上海工信集团企业管理有限公司,办公室地址位于中国国际经济、金融、贸易、航运中心,魔都上海,上海市虹口区广纪路173号1001-1007室120Q,我公司主要提供企业管理咨询,实业投资,企业形象策划,市场营销策划,市场信息咨询与调查,计算机软件开发,设计、制作各类广告,网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;销售电子产品,通信设备及相关产品,计算机、软件及辅助设备。【依法...
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 上海工信集团企业管理有限公司 |
简称: | 工信集团企业管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 企业管理咨询,实业投资,企业形象策划,市场营销策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),计算机软件开发,设计、制作各类广告,网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;销售电子产品,通信设备及相关产品(除卫星地面接收装置),计算机、软件及辅助设备。【依法... |
营业执照号码: | 310120002609861 |
发证机关: | 虹口区市场监管局 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2014年12月31日 |
注册资本: | 3000万人民币 (万元) |
所属分类: | 企业管理及投资咨询 » 虹口区企业管理及投资咨询 |
所属城市: | 上海企业网 » 虹口区 |
顺企编码: | 58284835 |
上海工信集团企业管理有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
熊峰 | 30.9% | 人民币927万元 |
黄轶群 | 29% | 人民币870万元 |
上海动跳信息技术合伙企业(有限合伙) | 20% | 人民币600万元 |
成都店家创始人网络科技合伙企业(有限合伙) | 20% | 人民币600万元 |
王亚军 | 0.1% | 人民币3万元 |
上海工信集团企业管理有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
清算组成员备案 | 负责人:熊峰; 成员:黄轶群; 成员:王亚军; | 无 | 2019-08-09 |
经营范围变更 | 企业管理咨询,实业投资,企业形象策划,市场营销策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),计算机软件开发,设计、制作各类广告,网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;销售电子产品,通信设备及相关产品(除卫星地面接收装置),计算机、软件及辅助设备。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 企业管理咨询,实业投资,投资信息咨询(除经纪),投资管理,企业形象策划,市场营销策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),计算机软件开发,设计、制作各类广告,从事教育科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2016-01-27 |
经理备案 | 熊峰 [新增] | - | 2016-01-27 |
章程备案 | 2015-03-30章程备案 | 2015-03-30章程备案 | 2016-01-27 |
住所变更 | 上海市虹口区广纪路173号1001-1007室120Q | 上海市奉贤区金齐路868号1486室 | 2016-01-27 |
行业代码变更 | 其他专业咨询 | 其他专业咨询 | 2016-01-27 |
监事备案 | 魏威 [新增] 祖浩原 [新增] 才荣贡保 [新增] | 熊峰 [退出] | 2016-01-27 |
投资人变更 | 熊峰; 黄轶群; 上海动跳信息技术合伙企业(有限合伙); [新增] 成都店家创始人网络科技合伙企业(有限合伙); [新增] 王亚军; [新增] | 黄轶群; 熊峰; 上海工信(集团)有限公司; [退出] | 2016-01-27 |
董事备案 | 黄轶群 [新增] 王亚军 [新增] 熊峰 [新增] 徐小芳 [新增] 黄坤锐 [新增] | 赖炉强 [退出] | 2016-01-27 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 其他有限责任公司 | 2016-01-27 |
法定代表人变更 | 熊峰 | 赖炉强 | 2016-01-27 |
许可经营项目变更 | 无 | 无 | 2016-01-27 |
一般经营项目变更 | 企业管理咨询,实业投资,企业形象策划,市场营销策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),计算机软件开发,设计、制作各类广告,网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;销售电子产品,通信设备及相关产品(除卫星地面接收装置),计算机、软件及辅助设备 | 企业管理咨询,实业投资,投资信息咨询(除经纪),投资管理,企业形象策划,市场营销策划,市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验),计算机软件开发,设计、制作各类广告,从事教育科技、网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让 | 2016-01-27 |
董事备案 | 黄轶群;王亚军;熊峰;徐小芳;黄坤锐 | 赖炉强 | 2016-01-27 |
投资人(股权)变更 | 熊峰;黄轶群;上海动跳信息技术合伙企业(有限合伙);成都店家创始人网络科技合伙企业(有限合伙);王亚军; | 黄轶群;熊峰;上海工信(集团)有限公司; | 2016-01-27 |
监事备案 | 魏威;祖浩原;才荣贡保 | 熊峰 | 2016-01-27 |
经理备案 | 熊峰 | 2016-01-27 | |
章程备案 | 2015-03-30章程备案 | 无 | 2015-04-02 |
上海工信集团企业管理有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
祖浩原 | 监事 |
徐小芳 | 董事 |
王亚军 | 董事 |
才荣贡保 | 监事 |
黄轶群 | 董事 |
魏威 | 监事 |
黄坤锐 | 董事 |
熊峰 | 董事长兼总经理 |
本页是 [上海工信集团企业管理有限公司] 在顺企网上海黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。