欢迎来到深圳琴宝商贸有限公司,自2016年08月01日成立以来,已经发展成为一个拥有员工的大家庭。我们坐落于深圳这个充满活力和机遇的城市。中国第一个经济特区,鹏城深圳作为我们的总部所在地,我们的公司定位于贸易经纪与代理业,日用品购销;棉、麻制品的销售;经营电子商务。^食品保健品的批发、销售;谷物、豆及薯类的销售是我们的强项 。
琴宝商贸以50万元注册资本为基础,凭借着杨琴法人代表的领导力,成功走过8年的发展历程。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳琴宝商贸有限公司 |
简称: | 琴宝商贸 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 日用品购销;棉、麻制品的销售;经营电子商务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应取得相关部门批准后方可经营)^食品保健品的批发、销售;谷物、豆及薯类的销售。 |
营业执照号码: | 440301116997737 |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年08月01日 |
注册资本: | 50万元 (万元) |
所属分类: | 贸易经纪与代理业 » 龙岗区贸易经纪与代理业 |
所属城市: | 深圳企业网 » 龙岗区 » 龙岗区龙岗 |
顺企编码: | 57826925 |
深圳琴宝商贸有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
耿嵩 | 99% | 人民币99万元 |
耿俊鹏 | 1% | 人民币1万元 |
深圳琴宝商贸有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程修正案 | - | - | 2022-11-11 |
地址 | 深圳市南山区粤海街道科技园社区科技路11号 伟杰大厦515 | 深圳市福田区沙头街道新洲社区新洲九街273号星河雅居A座2003 | 2022-11-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-11-05 | 2022-01-12 | 2022-11-11 |
投资人 | 耿俊鹏 1(万元)1%耿嵩 99(万元)99% | 刘淅沥 1(万元)1%耿嵩 99(万元)99% | 2022-01-19 |
成员 | 耿俊鹏(监事) | 刘淅沥(监事) | 2022-01-19 |
章程修正案 | - | - | 2022-01-19 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-01-12 | 2021-12-17 | 2022-01-19 |
监事信息 | 耿俊鹏(监事) [新增] | 刘淅沥(监事) [退出] | 2022-01-19 |
股权和公证书 | - | - | 2022-01-19 |
负责人 | 耿嵩 | 刘淅沥 | 2021-12-20 |
投资人 | 耿嵩 99(万元)99%刘淅沥 1(万元)1% | 曾宇 1(万元)1%刘淅沥 99(万元)99% | 2021-12-20 |
成员 | 耿嵩(总经理),刘淅沥(监事),耿嵩(执行董事) | 刘淅沥(执行董事),曾宇(监事),刘淅沥(总经理) | 2021-12-20 |
章程修正案 | - | - | 2021-12-20 |
董事长或执行董事成员 | 耿嵩(总经理), [新增] 刘淅沥(监事), 耿嵩(执行董事) [新增] | 刘淅沥(执行董事), 曾宇(监事), [退出] 刘淅沥(总经理) | 2021-12-20 |
股权和公证书 | - | - | 2021-12-20 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-12-17 | 2019-04-02 | 2021-12-20 |
总经理 | 耿嵩(总经理), [新增] 刘淅沥(监事), 耿嵩(执行董事) [新增] | 刘淅沥(执行董事), 曾宇(监事), [退出] 刘淅沥(总经理) | 2021-12-20 |
指定联系人 | 耿嵩 | 刘淅沥 | 2021-12-20 |
监事信息 | 耿嵩(总经理), [新增] 刘淅沥(监事), 耿嵩(执行董事) [新增] | 刘淅沥(执行董事), 曾宇(监事), [退出] 刘淅沥(总经理) | 2021-12-20 |
副本数 | 2 | 1 | 2019-04-18 |
负责人变更 | 姚理汉 | 王利胜 | 2019-04-18 |
负责人变更 | 董事长:刘淅沥;法定代表人:刘淅沥;总经理:刘淅沥;股东:;股东:;监事:曾宇;工商联络员:刘淅沥; | 股东:杨琴;其他:杨飞;总经理:杨琴;工商联络员:杨琴;其他:张言;法定代表人:杨琴;董事长:杨琴;监事:龙锋; | 2019-04-11 |
投资人变更 | 股东名称:曾宇、出资额:1、出资比例:1;股东名称:刘淅沥、出资额:99、出资比例:99; | 股东名称:杨琴、出资额:50、出资比例:100; | 2019-04-11 |
地址变更 | 深圳市福田区沙头街道新洲社区新洲九街273号星河雅居A座2003 | 深圳市龙岗区龙岗街道满京华喜悦里5座3205 | 2019-04-11 |
注册资本变更 | 100 | 50 | 2019-04-11 |
高级管理人员备案 | 执行董事:刘淅沥;监事:曾宇;总经理:刘淅沥; | 董事:张言;董事长:杨琴;监事:龙锋;总经理:杨琴;董事:杨飞; | 2019-04-11 |
投资人 | 曾宇 1(万元)1% 刘淅沥 99(万元)99% | 杨琴 50(万元)100% | 2019-04-11 |
指定联系人 | 刘淅沥 | 杨琴 | 2019-04-11 |
一般经营项目 | 国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。初级农产品批发、销售;服装、纺织品、针织品、日用百货批发、销售; 文化用品、体育用品批发、销售;建材批发、销售;机械设备、五金产品、电子产品批发、销售;首饰、工艺品批发、销售;电子商务。 | 日用品购销;棉、麻制品的销售;经营电子商务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应取得相关部门批准后方可经营) | 2019-04-11 |
成员 | 刘淅沥(执行董事),刘淅沥(总经理),曾宇(监事) | 龙锋(监事),杨飞(董事),杨琴(总经理),张言(董事),杨琴(董事长) | 2019-04-11 |
负责人 | 刘淅沥 | 杨琴 | 2019-04-11 |
注册资本 | 100 人民币( + 100% ) | 50 人民币 | 2019-04-11 |
负责人变更 | 董事长:刘淅沥; 法定代表人:刘淅沥; 总经理:刘淅沥; 股东:; 股东:; 监事:曾宇; 工商联络员:刘淅沥; | 股东:杨琴; 其他:杨飞; 总经理:杨琴; 工商联络员:杨琴; 其他:张言; 法定代表人:杨琴; 董事长:杨琴; 监事:龙锋; | 2019-04-11 |
高级管理人员备案 | 执行董事:刘淅沥 [新增] 监事:曾宇 [新增] 总经理:刘淅沥 [新增] | 董事:张言 [退出] 董事长:杨琴 [退出] 监事:龙锋 [退出] 总经理:杨琴 [退出] 董事:杨飞 [退出] | 2019-04-11 |
投资人变更 | 股东名称:曾宇、出资额:1、出资比例:1; [新增] 股东名称:刘淅沥、出资额:99、出资比例:99; [新增] | 股东名称:杨琴、出资额:50、出资比例:100; [退出] | 2019-04-11 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2019-04-11 |
- | 国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。初级农产品批发、销售;服装、纺织品、针织品、日用百货批发、销售; 文化用品、体育用品批发、销售;建材批发、销售;机械设备、五金产品、电子产品批发、销售;首饰、工艺品批发、销售;电子商务。 | 日用品购销;棉、麻制品的销售;经营电子商务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应取得相关部门批准后方可经营) | 2019-04-11 |
章程备案 | 2019-04-02 | 1900-01-01 | 2019-04-11 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1151 | 2019-04-11 |
注册资本变更 | 100( + 100% ) | 50 | 2019-04-11 |
期限变更 | 永续经营 | 从2008-12-17至2020-12-17 | 2017-07-24 |
地址变更 | 深圳市龙岗区龙岗街道满京华喜悦里5座3205 | 深圳市南山区沙河街道福清36荔枝苑1栋602 | 2016-08-23 |
名称变更 | 深圳琴宝商贸有限公司 | 深圳市琴宝电子商务有限公司 | 2016-08-23 |
住所 | 深圳市龙岗区龙岗街道满京华喜悦里5座3205 | 深圳市南山区沙河街道福清36荔枝苑1栋602 | 2016-08-23 |
名称 | 深圳琴宝商贸有限公司 | 深圳市琴宝电子商务有限公司 | 2016-08-23 |
本页是 [深圳琴宝商贸有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。