变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 1北方测盟科技有限公司; | 1王君宝;2北方测盟科技有限公司; | 2022-04-24 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2022-04-24 |
投资人变更 | 北方测盟科技有限公司; | 王君宝; [退出]
北方测盟科技有限公司; | 2022-04-24 |
地址变更 | 辽宁省葫芦岛市高新区西八路与北二路交汇处西南侧综合厂房一 | 葫芦岛市连山区锦郊街道锦东村(城东铁东道口) | 2022-01-21 |
经营范围变更 | 建设工程质量检测、建筑工程材料检测、建筑工程监理、建筑工程招标代理、建筑工程设计代理、建筑工程建设委托管理及信息咨询服务(见证取样检测);仪器校准及技术咨询服务;环境评估及咨询服务;防雷装置检测。 | 建设工程质量检测、建筑工程材料检测、建筑工程监理、建筑工程招标代理、建筑工程设计代理、建筑工程建设委托管理及信息咨询服务(见证取样检测);仪器校准及技术咨询服务;环境评估及咨询服务。(涉及许可经营的凭资质证书经营) | 2018-06-26 |
经营范围变更 | 建设工程质量检测、建筑工程材料检测、建筑工程监理、建筑工程招标代理、建筑工程设计代理、建筑工程建设委托管理及信息咨询服务(见证取样检测);仪器校准及技术咨询服务;环境评估及咨询服务;防雷装置检测。 | 建设工程质量检测、建筑工程材料检测、建筑工程监理、建筑工程招标代理、建筑工程设计代理、建筑工程建设委托管理及信息咨询服务(见证取样检测);仪器校准及技术咨询服务;环境评估及咨询服务。(涉及许可经营的凭资质证书经营) | 2018-06-25 |
高级管理人员备案 | 1温静馨监事;2肖洪执行董事;3王君宝经理; | 1温静馨监事;2肖洪执行董事;3苏凤云经理; | 2017-04-06 |
负责人变更 | 王君宝 | 苏凤云 | 2017-04-06 |
投资人变更 | 1北方测盟科技有限公司;2王君宝; | 1北方测盟科技有限公司; | 2017-04-06 |
名称变更 | 北方测盟(葫芦岛)科技有限公司 | 葫芦岛市连山区圣元建设工程质量检测有限公司 | 2017-04-06 |
投资人变更 | 北方测盟科技有限公司;
王君宝; [新增] | 北方测盟科技有限公司; | 2017-04-06 |
高级管理人员备案 | 温静馨监事
肖洪执行董事
王君宝经理 [新增] | 温静馨监事
肖洪执行董事
苏凤云经理 [退出] | 2017-04-06 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2017-04-06 |
名称变更 | 北方测盟(葫芦岛)科技有限公司 | 葫芦岛市连山区圣元建设工程质量检测有限公司 | 2017-04-05 |
投资人变更 | 1北方测盟科技有限公司;2王君宝; | 1北方测盟科技有限公司; | 2017-04-05 |
市场主体类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2017-04-05 |
高级管理人员备案 | 1温静馨监事;2肖洪执行董事;3王君宝经理; | 1温静馨监事;2肖洪执行董事;3苏凤云经理; | 2017-04-05 |
高级管理人员备案 | 1温静馨监事;2肖洪执行董事;3苏凤云经理; | 1荣志民董事;2温静馨监事;3肖洪董事长;4徐向军董事;5苏凤云经理; | 2017-03-02 |
高级管理人员备案 | 温静馨监事
肖洪执行董事
苏凤云经理 | 荣志民董事 [退出]
温静馨监事
肖洪董事长
徐向军董事 [退出]
苏凤云经理 | 2017-03-02 |
高级管理人员备案 | 1温静馨监事;2肖洪执行董事;3苏凤云经理; | 1荣志民董事;2温静馨监事;3肖洪董事长;4徐向军董事;5苏凤云经理; | 2017-03-01 |
投资人变更 | 1北方测盟科技有限公司; | 1李攀;2荣志民;3温静馨;4肖洪;5徐向军; | 2017-02-28 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-02-28 |
投资人变更 | 北方测盟科技有限公司; [新增] | 李攀; [退出]
荣志民; [退出]
温静馨; [退出]
肖洪; [退出]
徐向军; [退出] | 2017-02-28 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-02-27 |
投资人变更 | 1北方测盟科技有限公司; | 1李攀;2荣志民;3温静馨;4肖洪;5徐向军; | 2017-02-27 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2017-02-22 |
期限变更 | 2027-02-11 | 2015-12-30 | 2015-05-13 |
注册资本变更 | 200( + 100% ) | 100 | 2015-05-13 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 200 | 100 | 2015-05-13 |
期限变更 | 2027-02-11 | 2015-12-30 | 2015-05-12 |
注册资本变更 | 200 | 100 | 2015-05-12 |
负责人变更 | 苏凤云 | 肖洪 | 2013-03-19 |
高级管理人员备案 | 苏凤云经理 [新增]
荣志民董事
温静馨监事
肖洪董事长
徐向军董事 | 荣志民董事
温静馨监事
肖洪董事长兼总经理
徐向军董事 | 2013-03-19 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1苏凤云经理;2荣志民董事;3温静馨监事;4肖洪董事长;5徐向军董事; | 1荣志民董事;2温静馨监事;3肖洪董事长兼总经理;4徐向军董事; | 2013-03-19 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1徐向军;2李攀;3温静馨;4荣志民;5肖洪; | 1徐向军;2李攀;3温静馨;4荣志民;5肖洪; | 2012-11-08 |
实收资本变更 | 100 | 20 | 2012-11-08 |
实收资本变更 | 100( + 400% ) | 20 | 2012-11-08 |
投资人变更 | 徐向军;
李攀;
温静馨;
荣志民;
肖洪; | 徐向军;
李攀;
温静馨;
荣志民;
肖洪; | 2012-11-08 |
地址变更 | 葫芦岛市连山区锦郊街道锦东村(城东铁东道口) | 葫芦岛市连山区锦郊街道锦东村(东城铁塑加工服务中心院内) | 2012-05-03 |
期限变更 | 2015-12-30 | 2011-12-30 | 2011-12-05 |
投资人信息变更 | 1李攀;2荣志民;3温静馨;4肖洪;5徐向军; | 1冷桂香;2李攀;3荣志民;4温静馨;5肖洪;6徐向军; | 2011-12-05 |
投资人变更 | 徐向军;
李攀;
温静馨;
荣志民;
肖洪; | 徐向军;
李攀;
温静馨;
冷桂香; [退出]
荣志民;
肖洪; | 2011-12-05 |
高级管理人员备案 | 荣志民董事
温静馨监事 [新增]
肖洪董事长兼总经理
徐向军董事 | 荣志民董事
冷桂香监事 [退出]
肖洪董事长兼总经理
徐向军董事 | 2011-12-05 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1荣志民董事;2温静馨监事;3肖洪董事长兼总经理;4徐向军董事; | 1荣志民董事;2冷桂香监事;3肖洪董事长兼总经理;4徐向军董事; | 2011-12-05 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1徐向军;2李攀;3温静馨;4荣志民;5肖洪; | 1徐向军;2李攀;3温静馨;4冷桂香;5荣志民;6肖洪; | 2011-12-05 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1徐向军;2李攀;3温静馨;4冷桂香;5荣志民;6肖洪; | 1肖洪;2徐向军;3李攀;4温静馨;5冷桂香;6荣志民; | 2011-04-08 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1荣志民董事;2冷桂香监事;3肖洪董事长兼总经理;4徐向军董事; | 1李会志董事长兼总经理;2荣志民董事;3冷桂香监事;4徐向军董事; | 2011-04-08 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 肖洪 | 李会志 | 2011-04-08 |
经营范围变更 | 建设工程质量检测、建筑工程材料检测、建筑工程监理、建筑工程招标代理、建筑工程设计代理、建筑工程建设委托管理及信息咨询服务(见证取样检测);仪器校准及技术咨询服务;环境评估及咨询服务。(涉及许可经营的凭资质证书经营) | 建筑工程质量检验;建筑工程材料,建筑工程监理;建筑工程招标代理;工程设计代理;建筑工程建设委托管理及信息咨询服务。(见证取样检测),仪器校准及技术咨询服务,环境评估及咨询服务(涉及许可经营的凭资质证书经营) | 2011-04-08 |
地址变更 | 葫芦岛市连山区锦郊街道锦东村(东城铁塑加工服务中心院内) | 葫芦岛市连山区大街47-6号楼F | 2011-04-08 |
高级管理人员备案 | 荣志民董事
冷桂香监事
肖洪董事长兼总经理 [新增]
徐向军董事 | 李会志董事长兼总经理 [退出]
荣志民董事
冷桂香监事
徐向军董事 | 2011-04-08 |
投资人变更 | 徐向军;
李攀;
温静馨;
冷桂香;
荣志民;
肖洪; | 肖洪;
徐向军;
李攀;
温静馨;
冷桂香;
荣志民; | 2011-04-08 |