杭州奥利斯进出口有限公司,办公室地址位于浙江省会,人间天堂杭州,萧山区太古广场1幢2516室,我公司主要提供批发:预包装食品;酒类货物及技术进出口;经销:五金工具,机械设备,电子产品,包装材料,纺织品,服装,丝绸,化工产品及原料,日用百货,文化用品,塑料制品,金属制品;其他无需报经审批的合法项目*
联系方式
- 公司地址:
- 萧山区太古广场1幢2516室 -
- 固定电话:
- (0571) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 项锋
- 邮政编码:
- 310000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 杭州奥利斯进出口有限公司 |
简称: | 奥利斯进出口 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 批发:预包装食品;酒类(以上经营范围在许可证有效期内方可经营)货物及技术进出口;经销:五金工具,机械设备,电子产品,包装材料,纺织品,服装,丝绸,化工产品及原料(除化学危险品及易制毒化学品),日用百货,文化用品,塑料制品,金属制品;其他无需报经审批的合法项目* |
营业执照号码: | 330181000199239 |
发证机关: | 杭州市萧山区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2010年06月17日 |
注册资本: | 100万人民币 (万元) |
所属分类: | 进出口代理公司 » 萧山区进出口代理公司 |
所属城市: | 杭州企业网 » 萧山区 » 萧山区萧山 |
顺企编码: | 58191124 |
杭州奥利斯进出口有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
项锋 | 90% | 人民币90.0万元 |
李春 | 10% | 人民币10.0万元 |
杭州奥利斯进出口有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 项锋,王安康 [新增] | 项锋,戴冰寒 [退出] | 2014-11-14 |
项锋,王安康 | 项锋,戴冰寒 | 2014-11-14 | |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 萧山区太古广场1幢2516室; 电话:; | 住所: 萧山区太古广场1幢2001室; 电话:; | 2014-06-23 |
住所变更 | 住所: 萧山区太古广场*幢****室 电话: | 住所: 萧山区太古广场*幢****室 电话: | 2014-06-23 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 批发:预包装食品;酒类(以上经营范围在许可证有效期内方可经营); | 许可经营项目: ; | 2013-05-07 |
许可经营项目变更 | 许可经营项目: 批发:预包装食品;酒类(以上经营范围在许可证有效期内方可经营); | 许可经营项目: ; | 2013-05-07 |
企业类型变更 | 企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股); 股东: 李春, 10万; 项锋, 90万; 组织机构: 戴冰寒 职务: 监事; 项锋 职务: 执行董事兼总经理; | 企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资); 股东: 庞海青, 100万; 组织机构: 庞海青 职务: 监事; 项锋 职务: 执行董事兼总经理; | 2011-09-16 |
企业类型变更 | 企业类型: 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股); 股东: 李春, 10万; 项锋, 90万; 组织机构: 戴冰寒 职务: 监事; 项锋 职务: 执行董事兼总经理; | 企业类型: 一人有限责任公司(自然人独资); 股东: 庞海青, 100万; 组织机构: 庞海青 职务: 监事; 项锋 职务: 执行董事兼总经理; | 2011-09-16 |
- | 清算组成员:项锋、李春 清算组组长:项锋 地址:太古广场1幢 联系方式:******** | 无 |
杭州奥利斯进出口有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
项锋 | 执行董事兼总经理 |
王安康 | 监事 |
本页是 [杭州奥利斯进出口有限公司] 在顺企网杭州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。