深圳市无忧智能科技有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市宝安区西乡街道前进二路智汇创新中心A座318,我公司主要提供车载导航,车载电脑,车载蓝牙,行车记录仪,摄像头,胎压计,空气净化器,音响,智能家居,车载电子产品及车载智能系统的开发与销售;国内贸易。^;
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
深圳市无忧智能科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
郭新霞 | 70% | 人民币350万元 |
李春雨 | 30% | 人民币150万元 |
深圳市无忧智能科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通过日期 | 2021-08-13 | 2021-07-26 | 2021-08-17 |
章程修正案 | - | - | 2021-08-17 |
地址 | 深圳市光明区马田街道薯田埔社区云里智能园第8栋102(云里智能园8栋1层b单元) | 深圳市龙华区观湖街道松元厦社区福楼93-10号上围工业区厂房十二201 | 2021-08-17 |
成员 | 郭新霞(监事) | 董雷(监事) | 2021-07-27 |
投资人 | 郭新霞 350(万元)70%李春雨 150(万元)30% | 石磊 175(万元)35%董雷 175(万元)35%李春雨 150(万元)30% | 2021-07-27 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-07-26 | 2019-12-25 | 2021-07-27 |
股权和公证书 | - | - | 2021-07-27 |
监事信息 | 郭新霞(监事) [新增] | 董雷(监事) [退出] | 2021-07-27 |
升级换照 | - | - | 2019-12-26 |
章程修正案 | - | - | 2019-12-26 |
章程备案 | 2019-12-25 | 2018-12-24 | 2019-12-26 |
地址变更 | 深圳市龙华区观湖街道松元厦社区福楼93-10号上围工业区厂房十二201 | 深圳市宝安区西乡街道前进二路智汇创新中心A座318 | 2019-12-26 |
指定联系人 | 李春雨(总经理), 董雷(监事), 李春雨(执行董事) | 朱冬清(监事), 李超(总经理), 董雷(董事), 张浩(董事长), 石磊(董事) | 2019-01-07 |
指定联系人 | 李春雨 150(万元)30% 石磊 175(万元)35% 董雷 175(万元)35% | 张浩 90(万元)18% 李超 90(万元)18% 钟永文 50(万元)10% 石磊 135(万元)27% 董雷 135(万元)27% | 2019-01-07 |
指定联系人 | 李春雨 | 张浩 | 2019-01-07 |
一般经营项目 | 车载导航,车载电脑,车载蓝牙,行车记录仪,摄像头,胎压计,空气净化器,音响,智能家居,车载电子产品及车载智能系统的开发与销售、技术咨询相关服务;企业管理咨询;国内贸易。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 车载导航,车载电脑,车载蓝牙,行车记录仪,摄像头,胎压计,空气净化器,音响,智能家居,车载电子产品及车载智能系统的开发与销售;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2019-01-07 |
指定联系人 | 李春雨 | 廖桂玲 | 2019-01-07 |
成员 | 李春雨(总经理),董雷(监事),李春雨(执行董事) | 朱冬清(监事),李超(总经理),董雷(董事),张浩(董事长),石磊(董事) | 2019-01-07 |
投资人 | 石磊 175(万元)35% 董雷 175(万元)35% 李春雨 150(万元)30% | 石磊 135(万元)27% 李超 90(万元)18% 张浩 90(万元)18% 钟永文 50(万元)10% 董雷 135(万元)27% | 2019-01-07 |
负责人 | 李春雨 | 张浩 | 2019-01-07 |
投资人变更 | 股东名称:石磊、出资额:175( + 29.62963% )、出资比例:35; 股东名称:李春雨、出资额:150、出资比例:30; [新增] 股东名称:董雷、出资额:175( + 29.62963% )、出资比例:35; | 股东名称:石磊、出资额:135、出资比例:27; 股东名称:董雷、出资额:135、出资比例:27; 股东名称:钟永文、出资额:50、出资比例:10; [退出] 股东名称:张浩、出资额:90、出资比例:18; [退出] 股东名称:李超、出资额:90、出资比例:18; [退出] | 2019-01-07 |
高级管理人员备案 | 总经理:李春雨 [新增] 执行董事:李春雨 [新增] 监事:董雷 [新增] | 监事:朱冬清 [退出] 董事长:张浩 [退出] 董事:石磊 [退出] 董事:董雷 [退出] 总经理:李超 [退出] | 2019-01-07 |
负责人变更 | 法定代表人:李春雨; 监事:董雷; 股东:; 工商联络员:李春雨; 董事长:李春雨; 总经理:李春雨; 股东:; 股东:; | 股东:石磊; 股东:张浩; 总经理:李超; 其他:董雷; 法定代表人:张浩; 董事长:张浩; 股东:董雷; 工商联络员:廖桂玲; 股东:钟永文; 其他:石磊; 股东:李超; 监事:朱冬清; | 2019-01-07 |
章程备案 | 2018-12-24 | 2018-03-08 | 2019-01-07 |
- | 车载导航,车载电脑,车载蓝牙,行车记录仪,摄像头,胎压计,空气净化器,音响,智能家居,车载电子产品及车载智能系统的开发与销售、技术咨询相关服务;企业管理咨询;国内贸易。(法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外) | 车载导航,车载电脑,车载蓝牙,行车记录仪,摄像头,胎压计,空气净化器,音响,智能家居,车载电子产品及车载智能系统的开发与销售;国内贸易。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2019-01-07 |
股东 | 董雷 135( - 10% )(万元)27% 石磊 135( - 10% )(万元)27% 李超 90( - 10% )(万元)18% 张浩 90( - 10% )(万元)18% 钟永文 50(万元)10% [新增] | 董雷 150(万元)30% 石磊 150(万元)30% 李超 100(万元)20% 张浩 100(万元)20% | 2018-03-09 |
投资人 | 董雷 135(万元)27% 张浩 90(万元)18% 钟永文 50(万元)10% 李超 90(万元)18% 石磊 135(万元)27% | 张浩 100(万元)20% 董雷 150(万元)30% 李超 100(万元)20% 石磊 150(万元)30% | 2018-03-09 |
投资人变更 | 股东名称:董雷、出资额:135( - 10% )、出资比例:27; 股东名称:石磊、出资额:135( - 10% )、出资比例:27; 股东名称:李超、出资额:90( - 10% )、出资比例:18; 股东名称:钟永文、出资额:50、出资比例:10; [新增] 股东名称:张浩、出资额:90( - 10% )、出资比例:18; | 股东名称:张浩、出资额:100、出资比例:20; 股东名称:石磊、出资额:150、出资比例:30; 股东名称:李超、出资额:100、出资比例:20; 股东名称:董雷、出资额:150、出资比例:30; | 2018-03-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2018-03-08 | 1900-01-01 | 2018-03-09 |
投资人变更 | 名称:董雷,出资额:135( - 10% ),出资比例:27 名称:张浩,出资额:90( - 10% ),出资比例:18 名称:钟永文,出资额:50,出资比例:10 [新增] 名称:李超,出资额:90( - 10% ),出资比例:18 名称:石磊,出资额:135( - 10% ),出资比例:27 | 名称:张浩,出资额:100,出资比例:20 名称:董雷,出资额:150,出资比例:30 名称:李超,出资额:100,出资比例:20 名称:石磊,出资额:150,出资比例:30 | 2018-03-09 |
本页是 [深圳市无忧智能科技有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关行业企业