变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人变更 | 杨欢 | 国静 | 2022-05-11 |
董事备案 | 杨欢 [新增] | 国静 [退出] | 2022-05-11 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2022-05-11 |
股东变更 | 杨欢 [新增] | 陈光明, [退出]
国静 [退出] | 2022-05-11 |
经理备案 | 杨欢 [新增] | 国静 [退出] | 2022-05-11 |
工商登记联络员备案 | 杨欢 | - | 2022-05-11 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-05-11 |
具体经营项目申报 | 互联网商品销售(许可审批类商品除外);营养健康咨询服务;心理咨询服务(不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导等医疗行为);干细胞技术的研究、开发;人体科学的研究、开发;非许可类医疗器械经营;女性健康调理中心(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);美容健身咨询服务;再生医学抗衰老研究服务;医学研究和试验发展;商品批发贸易(许可审批类商品除外);技术进出口;生物技术咨询、交流服务;基因药物研发;干细胞药物研发;生物医疗技术研究;健康科学项目研究、开发;健康科学项目研究成果转让;养生学的研究开发及技术转让;生物技术推广服务;生物防治技术咨询、交流服务;商品零售贸易(许可审批类商品除外);文化艺术咨询服务;生物技术转让服务;健康管理咨询服务(须经审批的诊疗活动、心理咨询除外,不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);会议及展览服务;针灸医学的研究;人体科学研究成果转让服务;护理服务(不涉及提供住宿、医疗诊断、治疗及康复服务);货物进出口(专营专控商品除外);生物技术开发服务;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);企业管理咨询服务;生命工程项目开发;免疫细胞的采集、存储、制备服务(不含脐带血造血干细胞采集、存储);细胞制剂及相关产品的销售;细胞制剂及相关产品的制备;预包装食品批发;基因检测及疾病筛查服务;保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);干细胞的采集、存储、制备服务(不含脐带血造血干细胞采集、存储);口腔诊疗服务;门诊部(所);预包装食品零售;美容服务;保健按摩 | 美容服务;保健按摩;保健食品零售(具体经营项目以《食品经营许可证》为准);人才培训;门诊部(所);免疫细胞的采集、存储、制备服务(不含脐带血造血干细胞采集、存储);细胞制剂及相关产品的销售;细胞制剂及相关产品的制备;基因检测及疾病筛查服务;干细胞的采集、存储、制备服务(不含脐带血造血干细胞采集、存储);预包装食品批发;预包装食品零售;口腔诊疗服务;健康科学项目研究、开发;生物医疗技术研究;生物技术开发服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术转让服务;美容健身咨询服务;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);非许可类医疗器械经营;生物技术推广服务;互联网商品销售(许可审批类商品除外);商品零售贸易(许可审批类商品除外);商品批发贸易(许可审批类商品除外);货物进出口(专营专控商品除外);技术进出口;职业技能培训(不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目);文化艺术咨询服务;会议及展览服务;企业管理咨询服务;营养健康咨询服务;心理咨询服务(不含医学心理咨询、医学心理训练、医学心理辅导等医疗行为);健康管理咨询服务(须经审批的诊疗活动、心理咨询除外,不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);针灸医学的研究;再 | 2019-04-15 |
住所变更 | 广州市天河区冼村街黄埔大道西128号1608房(仅限办公) | 广州市天河区珠江西路5号3707房(仅限办公用途) | 2019-04-15 |
资金数额变更 | 4600 (单位:万元)( + 2200% ) | 200 (单位:万元) | 2018-09-03 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2018-09-03 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2018-09-03 |
股东变更 | 陈光明; [新增]
国静; | 国静; | 2018-09-03 |
董事备案 | 国静,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
刘宇斌,监事,, | 刘美玲,执行董事兼经理,,是 [退出]
刘宇斌,监事,, | 2017-11-22 |
经理备案 | 国静,执行董事兼经理,选举, [新增]
刘宇斌,监事,, | 刘美玲,执行董事兼经理,,是 [退出]
刘宇斌,监事,, | 2017-11-22 |
组织机构备案 | 国静,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
刘宇斌,监事,, | 刘美玲,执行董事兼经理,,是 [退出]
刘宇斌,监事,, | 2017-11-22 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-11-22 |
股东变更 | 国静; [新增] | 刘宇斌; [退出] | 2017-11-22 |
董事备案 | 国静(执行董事兼经理) [新增]
刘宇斌(监事) | 刘美玲(执行董事兼经理) [退出]
刘宇斌(监事) | 2017-11-22 |
经理备案 | 国静(执行董事兼经理) [新增]
刘宇斌(监事) | 刘美玲(执行董事兼经理) [退出]
刘宇斌(监事) | 2017-11-22 |
组织机构备案 | 国静(执行董事兼经理) [新增]
刘宇斌(监事) | 刘美玲(执行董事兼经理) [退出]
刘宇斌(监事) | 2017-11-22 |
法定代表人变更 | 国静 | 刘美玲 | 2017-11-22 |
财务负责人 | 国静 | 刘美玲 | 2017-11-22 |