变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********9110X6 | 注册号:********73993
组织机构代码证:********X | 2016-08-16 |
| 统一社会信用代码:9********9110X6 | 注册号:********73993
组织机构代码证:********X | 2016-08-16 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 2005-6-17 至 9999-9-9 | 营业期限: 2005-6-17 至 2015-6-16
| 2014-12-17 |
营业期限变更 | 营业期限: 2005-6-17 至 9999-9-9 | 营业期限: 2005-6-17 至 2015-6-16 | 2014-12-17 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 经济信息咨询(不含金融、证券业务)、企业登记代理、代理记账。 | 一般经营项目: 经济信息咨询(不含金融、证券业务)、企业登记代理、代理记帐。 | 2013-05-21 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 打字、复印(印刷经营许可证有效期至2017年底) | 许可经营项目: 打字、复印(印刷经营许可证有效期至2012年底) | 2013-05-21 |
住所变更 | 住所: 乐清市乐成镇宁康东路***号二楼东间
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:乐成镇 | 住所: 乐清市乐成镇大众巷**号*楼
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:乐成镇 | 2010-10-25 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 经济信息咨询(不含金融、证券业务)、企业登记代理、代理记帐。 | 一般经营项目: 一般经营项目:经济信息咨询(不含金融、证券业务)、企业登记代理(涉及许可经营的凭有效证件经营);许可经营项目:打字、复印(印刷经营许可证有效期至2012年底)、代理记帐。 | 2010-10-25 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 打字、复印(印刷经营许可证有效期至2012年底) | 许可经营项目: | 2010-10-25 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 乐清市乐成镇宁康东路168号二楼东间; 邮政编码: 325600; 电话: ********;住所所在行政区划:乐成镇 | 住所: 乐清市乐成镇大众巷18号2楼; 邮政编码: 325600; 电话: ********;住所所在行政区划:乐成镇 | 2010-10-25 |
变更注册号 | 注册号: ********73993 | 注册号: ********680 | 2009-04-17 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 一般经营项目:经济信息咨询(不含金融、证券业务)、企业登记代理(涉及许可经营的凭有效证件经营);许可经营项目:打字、复印(印刷经营许可证有效期至2012年底)、代理记帐。行业代码: 7433 | 经营范围: 经济信息咨询(不含金融、证券业务);企业登记代理;打字、复印(有效期至2008年底止);代理记帐。(涉及许可经营的凭有效证件经营)行业代码: 8300 | 2009-04-08 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 乐清市乐成镇大众巷18号2楼; 邮政编码: 325600; 电话: ******** | 住所: 乐清市乐成镇双雁小区24幢305室; 邮政编码: 325600; 电话: ******** | 2007-01-31 |
经营范围(业务范围)变更 | 经营范围: 经济信息咨询(不含金融、证券业务);企业登记代理;打字、复印(有效期至2008年底止);代理记帐。(涉及许可经营的凭有效证件经营)行业代码: 8300 | 经营范围: 经济信息咨询(不含证券、金融信息)、企业登记代理、打字、复印(不含出版物、包装装潢印刷品印刷)(有效期至2006年底止)行业代码: 8300 | 2007-01-31 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 洪明贤; 出资额: 3.3; 百分比: 33%姓名: 万千; 出资额: 3.3; 百分比: 33%姓名: 朱胜千; 出资额: 3.4; 百分比: 34% | 姓名: 柴方; 出资额: 3.3; 百分比: 33%
姓名: 徐展旗; 出资额: 3.3; 百分比: 33%
姓名: 陈晓; 出资额: 3.4; 百分比: 34%
| 2007-01-31 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 洪明贤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事姓名: 朱胜千; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 柴方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 陈晓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 总经理
姓名: 徐展旗; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事
| 2007-01-31 |
投资人备案 | 姓名: 洪明贤; 出资额: *.*; 百分比: **% [新增]
姓名: 万千; 出资额: *.*; 百分比: **% [新增]
姓名: 朱胜千; 出资额: *.*; 百分比: **% [新增] | 姓名: 柴方; 出资额: *.*; 百分比: **% [退出]
姓名: 徐展旗; 出资额: *.*; 百分比: **% [退出]
姓名: 陈晓; 出资额: *.*; 百分比: **% [退出] | 2007-01-31 |
住所变更 | 住所: 乐清市乐成镇大众巷**号*楼
邮政编码: ******
电话: ******** | 住所: 乐清市乐成镇双雁小区**幢***室
邮政编码: ******
电话: ******** | 2007-01-31 |
法定代表人变更 | 姓名: 洪明贤; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 朱胜千; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 柴方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 监事
姓名: 陈晓; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 总经理
姓名: 徐展旗; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女; 职务: 执行董事 | 2007-01-31 |
法定代表人变更 | 朱胜千 | 徐展旗 | 2007-01-31 |
名称变更 | 乐清市金穗经济信息咨询有限公司 | 乐清市迈朗商务咨询服务有限公司 | 2007-01-31 |