节能设备、通信设备、办公设备;销售:节能设备、通信设备、办公设备;设计、制作、代理、发布:国内广告(除新闻媒体及网络广告);计算机系统集成;版权代理。; 许可经营项目: 第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务):互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容;零售:图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营)。; 股东: 深圳国金凯撒创业投资企业(有限合伙), 13.8888万; 刘奇, 2.5万; 伍黎苑, 6.25万; 熊亚玲, 6.25万; 肖玉莲, 10万; 吴漫, 11.25万; 林嘉喜, 25万; 何涛, 63.75万; 组织机构: 何涛 职务: 执行董事兼总经理; 林嘉喜 职务: 董事; 吴漫 职务: 董事; 伍黎苑 职务: 董事; 肖玉莲 职务: 董事兼总经理; 詹川 职务: 董事; | 注册资本: 125万;
一般经营项目: 技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让:游戏软件、动漫软件、网络信息技术、电子信息技术、计算机软硬件、节能设备、通信设备、办公设备;销售:节能设备、通信设备、办公设备;设计、制作、代理、发布:国内广告(除新闻媒体及网络广告);计算机系统集成;版权代理;其他无需报经审批的一切合法项目。;
许可经营项目: 零售:图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营)。;
股东: 刘奇, 2.5万; 伍黎苑, 6.25万; 熊亚玲, 6.25万; 肖玉莲, 10万; 吴漫, 11.25万; 林嘉喜, 25万; 何涛, 63.75万;
组织机构: 何涛 职务: 监事; 肖玉莲 职务: 执行董事兼总经理;
| 2014-09-28 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 技术研发、技术服务、技术咨询、技术成果转让:游戏软件、动漫软件、网络信息技术、电子信息技术、计算机软硬件、节能设备、通信设备、办公设备;销售:节能设备、通信设备、办公设备;设计、制作、代理、发布:国内广告(除新闻媒体及网络广告);计算机系统集成;版权代理;其他无需报经审批的一切合法项目。; 许可经营项目: 零售:图书、报纸、期刊、音像制品、电子出版物(上述经营范围中涉及前置审批项目的,在批准的有效期内方可经营)。; | 一般经营项目: 服务:计算机软硬件的技术开发、技术服务、成果转让,版权代理;其他无需报经审批的一切合法项目。;
许可经营项目: ;
| 2014-05-20 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 杭州市余杭区仓前街道绿汀路1号3幢419室; 一般经营项目: 服务:计算机软硬件的技术开发、技术服务、成果转让,版权代理;其他无需报经审批的一切合法项目。; 许可经营项目: ; 电话:; | 住所: 西湖区天目山路398号1幢278室;
一般经营项目: 服务:图文软件的技术开发、技术服务、成果转让,版权代理;其他无需报经审批的一切合法项目。;
许可经营项目: 零售:书报刊(在有效期内方可经营)。;
电话:; | 2014-03-20 |
住所变更 | 住所: 杭州市余杭区仓前街道绿汀路*号*幢***室
一般经营项目: 服务:计算机软硬件的技术开发、技术服务、成果转让,版权代理
其他无需报经审批的一切合法项目。
许可经营项目:
电话: | 住所: 西湖区天目山路***号*幢***室
一般经营项目: 服务:图文软件的技术开发、技术服务、成果转让,版权代理
其他无需报经审批的一切合法项目。
许可经营项目: 零售:书报刊(在有效期内方可经营)。
电话: | 2014-03-20 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 服务:图文软件的技术开发、技术服务、成果转让,版权代理;其他无需报经审批的一切合法项目。; | 一般经营项目: 服务:图文软件的技术开发、技术服务、成果转让。; | 2014-01-03 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 服务:图文软件的技术开发、技术服务、成果转让,版权代理;其他无需报经审批的一切合法项目。; | 一般经营项目: 服务:图文软件的技术开发、技术服务、成果转让。;
| 2014-01-03 |
投资人(股权)变更 | 股东: 刘奇, 2.5万; 伍黎苑, 6.25万; 熊亚玲, 6.25万; 肖玉莲, 10万; 吴漫, 11.25万; 林嘉喜, 25万; 何涛, 63.75万; 组织机构: 何涛 职务: 监事; 肖玉莲 职务: 执行董事兼总经理; | 股东: 肖玉莲, 10万; 林嘉喜, 25万; 刘先容, 90万;
组织机构: 刘先容 职务: 监事; 肖玉莲 职务: 执行董事兼总经理;
| 2013-11-01 |
投资人备案 | 股东: 刘奇, *.*万; [新增]
伍黎苑, *.**万; [新增]
熊亚玲, *.**万; [新增]
肖玉莲, **万;
吴漫, **.**万; [新增]
林嘉喜, **万;
何涛, **.**万; [新增]
组织机构: 何涛 职务: 监事; [新增]
肖玉莲 职务: 执行董事兼总经理; | 股东: 肖玉莲, **万;
林嘉喜, **万;
刘先容, **万; [退出]
组织机构: 刘先容 职务: 监事; [退出]
肖玉莲 职务: 执行董事兼总经理; | 2013-11-01 |
注册资本(金)变更 | 注册资本: 125万; 实收资本: 125万; 许可经营项目: 零售:书报刊(在有效期内方可经营)。; 股东: 肖玉莲, 10万; 林嘉喜, 25万; 刘先容, 90万; | 注册资本: 100万;
实收资本: 100万;
许可经营项目: 零售:书报刊(有效期至2014年3月31日)。;
股东: 肖玉莲, 10万; 刘先容, 90万;
| 2013-07-30 |