变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
其他事项备案 | 审批文件名称:《劳务派遣经营许可证》、审批文件号:无;审批文件名称:《建设项目环境影响审查批复》、审批文件号:无; | - | 2016-08-04 |
审批项目 | 《劳务派遣经营许可证》《建设项目环境影响审查批复》 | - | 2016-08-04 |
经营范围 | 商务信息咨询、企业管理咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);会务策划;清洁服务、装卸服务、翻译服务、家政服务(不含限制项目);建筑劳务分包;(法律、行政法规 、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外) ^五金塑胶电子产品加工制造与销售。劳务派遣; | 劳务派遣;商务信息咨询、企业管理咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);会务策划;清洁服务、装卸服务、翻译服务、家政服务(不含限制项目);建筑劳务分包。^ | 2016-08-04 |
审批项目 | 《劳务派遣经营许可证》 无 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《劳务派遣经营许可证》 无 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2016-08-04 |
审批项目 | 《劳务派遣经营许可证》 无 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 《劳务派遣经营许可证》 无 《建设项目环境影响审查批复》 无 | 2016-08-04 |
经营范围 | 商务信息咨询、企业管理咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);会务策划;清洁服务、装卸服务、翻译服务、家政服务(不含限制项目);建筑劳务分包;(法律、行政法规 、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外) ^五金塑胶电子产品加工制造与销售。劳务派遣; | 劳务派遣;商务信息咨询、企业管理咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);会务策划;清洁服务、装卸服务、翻译服务、家政服务(不含限制项目);建筑劳务分包。^ | 2016-08-04 |
董事成员 | 靳广勤(监事) 吕玲艳(执行(常务)董事) 吕玲艳(总经理) | 黄兴云(执行(常务)董事) 李玉师(总经理) 靳广勤(监事) | 2016-06-22 |
高管人员 | 靳广勤(监事) 吕玲艳(执行(常务)董事) 吕玲艳(总经理) | 黄兴云(执行(常务)董事) 李玉师(总经理) 靳广勤(监事) | 2016-06-22 |
负责人变更 | 法定代表人:吕玲艳;
监事:靳广勤;
总经理:吕玲艳;
董事长:吕玲艳; | 董事长:黄兴云;
法定代表人:李玉师;
总经理:李玉师;
监事:靳广勤; | 2016-06-22 |
高级管理人员备案 | 执行董事:吕玲艳 [新增]
总经理:吕玲艳 [新增]
监事:靳广勤 | 执行董事:黄兴云 [退出]
总经理:李玉师 [退出]
监事:靳广勤 | 2016-06-22 |
董事长或执行董事成员 | 吕玲艳(执行董事) [新增] | 黄兴云(执行董事) [退出] | 2016-06-22 |
高管人员 | 吕玲艳(总经理) [新增] | 李玉师(总经理) [退出] | 2016-06-22 |
高管人员 | 靳广勤(监事)
吕玲艳(执行(常务)董事) [新增]
吕玲艳(总经理) [新增] | 黄兴云(执行(常务)董事) [退出]
李玉师(总经理) [退出]
靳广勤(监事) | 2016-06-22 |
董事成员 | 靳广勤(监事)
吕玲艳(执行(常务)董事) [新增]
吕玲艳(总经理) [新增] | 黄兴云(执行(常务)董事) [退出]
李玉师(总经理) [退出]
靳广勤(监事) | 2016-06-22 |
法定代表人 | 吕玲艳 | 李玉师 | 2016-06-22 |
其他事项备案 | *****7 | - | 2016-05-11 |
一照一码升级 | - | - | 2016-05-11 |
一照一码升级 | | | 2016-05-11 |
住所 | 深圳市龙华新区龙华街道吉华路南蛇坑4号2楼(利金城工业园正对面) | 深圳市龙岗区坂田街道大同街11号301号 | 2016-05-11 |
其他事项备案 | - | - | 2013-04-28 |
经营范围变更 | 劳务派遣;商务信息咨询、企业管理咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);会务策划;清洁服务、装卸服务、翻译服务、家政服务(不含限制项目);建筑劳务分包。^ | 劳务派遣;商务信息咨询、企业管理咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);会务策划;清洁服务、装卸服务、翻译服务、家政服务(不含限制项目)。 | 2013-04-28 |
实收资本 | 350( + 600% ) | 50 | 2013-04-28 |
注册资本变更 | 350( + 600% ) | 50 | 2013-04-28 |
其他事项备案 | - | - | 2013-04-26 |
高级管理人员备案 | - | - | 2011-12-12 |
负责人变更 | - | - | 2011-12-12 |
期限变更 | - | - | 2011-12-12 |
高管人员 | 李玉师(总经理) [新增] | 贾红群(总经理) [退出] | 2011-12-12 |
地址变更 | 深圳市龙岗区坂田街道大同街11号301号 | 深圳市福田区华强北路赛格广场1403A | 2011-12-12 |
负责人变更 | - | - | 2010-09-21 |
高级管理人员备案 | - | - | 2010-09-21 |
其他事项备案 | ***** | *****82 | 2010-09-21 |
经营范围变更 | 劳务派遣;商务信息咨询、企业管理咨询(不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目);会务策划;清洁服务、装卸服务、翻译服务、家政服务(不含限制项目)。 | 电子元器件的购销,国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品)。 | 2010-09-21 |
投资人变更 | 名称:靳广勤,出资额:20,出资比例:40 [新增]
名称:深圳市卓众管理咨询有限公司,出资额:20,出资比例:40 [新增]
名称:贾红群,出资额:10,出资比例:20 [新增] | 名称:杨斌,出资额:5,出资比例:10 [退出]
名称:汪薇,出资额:45,出资比例:90 [退出] | 2010-09-21 |
高管人员 | 贾红群(总经理) [新增] | 汪薇(总经理) [退出] | 2010-09-21 |
监事信息 | 靳广勤(监事) [新增] | 杨斌(监事) [退出] | 2010-09-21 |
董事长或执行董事成员 | 黄兴云(执行董事) [新增] | 汪薇(执行董事) [退出] | 2010-09-21 |
名称变更 | 深圳企联劳务派遣有限公司 | 深圳市恒瑞雅电子有限公司 | 2010-09-21 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****82 | 2010-09-21 |