联系方式
- 公司地址:
- 绍兴市柯桥区马鞍镇国庆村 -
- 固定电话:
- 0575-85101937 未核实,仅供参考
- 经理:
- 马关夫
- 邮政编码:
- 312000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0575-85101937 |
工商信息和基本资料
浙江春江印染有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
马关夫 | 77.59% | 人民币1784.6万元 |
傅明生 | 15.41% | 人民币354.4万元 |
马定良 | 2.71% | 人民币62.4万元 |
徐金林 | 2.25% | 人民币51.8万元 |
徐金泉 | 2.03% | 人民币46.8万元 |
浙江春江印染有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
多证合一备案 | 住房公积金缴存登记 | - | 2017-12-20 |
经营范围变更 | 生产、加工:针纺织品、助剂、涂料(以上经营范围除危险化学品);涤纶丝加弹;自有房屋租赁;机械设备出租;物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 纺织品印染;生产、加工:针纺织品、助剂、涂料(以上经营范围除危险化学品);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);自有房屋租赁。 | 2017-12-20 |
经营期限变更 | 营业期限至: 2030-12-30 | 营业期限至: 2020-12-30 | 2017-12-20 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********0991X9 | 注册号:******** 组织机构代码证:********X | 2016-08-23 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 纺织品印染;生产、加工:针纺织品、助剂、涂料(以上经营范围除危险化学品);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);自有房屋租赁。 | 一般经营项目: 无 纺织品印染;生产、加工:针纺织品、助剂、涂料(以上经营范围除危险化学品);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。 | 2016-08-23 |
统一社会信用代码:9********0991X9 | 注册号:******** 组织机构代码证:********X | 2016-08-23 | |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 绍兴市柯桥区马鞍镇国庆村; 邮政编码: 312000; 电话: ******;住所所在行政区划:马鞍镇 | 住所: 绍兴县马鞍镇国庆村; 邮政编码: 312000; 电话: ******;住所所在行政区划:马鞍镇 | 2015-03-25 |
住所变更 | 住所: 绍兴市柯桥区马鞍镇国庆村 邮政编码: ****** 电话: ******* 住所所在行政区划:马鞍镇 | 住所: 绍兴县马鞍镇国庆村 邮政编码: ****** 电话: ******* 住所所在行政区划:马鞍镇 | 2015-03-25 |
高级管理人员备案 | 姓名: 傅明生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 马定良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 徐金林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 徐金泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈吉荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 傅静绍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 徐金林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 徐金泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 徐万祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2009-10-29 |
投资人备案 | 姓名: 徐金泉; 出资额: **.*; 百分比: *.**% 姓名: 徐金林; 出资额: **.*; 百分比: *.**% 姓名: 马定良; 出资额: **.*; 百分比: *.**% 姓名: 傅明生; 出资额: ***.*; 百分比: **.**% 姓名: 马关夫; 出资额: ****.*; 百分比: **.****% | 姓名: 陈吉荣; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [退出] 姓名: 傅静绍; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [退出] 姓名: 傅康富; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [退出] 姓名: 徐达夫; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [退出] 姓名: 徐金泉; 出资额: **.*; 百分比: *.**% 姓名: 徐万祥; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [退出] 姓名: 俞国标; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [退出] 姓名: 徐金林; 出资额: **.*; 百分比: *.**% 姓名: 马定良; 出资额: **.*; 百分比: *.**% 企业名称: 绍兴市残疾人联合会; 出资额: ***; 百分比: **%; 法人性质: 事业法人 [退出] 姓名: 傅明生; 出资额: ***.*; 百分比: **.**% 姓名: 马关夫; 出资额: ****.*; 百分比: **.**% | 2009-10-29 |
营业期限变更 | 营业期限: 1993-08-31 至 2020-12-30 | 营业期限: 1993-08-31 至 2017-11-30 | 2009-10-29 |
组织机构变更 | 姓名: 傅明生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事 [新增] 姓名: 马定良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 徐金林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 徐金泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈吉荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] 姓名: 傅静绍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [退出] 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 徐金林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 徐金泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 徐万祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2009-10-29 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1993-08-31 至 2020-12-30 | 营业期限: 1993-08-31 至 2017-11-30 | 2009-10-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐金泉; 出资额: 46.8; 百分比: 23%姓名: 徐金林; 出资额: 51.8; 百分比: 2.25%姓名: 马定良; 出资额: 62.4; 百分比: 2.71%姓名: 傅明生; 出资额: 354.4; 百分比: 15.41%姓名: 马关夫; 出资额: 1784.6; 百分比: 77.5913% | 姓名: 陈吉荣; 出资额: 46.8; 百分比: 23% 姓名: 傅静绍; 出资额: 46.8; 百分比: 23% 姓名: 傅康富; 出资额: 46.8; 百分比: 23% 姓名: 徐达夫; 出资额: 46.8; 百分比: 23% 姓名: 徐金泉; 出资额: 46.8; 百分比: 23% 姓名: 徐万祥; 出资额: 46.8; 百分比: 23% 姓名: 俞国标; 出资额: 46.8; 百分比: 23% 姓名: 徐金林; 出资额: 51.8; 百分比: 2.25% 姓名: 马定良; 出资额: 62.4; 百分比: 2.71% 企业名称: 绍兴市残疾人联合会; 出资额: 230; 百分比: 10%; 法人性质: 事业法人 姓名: 傅明生; 出资额: 354.4; 百分比: 15.41% 姓名: 马关夫; 出资额: 1273.8; 百分比: 55.38% | 2009-10-29 |
姓名: 傅明生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 马定良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 徐金林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐金泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈吉荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 傅静绍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 徐金林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 徐金泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 徐万祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2009-10-29 | |
组织机构变更 | 姓名: 傅明生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事姓名: 马定良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理姓名: 徐金林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 徐金泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 陈吉荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 傅静绍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理 姓名: 徐金林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 徐金泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 姓名: 徐万祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2009-10-29 |
注册号: ******** | 注册号: ********227 | 2007-08-03 | |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********227 | 2007-08-03 |
集团编号升级 | 注册号: ***** | 注册号: *****27 | 2007-08-03 |
法定代表人变更 | 姓名: 徐万祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 徐万祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2005-09-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 徐金泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 徐金泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2005-09-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 徐金林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 徐金林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2005-09-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2005-09-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2005-09-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 傅静绍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 马定良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2005-09-13 |
法定代表人变更 | 姓名: 陈吉荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 陈吉荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2005-09-13 |
经营范围变更 | 经营范围: 纺织品印染;生产、加工:针纺织品、助剂、涂料(以上经营范围除危险化学品);经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)。行业代码: 1723兼营: 针纺织品及服装、助剂、涂料。经营方式: 加工、生产 | 经营范围: 纺织品印染;生产、加工:针纺织品、助剂、涂料;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务行业代码: 1723兼营: 针纺织品及服装、助剂、涂料。经营方式: 加工、生产 | 2005-09-13 |
名称变更 | 浙江春江印染有限公司 | 绍兴国庆印染有限公司 | 2005-09-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈吉荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 陈吉荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2005-09-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 傅静绍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 马定良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2005-09-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2005-09-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2005-09-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 徐金林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 徐金林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2005-09-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 徐金泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 徐金泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2005-09-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 徐万祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 徐万祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2005-09-13 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 傅静绍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 | 2004-12-02 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 马定良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-12-02 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 徐金林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2004-12-02 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 徐金泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2004-12-02 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 徐万祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 徐金林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-12-02 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 徐金泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2004-12-02 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 徐万祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2004-12-02 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 俞国标; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2004-12-02 | |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐金林; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 51.8; 百分比: 2.25% | 姓名: 徐万祥; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 46.8; 百分比: 23% | 2004-12-02 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 马定良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 62.4; 百分比: 2.71% | 姓名: 俞国标; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 46.8; 百分比: 23% | 2004-12-02 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 绍兴市残疾人联合会; 法定代表人: 倪荣夫; 出资额: 230; 百分比: 10%; 住所: ; 法人性质: 事业法人 | 姓名: 马定良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 62.4; 百分比: 2.71% | 2004-12-02 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 傅明生; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 354.4; 百分比: 15.41% | 企业名称: 绍兴市残疾人联合会; 法定代表人: 倪荣夫; 出资额: 230; 百分比: 10%; 住所: ; 法人性质: 事业法人 | 2004-12-02 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 马关夫; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 1273.8; 百分比: 55.38% | 姓名: 傅明生; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 354.4; 百分比: 15.41% | 2004-12-02 |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 绍兴县马鞍镇国庆村民委员会; 法定代表人: ; 出资额: 396; 百分比: 17.22%; 住所: ; 法人性质: 国家授权的部门 | 2004-12-02 | |
投资人(股权)变更 | 姓名: 马关夫; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 836; 百分比: 36.35% | 2004-12-02 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈吉荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 陈吉荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-12-02 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 马定良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 陈吉荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理 | 2004-12-02 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐达夫; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 46.8; 百分比: 23% | 姓名: 傅林华; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 46.8; 百分比: 23% | 2004-12-02 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐金泉; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 46.8; 百分比: 23% | 姓名: 徐达夫; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 46.8; 百分比: 23% | 2004-12-02 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐万祥; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 46.8; 百分比: 23% | 姓名: 徐金林; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 46.8; 百分比: 23% | 2004-12-02 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 俞国标; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 46.8; 百分比: 23% | 姓名: 徐金泉; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 46.8; 百分比: 23% | 2004-12-02 |
投资人备案 | 姓名: 俞国标; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [新增] | 姓名: 徐金泉; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [退出] | 2004-12-02 |
投资人备案 | 姓名: 徐万祥; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [新增] | 姓名: 徐金林; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [退出] | 2004-12-02 |
投资人备案 | 姓名: 徐金泉; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [新增] | 姓名: 徐达夫; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [退出] | 2004-12-02 |
投资人备案 | 姓名: 徐达夫; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [新增] | 姓名: 傅林华; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [退出] | 2004-12-02 |
投资人备案 | - | 姓名: 马关夫; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **.**% [退出] | 2004-12-02 |
投资人备案 | - | 企业名称: 绍兴县马鞍镇国庆村民委员会; 法定代表人: ; 出资额: ***; 百分比: **.**%; 住所: ; 法人性质: 国家授权的部门 [退出] | 2004-12-02 |
投资人备案 | 姓名: 马关夫; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ****.*; 百分比: **.**% [新增] | 姓名: 傅明生; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***.*; 百分比: **.**% [退出] | 2004-12-02 |
投资人备案 | 姓名: 傅明生; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***.*; 百分比: **.**% [新增] | 企业名称: 绍兴市残疾人联合会; 法定代表人: 倪荣夫; 出资额: ***; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: 事业法人 [退出] | 2004-12-02 |
投资人备案 | 企业名称: 绍兴市残疾人联合会; 法定代表人: 倪荣夫; 出资额: ***; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: 事业法人 [新增] | 姓名: 马定良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [退出] | 2004-12-02 |
投资人备案 | 姓名: 马定良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [新增] | 姓名: 俞国标; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [退出] | 2004-12-02 |
投资人备案 | 姓名: 徐金林; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [新增] | 姓名: 徐万祥; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [退出] | 2004-12-02 |
法定代表人变更 | - | 姓名: 俞国标; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2004-12-02 |
法定代表人变更 | - | 姓名: 徐万祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2004-12-02 |
法定代表人变更 | - | 姓名: 徐金泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2004-12-02 |
法定代表人变更 | 姓名: 徐万祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 徐金林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-12-02 |
法定代表人变更 | 姓名: 徐金泉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2004-12-02 |
法定代表人变更 | 姓名: 徐金林; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2004-12-02 |
法定代表人变更 | 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 马定良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-12-02 |
法定代表人变更 | 姓名: 马关夫; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 姓名: 傅静绍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 | 2004-12-02 |
法定代表人变更 | 姓名: 马定良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 陈吉荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理 | 2004-12-02 |
法定代表人变更 | 姓名: 陈吉荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 陈吉荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2004-12-02 |
投资人备案 | 姓名: 马关夫; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***; 百分比: **.**% [新增] | - | 2002-11-28 |
投资人备案 | 企业名称: 绍兴县马鞍镇国庆村民委员会; 法定代表人: ; 出资额: ***; 百分比: **.**%; 住所: ; 法人性质: 国家授权的部门 [新增] | - | 2002-11-28 |
投资人备案 | 姓名: 傅明生; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***.*; 百分比: **.**% [新增] | - | 2002-11-28 |
投资人备案 | 企业名称: 绍兴市残疾人联合会; 法定代表人: 倪荣夫; 出资额: ***; 百分比: **%; 住所: ; 法人性质: 事业法人 [新增] | - | 2002-11-28 |
投资人备案 | 姓名: 马定良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [新增] | - | 2002-11-28 |
投资人备案 | 姓名: 傅静绍; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [新增] | - | 2002-11-28 |
投资人备案 | 姓名: 傅林华; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [新增] | - | 2002-11-28 |
投资人备案 | 姓名: 俞国标; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [新增] | - | 2002-11-28 |
投资人备案 | 姓名: 徐金林; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [新增] | - | 2002-11-28 |
投资人备案 | 姓名: 徐金泉; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [新增] | - | 2002-11-28 |
投资人备案 | 姓名: 徐达夫; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [新增] | - | 2002-11-28 |
投资人备案 | 姓名: 傅康富; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [新增] | - | 2002-11-28 |
投资人备案 | 姓名: 徐万祥; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [新增] | - | 2002-11-28 |
投资人备案 | 姓名: 陈吉荣; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: *.**% [新增] | - | 2002-11-28 |
住所变更 | 住所: 绍兴县马鞍镇国庆村 邮政编码: ****** 电话: ******* | 住所: 马安镇国庆村 邮政编码: ****** 电话: ******* | 2002-11-28 |
法定代表人变更 | 姓名: 俞国标; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | - | 2002-11-28 |
法定代表人变更 | 姓名: 徐万祥; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | - | 2002-11-28 |
法定代表人变更 | 姓名: 徐金泉; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | - | 2002-11-28 |
法定代表人变更 | 姓名: 徐金林; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | - | 2002-11-28 |
法定代表人变更 | 姓名: 马关夫; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | - | 2002-11-28 |
法定代表人变更 | 姓名: 马关夫; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | - | 2002-11-28 |
法定代表人变更 | 姓名: 马关夫; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | - | 2002-11-28 |
法定代表人变更 | 姓名: 马定良; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | - | 2002-11-28 |
法定代表人变更 | 姓名: 傅静绍; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 | - | 2002-11-28 |
法定代表人变更 | 姓名: 陈吉荣; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理 | - | 2002-11-28 |
法定代表人变更 | 姓名: 陈吉荣; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 马关夫; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: | 2002-11-28 |
企业类型变更 | 非自然人出资有限责任公司 | 集体企业 | 2002-11-28 |
注册资本变更 | 2300( + 15% ) | 2000 | 2002-11-28 |
名称变更 | 绍兴国庆印染有限公司 | 绍兴国庆印染厂 | 2002-11-28 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 绍兴县马鞍镇国庆村; 邮政编码: 312000; 电话: ****** | 住所: 马安镇国庆村; 邮政编码: 312000; 电话: ****** | 2002-11-28 |
注册资本(金)变更 | 2300 | 2000 | 2002-11-28 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 纺织品印染;生产、加工:针纺织品、助剂、涂料;经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务行业代码: 1723兼营: 针纺织品及服装、助剂、涂料。经营方式: 加工、生产 | 经营范围: 纺织品印染,经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料,仪器仪表,机械设备,零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外);经营进料加工和“三来一补”业务。行业代码: 1723兼营: 针纺织品及服装、助剂、涂料。经营方式: 加工、生产 | 2002-11-28 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈吉荣; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 46.8; 百分比: 23% | 2002-11-28 | |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐万祥; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 46.8; 百分比: 23% | 2002-11-28 | |
投资人(股权)变更 | 姓名: 傅康富; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 46.8; 百分比: 23% | 2002-11-28 | |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐达夫; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 46.8; 百分比: 23% | 2002-11-28 | |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐金泉; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 46.8; 百分比: 23% | 2002-11-28 | |
投资人(股权)变更 | 姓名: 徐金林; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 46.8; 百分比: 23% | 2002-11-28 | |
投资人(股权)变更 | 姓名: 俞国标; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 46.8; 百分比: 23% | 2002-11-28 | |
投资人(股权)变更 | 姓名: 傅林华; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 46.8; 百分比: 23% | 2002-11-28 | |
投资人(股权)变更 | 姓名: 傅静绍; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 46.8; 百分比: 23% | 2002-11-28 | |
投资人(股权)变更 | 姓名: 马定良; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 62.4; 百分比: 2.71% | 2002-11-28 | |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 绍兴市残疾人联合会; 法定代表人: 倪荣夫; 出资额: 230; 百分比: 10%; 住所: ; 法人性质: 事业法人 | 2002-11-28 | |
投资人(股权)变更 | 姓名: 傅明生; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 354.4; 百分比: 15.41% | 2002-11-28 | |
投资人(股权)变更 | 企业名称: 绍兴县马鞍镇国庆村民委员会; 法定代表人: ; 出资额: 396; 百分比: 17.22%; 住所: ; 法人性质: 国家授权的部门 | 2002-11-28 | |
投资人(股权)变更 | 姓名: 马关夫; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 836; 百分比: 36.35% | 2002-11-28 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈吉荣; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 姓名: 马关夫; 证件名称: 身份证; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: | 2002-11-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 陈吉荣; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理 | 2002-11-28 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 傅静绍; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副董事长 | 2002-11-28 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 马定良; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2002-11-28 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 马关夫; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2002-11-28 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 马关夫; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事长 | 2002-11-28 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 马关夫; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2002-11-28 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 徐金林; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 董事 | 2002-11-28 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 徐金泉; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2002-11-28 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 徐万祥; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2002-11-28 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 俞国标; 证件名称: 身份证; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 2002-11-28 | |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 绍兴国庆印染厂 | 1998-07-02 | |
法定代表人变更 | 绍兴国庆印染厂 | - | 1998-07-02 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 绍兴国庆印染厂 | 1900-01-01 |
浙江春江印染有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
马关夫 | 董事长 |
马关夫 | 总经理 |
徐金林 | 监事 |
徐金泉 | 董事 |
傅明生 | 董事 |
马定良 | 监事 |
浙江春江印染有限公司的行政处罚
绍柯环罚字[2015]271号 | 区环保局 | 绍兴市柯桥区环境保护局行政处罚决定书
绍柯环罚字[2015]271号 浙江春江印染有限公司: 营业执照注册号:330621000004889 组织机构代码证:14590991-X 法定代表人:马关夫 地址:马鞍镇国庆村 浙江春江印染有限公司(以下简称“单位”)环境违法一案,经本局现场调查,现已审查终结。 一、环境违法事实和证据 2015年8月13日,我局执法人员检查时发现,你单位生产正常,定型机废油收集场所未按规定设置危险废物标志标识,已违反相关环保法律法规。以上事实,有绍兴市柯桥区环保局《现场检查(勘察)笔录》(2015年8月13日)、绍兴市柯桥区环保局监察人员对徐金泉的调查询问笔录、现场照片等为证。 你单位上述行为违反了《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第五十二条的规定,依法应当予以处罚。 本局于2015年10月14日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定,并告知你单位有权进行陈述、申辩和听证。你单位在规定期限内未提出陈述、申辩和听证,视为接受处罚。 以上事实,有本局2015年10月9日《行政处罚事先告知书》(绍柯环罚先告字[2015]265号)及《送达回执》为证。 二、行政处罚的依据、种类 依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第七十五条第一项的规定,责令你单位立即停止违法行为,并对你单位作出如下行政处罚: 罚款:人民币伍万捌仟伍佰元 三、行政处罚决定的履行和期限 根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定,限于收到本处罚决定书之日起十五日内,将罚款缴至指定银行和账号。逾期不缴纳罚款的,依据《中华人民共和国行政处罚法》第五十一条第一款的规定,每日将按罚款数额的3%加处罚款。(收款银行:中国农业银行股份有限公司绍兴柯桥支行 户名:绍兴市柯桥区财政局非税收入待清算专户 账号:19510101040082538-33) 缴纳罚款后,一个月内凭银行缴入回单内到本局财务室414换取罚没款收据,逾期未领取的,由执法部门代为送达。 四、申请行政复议或者提起行政诉讼的途径和期限 你单位如不服本处罚决定,可在接到决定书之日起六十日内向绍兴市环境保护局或者向绍兴市柯桥区人民政府申请行政复议,也可在六个月内直接向绍兴市柯桥区人民法院依法提起行政诉讼。 逾期不申请复议,也不向人民法院提起行政诉讼,又不履行本处罚决定的,本局将依法申请人民法院强制执行。
绍兴市柯桥区环境保护局 二〇一五年十月二十八日 | 2015-10-28 |
浙江春江印染有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
绍兴天润印染有限公司 | 徐金林 | 浙江省绍兴市柯桥区马鞍镇国庆村 | 75.00% |
绍兴柯桥合众投资股份有限公司 | 傅见林 | 绍兴市柯桥区滨海工业区八五丘地段 | 0.7218% |
浙江春江印染有限公司的法律诉讼:
文书名称 | 日期 | 编号 |
顾有高与浙江春江印染有限公司劳动争议二审民事判决书 | 2015-03-17 | (2015)浙绍民终字第355号 |
曹某甲、曹某乙等故意毁坏财物罪一审刑事判决书 | 2015-01-05 | (2015)绍柯刑初字第59号 |
冉小燕与浙江春江印染有限公司劳动争议一审民事判决书 | 2014-12-31 | (2014)绍柯民初字第4655号 |
顾有高与浙江春江印染有限公司劳动争议一审民事判决书 | 2014-12-31 | (2014)绍柯民初字第4656号 |
浙江春江印染有限公司与冯珂琪、冯兴泉等追偿权纠纷一审民事判决书 | 2014-12-11 | (2014)绍柯齐商初字第168号 |
浙江春江印染有限公司与绍兴市弥达纺织有限公司、浙江耀发飞机零部件制造有限公司等追偿权纠纷一审民事判决书 | 2015-01-29 | (2014)绍越商外初字第147号 |
江苏日新印染机械有限公司与浙江春江印染有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 2016-08-03 | (2016)苏0281民初10066号之一 |
绍兴金陆佳染料化工有限公司与浙江春江印染有限公司买卖合同纠纷一审民事判决书 | 2016-12-02 | (2016)浙0602民初6786号 |
绍兴市巴斯基化工有限公司与浙江春江印染有限公司买卖合同纠纷一审民事裁定书 | 2015-11-27 | (2015)绍柯商初字第3489号 |