变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人(股权)变更 | 姓名: 苏依平; 出资额: 40; 百分比: 20%姓名: 戴爱芬; 出资额: 160; 百分比: 80% | 姓名: 戴美偌; 出资额: 40; 百分比: 20%
姓名: 戴爱芬; 出资额: 160; 百分比: 80%
| 2016-05-24 |
| 姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 苏依平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 戴美偌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2016-05-24 |
组织机构变更 | 姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 苏依平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 戴美偌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
| 2016-05-24 |
高级管理人员备案 | 姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 苏依平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 戴美偌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2016-05-24 |
投资人备案 | 姓名: 苏依平; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 戴爱芬; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 戴美偌; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 戴爱芬; 出资额: ***; 百分比: **% | 2016-05-24 |
组织机构变更 | 姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 苏依平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 戴美偌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2016-05-24 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********18140X | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-03-17 |
| 统一社会信用代码:9********18140X | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-03-17 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 苍南县龙港镇广电大厦9层B室; 邮政编码: 325802; 电话: ********;住所所在行政区划:龙港镇 | 住所: 苍南县龙港镇新渡街141号; 邮政编码: 325802; 电话: ********;住所所在行政区划:龙港镇 | 2015-01-29 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 戴美偌; 出资额: 40; 百分比: 20%姓名: 戴爱芬; 出资额: 160; 百分比: 80% | 姓名: 陈滨滨; 出资额: 40; 百分比: 20%
姓名: 戴爱芬; 出资额: 160; 百分比: 80%
| 2015-01-29 |
| 姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 戴美偌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈滨滨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2015-01-29 |
组织机构变更 | 姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 戴美偌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 陈滨滨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
| 2015-01-29 |
高级管理人员备案 | 姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 戴美偌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 陈滨滨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2015-01-29 |
投资人备案 | 姓名: 戴美偌; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 戴爱芬; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 陈滨滨; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 戴爱芬; 出资额: ***; 百分比: **% | 2015-01-29 |
住所变更 | 住所: 苍南县龙港镇广电大厦*层B室
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:龙港镇 | 住所: 苍南县龙港镇新渡街***号
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:龙港镇 | 2015-01-29 |
组织机构变更 | 姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 戴美偌; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 陈滨滨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 2015-01-29 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 经营进出口业务,工艺礼品、塑料制品、纸制品、五金交电、服装、鞋帽、汽修配件、床上用品、纺织品及纺织原材料、纺织机械设备、文具、建筑材料、矿石、煤炭、金属制品销售 | 一般经营项目: 经营进出口业务,工艺礼品、塑料制品、纸制品、五金交电、服装、鞋帽、汽修配件、床上用品、纺织品及纺织原材料、文具、建筑材料、纺织机械设备销售 | 2013-10-11 |
高级管理人员备案 | 姓名: 陈滨滨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 颜小华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2012-05-22 |
投资人备案 | 姓名: 陈滨滨; 出资额: **; 百分比: **% [新增]
姓名: 戴爱芬; 出资额: ***; 百分比: **% | 姓名: 颜小华; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 戴爱芬; 出资额: ***; 百分比: **% | 2012-05-22 |
组织机构变更 | 姓名: 陈滨滨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 颜小华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出] | 2012-05-22 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 陈滨滨; 出资额: 40; 百分比: 20%姓名: 戴爱芬; 出资额: 160; 百分比: 80% | 姓名: 颜小华; 出资额: 40; 百分比: 20%
姓名: 戴爱芬; 出资额: 160; 百分比: 80%
| 2012-05-22 |
| 姓名: 陈滨滨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 颜小华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2012-05-22 |
组织机构变更 | 姓名: 陈滨滨; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 | 姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 颜小华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2012-05-22 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 颜小华; 出资额: 40; 百分比: 20%姓名: 戴爱芬; 出资额: 160; 百分比: 80% | 姓名: 颜小华; 出资额: 40; 百分比: 20%
姓名: 戴美诺; 出资额: 160; 百分比: 80%
| 2011-11-28 |
| 姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 颜小华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 戴美诺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 颜小华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2011-11-28 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 戴爱芬 | 戴美诺 | 2011-11-28 |
组织机构变更 | 姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理姓名: 颜小华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 戴美诺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 颜小华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
| 2011-11-28 |
高级管理人员备案 | 姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 颜小华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 戴美诺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 颜小华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2011-11-28 |
投资人备案 | 姓名: 颜小华; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 戴爱芬; 出资额: ***; 百分比: **% [新增] | 姓名: 颜小华; 出资额: **; 百分比: **%
姓名: 戴美诺; 出资额: ***; 百分比: **% [退出] | 2011-11-28 |
组织机构变更 | 姓名: 戴爱芬; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增]
姓名: 颜小华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 姓名: 戴美诺; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [退出]
姓名: 颜小华; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 | 2011-11-28 |
行业代码变更 | 行业代码:6599 | 行业代码:6500 | 2011-05-03 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 经营进出口业务,工艺礼品、塑料制品、纸制品、五金交电、服装、鞋帽、汽修配件、床上用品、纺织品及纺织原材料、文具、建筑材料、纺织机械设备销售 | 一般经营项目: 经营进出口业务,工艺礼品、塑料制品、纸制品、五金交电、服装、鞋帽、汽修配件销售。 | 2011-05-03 |
行业代码变更 | 行业代码:6599 | 行业代码:6500 | 2011-05-03 |