乐清市信和信息技术有限公司,办公室地址位于中国民营经济发展的先发地区与改革开放的前沿阵地--温州,乐清市乐成街道双雁路75-77号701室,我公司主要提供计算机软件开发、计算机网络系统集成、技术服务;计算机硬件及耗材、自行车及配件、服装、鞋帽销售。
联系方式
- 公司地址:
- 乐清市乐成街道双雁路75-77号701室
- 经理:
- 管银彬
- 经理手机:
- 138****3330 未核实,仅供参考
- 邮政编码:
- 325000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 153****5003 |
手机号码 | 138****3330 |
座机号码 | 0577-62070033 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 乐清市信和信息技术有限公司 |
简称: | 信和信息技术 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 计算机软件开发、计算机网络系统集成、技术服务;计算机硬件及耗材、自行车及配件、服装、鞋帽销售。 |
营业执照号码: | 330382000312626 |
发证机关: | 中山市市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2014年02月24日 |
注册资本: | 50万人民币 (万元) |
所属分类: | 信息传输、计算机服务和软件业 » 乐清市信息传输、计算机服务和软件业 |
所属城市: | 温州企业网 » 乐清市 » 乐清市乐成镇 |
顺企编码: | 58083863 |
乐清市信和信息技术有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
郭健明 | 50万 |
乐清市信和信息技术有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
股东变更 | 郭健明 [新增] | 董乃垚; [退出] 管银彬 [退出] | 2022-09-01 |
高级管理人员备案 | 陈其塄(监事) [新增] 郭健明(执行董事,经理) [新增] | 管银彬(经理,执行董事) [退出] 董乃垚(监事) [退出] | 2022-09-01 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2022-09-01 |
出资额变更 | 郭健明 50万 | 董乃垚 5万; 管银彬 45万 | 2022-09-01 |
名称变更 | 燃大师(中山)电器有限公司 | 乐清市信和信息技术有限公司 | 2022-08-02 |
业务范围变更 | 一般项目:家用电器销售;家用电器制造;燃气器具生产;非电力家用器具制造;非电力家用器具销售;户外用品销售;日用品销售;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;家具制造;家具销售;金属制日用品制造;货物或技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 计算机软件开发、计算机网络系统集成、技术服务;计算机硬件及耗材、自行车及配件、服装、鞋帽销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2022-08-02 |
章程备案 | 章程 | - | 2022-08-02 |
住所变更 | 中山市东区亨尾村泰和街2号304B房011 | 乐清市乐成街道双雁路75-77号701室 | 2022-08-02 |
投资人备案 | 姓名: 董乃垚; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 管银彬; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 完颜实现; 出资额: *; 百分比: **% [退出] 姓名: 李颖; 出资额: **; 百分比: **% [退出] 姓名: 董乃垚; 出资额: **; 百分比: **% | 2016-03-30 |
注册资本变更 | ** | * | 2016-02-04 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********96295J | 注册号:******** 组织机构代码证:******** | 2016-02-04 |
高级管理人员备案 | 姓名: 董乃垚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 管银彬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 董乃垚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 李颖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2016-02-04 |
投资人备案 | 姓名: 完颜实现; 出资额: *; 百分比: **% 姓名: 李颖; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 董乃垚; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 完颜实现; 出资额: *.*; 百分比: **% 姓名: 李颖; 出资额: *.*; 百分比: **% 姓名: 董乃垚; 出资额: *.*; 百分比: **% | 2016-02-04 |
组织机构变更 | 姓名: 董乃垚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 姓名: 管银彬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 董乃垚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 李颖; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2016-02-04 |
营业期限变更 | 营业期限: 2014-2-24 至 9999-9-9 | 营业期限: 2014-2-24 至 2024-2-23 | 2016-02-04 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 计算机软件开发、计算机网络系统集成、技术服务;计算机硬件及耗材、自行车及配件、服装、鞋帽销售。 | 一般经营项目: 计算机软件开发、计算机网络系统集成、技术服务;计算机硬件及耗材、自行车及配件销售。 | 2016-02-04 |
注册资本变更 | 50( + 1566.66667% ) | 3 | 2016-02-04 |
法定代表人变更 | 管银彬 | 董乃垚 | 2016-02-04 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 计算机软件开发、计算机网络系统集成、技术服务;计算机硬件及耗材、自行车及配件销售。 | 一般经营项目: 计算机软件开发、计算机网络系统集成、技术服务;计算机硬件及耗材销售。 | 2014-10-14 |
本页是 [乐清市信和信息技术有限公司] 在顺企网温州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
- 上海信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 深圳信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 北京信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 广州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 东莞信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 佛山信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 苏州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 成都信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 重庆信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 无锡信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 天津信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 郑州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 石家庄信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 福州信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 中山信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 烟台信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 长沙信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 武汉信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 南京信息传输、计算机服务和软件业黄页
- 潍坊信息传输、计算机服务和软件业黄页