桐乡市星光轿车维修有限公司,办公室地址位于丝绸之府、国家历史文化名城嘉兴,桐乡市梧桐街道崇福大道746号,我公司主要提供小型车维修;汽车配件的销售。
联系方式
其他联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
桐乡市星光轿车维修有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
吴思宏 | 52% | 人民币26万元 |
钱海峰 | 8% | 人民币4万元 |
沈国林 | 8% | 人民币4万元 |
魏建良 | 8% | 人民币4万元 |
蔡建坤 | 8% | 人民币4万元 |
屠建峰 | 8% | 人民币4万元 |
李省权 | 8% | 人民币4万元 |
桐乡市星光轿车维修有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 姓名: 吴思宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 李省权; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增] 姓名: 沈国林; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 钱海峰; 证件号码: ***************; 职位: 监事 | 姓名: 吴宇立; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出] 姓名: 吴思宏; 证件号码: ******************; 职位: 董事长 姓名: 沈国林; 证件号码: ******************; 职位: 总经理 姓名: 钱海峰; 证件号码: ***************; 职位: 监事 | 2018-10-25 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********48891M | 注册号:******** 组织机构代码证:无 | 2015-10-09 |
投资人备案 | 姓名: 蔡建坤; 出资额: *; 百分比: *% 姓名: 李省权; 出资额: *; 百分比: *% 姓名: 钱海峰; 出资额: *; 百分比: *% 姓名: 沈国林; 出资额: *; 百分比: *% 姓名: 屠建峰; 出资额: *; 百分比: *% 姓名: 魏建良; 出资额: *; 百分比: *% 姓名: 吴思宏; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 蔡建坤; 出资额: *; 百分比: *% 姓名: 李省权; 出资额: *; 百分比: *% 姓名: 钱海峰; 出资额: *; 百分比: *% 姓名: 沈国林; 出资额: *; 百分比: *% 姓名: 屠建峰; 出资额: *; 百分比: *% 姓名: 魏建良; 出资额: *; 百分比: *% 姓名: 吴宇立; 出资额: **.*; 百分比: **% [退出] 姓名: 吴思宏; 出资额: **.*; 百分比: **% | 2015-10-09 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 小型车维修;汽车配件的销售。 | 一般经营项目: 汽车配件的销售。 | 2015-10-09 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: | 许可经营项目: 小型车维修(道路运输经营许可证有效期至2016年01月15日)。 | 2015-10-09 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 蔡建坤; 出资额: 4; 百分比: 8%姓名: 李省权; 出资额: 4; 百分比: 8%姓名: 钱海峰; 出资额: 4; 百分比: 8%姓名: 沈国林; 出资额: 4; 百分比: 8%姓名: 屠建峰; 出资额: 4; 百分比: 8%姓名: 魏建良; 出资额: 4; 百分比: 8%姓名: 吴思宏; 出资额: 26; 百分比: 52% | 姓名: 蔡建坤; 出资额: 4; 百分比: 8% 姓名: 李省权; 出资额: 4; 百分比: 8% 姓名: 钱海峰; 出资额: 4; 百分比: 8% 姓名: 沈国林; 出资额: 4; 百分比: 8% 姓名: 屠建峰; 出资额: 4; 百分比: 8% 姓名: 魏建良; 出资额: 4; 百分比: 8% 姓名: 吴宇立; 出资额: 12.5; 百分比: 25% 姓名: 吴思宏; 出资额: 13.5; 百分比: 27% | 2015-10-09 |
统一社会信用代码:9********48891M | 注册号:******** 组织机构代码证:无 | 2015-10-09 | |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 汽车配件的销售。 | 一般经营项目: 小型车维修(道路运输经营许可证有效期至2011年4月13日);汽车配件的销售。 | 2011-04-11 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 小型车维修(道路运输经营许可证有效期至2016年01月15日)。 | 许可经营项目: | 2011-04-11 |
法定代表人变更 | 姓名: 钱海峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 沈国林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 吴思宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 吴宇立; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 钱海峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 沈国林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 吴思宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 姓名: 吴宇立; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2009-08-26 |
法定代表人变更 | 沈国林 | 吴思宏 | 2009-08-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 钱海峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 沈国林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 吴思宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 吴宇立; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 钱海峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 沈国林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 吴思宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长兼总经理 姓名: 吴宇立; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 2009-08-26 |
注册号: ******** | 注册号: ********788 | 2007-09-19 | |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********788 | 2007-09-19 |
投资人备案 | 姓名: 蔡建坤; 出资额: *; 百分比: *% 姓名: 李省权; 出资额: *; 百分比: *% 姓名: 钱海峰; 出资额: *; 百分比: *% 姓名: 沈国林; 出资额: *; 百分比: *% 姓名: 屠建峰; 出资额: *; 百分比: *% 姓名: 魏建良; 出资额: *; 百分比: *% 姓名: 吴宇立; 出资额: **.*; 百分比: **% 姓名: 吴思宏; 出资额: **.*; 百分比: **% | 姓名: 吴思宏; 出资额: *.*; 百分比: *% 姓名: 蔡建坤; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 李省权; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 钱海峰; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 沈国林; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 屠建峰; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 魏建良; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 诸应初; 出资额: *; 百分比: **% [退出] 姓名: 吴宇立; 出资额: **.*; 百分比: **% | 2007-09-17 |
住所变更 | 住所: 桐乡市梧桐街道崇福大道***号 邮政编码: ****** 电话: ******* 住所所在行政区划:梧桐街道 | 住所: 桐乡市梧桐街道经济开发区星光大酒店对面正旺实业有限公司内 邮政编码: ****** 电话: ******* 住所所在行政区划:梧桐街道 | 2007-09-17 |
法定代表人变更 | 姓名: 钱海峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 沈国林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 吴思宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长兼总经理 姓名: 吴宇立; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 沈国林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 吴思宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 姓名: 吴宇立; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 褚应初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 褚应初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2007-09-17 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 钱海峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 沈国林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 吴思宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长兼总经理姓名: 吴宇立; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 沈国林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 吴思宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 姓名: 吴宇立; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 褚应初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 褚应初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2007-09-17 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 桐乡市梧桐街道崇福大道746号; 邮政编码: 314500; 电话: ******;住所所在行政区划:梧桐街道 | 住所: 桐乡市梧桐街道经济开发区星光大酒店对面正旺实业有限公司内; 邮政编码: 314500; 电话: ******;住所所在行政区划:梧桐街道 | 2007-09-17 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 蔡建坤; 出资额: 4; 百分比: 8%姓名: 李省权; 出资额: 4; 百分比: 8%姓名: 钱海峰; 出资额: 4; 百分比: 8%姓名: 沈国林; 出资额: 4; 百分比: 8%姓名: 屠建峰; 出资额: 4; 百分比: 8%姓名: 魏建良; 出资额: 4; 百分比: 8%姓名: 吴宇立; 出资额: 12.5; 百分比: 25%姓名: 吴思宏; 出资额: 13.5; 百分比: 27% | 姓名: 吴思宏; 出资额: 2.5; 百分比: 5% 姓名: 蔡建坤; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 李省权; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 钱海峰; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 沈国林; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 屠建峰; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 魏建良; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 诸应初; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 吴宇立; 出资额: 12.5; 百分比: 25% | 2007-09-17 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 吴思宏; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 2.5; 百分比: 5%姓名: 蔡建坤; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 10%姓名: 李省权; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 10%姓名: 钱海峰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 10%姓名: 沈国林; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 10%姓名: 屠建峰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 10%姓名: 魏建良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 10%姓名: 诸应初; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 10%姓名: 吴宇立; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 12.5; 百分比: 25% | 姓名: 钱纪松; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 2.5; 百分比: 5% 姓名: 蔡建坤; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 李省权; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 钱海峰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 沈国林; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 屠建峰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 魏建良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 诸应初; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 5; 百分比: 10% 姓名: 吴思宏; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 12.5; 百分比: 25% | 2006-06-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 沈国林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 吴思宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长姓名: 吴宇立; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 褚应初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事姓名: 褚应初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 钱纪松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 姓名: 沈国林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 吴思宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 褚应初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 褚应初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2006-06-13 |
投资人备案 | 姓名: 吴思宏; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *.*; 百分比: *% 姓名: 蔡建坤; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 李省权; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 钱海峰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 沈国林; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 屠建峰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 魏建良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 诸应初; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 吴宇立; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **% [新增] | 姓名: 钱纪松; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *.*; 百分比: *% [退出] 姓名: 蔡建坤; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 李省权; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 钱海峰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 沈国林; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 屠建峰; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 魏建良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 诸应初; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 吴思宏; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **% | 2006-06-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 沈国林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 吴思宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 姓名: 吴宇立; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 褚应初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 褚应初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 钱纪松; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 姓名: 沈国林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 姓名: 吴思宏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 褚应初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 姓名: 褚应初; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2006-06-13 |
经营范围变更 | 经营范围: 小型车维修(道路运输经营许可证有效期至2011年4月13日);汽车配件的销售。行业代码: 3726 | 经营范围: 小型车维修(凭有效许可证经营);汽车配件的销售。行业代码: 3726 | 2006-06-13 |
法定代表人变更 | 吴思宏 | 钱纪松 | 2006-06-13 |
改制变更 | 空白 | 空白 | 2006-06-13 |
桐乡市星光轿车维修有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
吴宇立 | 董事 |
吴思宏 | 董事长 |
钱海峰 | 监事 |
沈国林 | 总经理 |
本页是 [桐乡市星光轿车维修有限公司] 在顺企网嘉兴黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。