变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
负责人变更 | 周璐 | 杨曜谦 | 2019-11-17 |
投资人变更 | 1周璐;2刘志桐; | 1杨曜谦;2刘志桐; | 2019-11-17 |
高级管理人员备案 | 1周璐经理;2周璐执行董事;3单红泽监事; | 1杨曜谦经理;2杨曜谦执行董事;3单红泽监事; | 2019-11-17 |
高级管理人员备案 | 周璐经理 [新增]
周璐执行董事 [新增]
单红泽监事 | 杨曜谦经理 [退出]
杨曜谦执行董事 [退出]
单红泽监事 | 2019-11-17 |
投资人变更 | 周璐; [新增]
刘志桐; | 杨曜谦; [退出]
刘志桐; | 2019-11-17 |
高级管理人员备案 | 1杨曜谦经理;2杨曜谦执行董事;3单红泽监事; | 1杨曜谦经理;2杨曜谦执行董事;3刘志桐监事; | 2019-01-17 |
地址变更 | 辽宁省大连市西岗区八一路15号 | 辽宁省大连经济技术开发区淮河西路99号-C | 2019-01-17 |
高级管理人员备案 | 杨曜谦经理
杨曜谦执行董事
单红泽监事 [新增] | 杨曜谦经理
杨曜谦执行董事
刘志桐监事 [退出] | 2019-01-17 |
投资人变更 | 1杨曜谦;2刘志桐; | 1李俊;2刘志桐; | 2018-03-21 |
高级管理人员备案 | 1杨曜谦经理;2杨曜谦执行董事;3刘志桐监事; | 1李俊执行董事;2刘志桐监事;3李俊经理; | 2018-03-21 |
负责人变更 | 杨曜谦 | 李俊 | 2018-03-21 |
高级管理人员备案 | 杨曜谦经理 [新增]
杨曜谦执行董事 [新增]
刘志桐监事 | 李俊执行董事 [退出]
刘志桐监事
李俊经理 [退出] | 2018-03-21 |
投资人变更 | 杨曜谦; [新增]
刘志桐; | 李俊; [退出]
刘志桐; | 2018-03-21 |
负责人变更 | 杨曜谦 | 李俊 | 2018-03-20 |
高级管理人员备案 | 1杨曜谦经理;2杨曜谦执行董事;3刘志桐监事; | 1李俊执行董事;2刘志桐监事;3李俊经理; | 2018-03-20 |
投资人变更 | 1杨曜谦;2刘志桐; | 1李俊;2刘志桐; | 2018-03-20 |
高级管理人员备案 | 1.李俊 职务: 经理 法定代表人标志: 否,2.李俊 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,3.刘志桐 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 1.刘成 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是,2.张兵 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 2014-10-16 |
投资人信息变更 | 1.李俊,2.刘志桐 | 1.刘成,2.宋伟 | 2014-10-16 |
高级管理人员备案 | 李俊职务:经理法定代表人标志:否, [新增]
李俊职务:执行董事法定代表人标志:是, [新增]
刘志桐职务:监事法定代表人标志:否 [新增] | 刘成职务:执行董事兼总经理法定代表人标志:是, [退出]
张兵职务:监事法定代表人标志:否 [退出] | 2014-10-16 |
投资人变更 | 李俊,
刘志桐 | 刘成,
宋伟 | 2014-10-16 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.李俊,2.刘志桐 | 1.刘成,2.宋伟 | 2014-10-16 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 李俊 | 刘成 | 2014-10-16 |
投资人变更 | 1.李俊,2.刘志桐 | 1.刘成,2.宋伟 | 2014-10-15 |
高级管理人员备案 | 1.李俊 职务: 经理 法定代表人标志: 否,2.李俊 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,3.刘志桐 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 1.刘成 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是,2.张兵 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 2014-10-15 |
负责人变更 | 李俊 | 刘成 | 2014-10-15 |
高级管理人员备案 | 1.刘成 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是,2.张兵 职务: 监事 法定代表人标志: 否 | 1.宋伟 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.刘志桐 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是 | 2012-04-26 |
投资人信息变更 | 1.宋伟出资期次:1本期认缴出资额:80出资方式:其他出资时间至:2007-07-30,2.刘成出资期次:1本期认缴出资额:720出资方式:其他出资时间至:2007-07-30 | 1.宋伟出资期次:1本期认缴出资额:80出资方式:其他出资时间至:2007-07-30,2.刘成出资期次:1本期认缴出资额:640出资方式:其他出资时间至:2007-07-30,3.刘志桐出资期次:1本期认缴出资额:80出资方式:其他出资时间至:2007-07-30 | 2012-04-26 |
投资人变更 | 宋伟出资期次:1本期实缴出资额:80出资方式:其他出资日期:2007-07-30,
刘成出资期次:1本期实缴出资额:720出资方式:其他出资日期:2007-07-30 | 宋伟出资期次:1本期实缴出资额:80出资方式:其他出资日期:2007-07-30,
刘志桐出资期次:1本期实缴出资额:80出资方式:其他出资日期:2007-07-30,
刘成出资期次:1本期实缴出资额:640出资方式:其他出资日期:2007-07-30 | 2012-04-26 |
投资人变更 | 刘成认缴出资额:720实缴出资额:720,
宋伟认缴出资额:80实缴出资额:80 | 刘成认缴出资额:640实缴出资额:640,
宋伟认缴出资额:80实缴出资额:80,
刘志桐认缴出资额:80实缴出资额:80 | 2012-04-26 |
投资人变更 | 宋伟出资期次:1本期认缴出资额:80出资方式:其他出资时间至:2007-07-30,
刘成出资期次:1本期认缴出资额:720出资方式:其他出资时间至:2007-07-30 | 宋伟出资期次:1本期认缴出资额:80出资方式:其他出资时间至:2007-07-30,
刘成出资期次:1本期认缴出资额:640出资方式:其他出资时间至:2007-07-30,
刘志桐出资期次:1本期认缴出资额:80出资方式:其他出资时间至:2007-07-30 | 2012-04-26 |
高级管理人员备案 | 刘成职务:执行董事兼总经理法定代表人标志:是, [新增]
张兵职务:监事法定代表人标志:否 [新增] | 宋伟职务:监事法定代表人标志:否, [退出]
刘志桐职务:执行董事兼总经理法定代表人标志:是 [退出] | 2012-04-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.宋伟 出资期次: 1 本期认缴出资额: 80 出资方式: 其他 出资时间至: 2007-07-30,2.刘成 出资期次: 1 本期认缴出资额: 720 出资方式: 其他 出资时间至: 2007-07-30 | 1.宋伟 出资期次: 1 本期认缴出资额: 80 出资方式: 其他 出资时间至: 2007-07-30,2.刘成 出资期次: 1 本期认缴出资额: 640 出资方式: 其他 出资时间至: 2007-07-30,3.刘志桐 出资期次: 1 本期认缴出资额: 80 出资方式: 其他 出资时间至: 2007-07-30 | 2012-04-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.刘成 认缴出资额: 720 实缴出资额: 720,2.宋伟 认缴出资额: 80 实缴出资额: 80 | 1.刘成 认缴出资额: 640 实缴出资额: 640,2.宋伟 认缴出资额: 80 实缴出资额: 80,3.刘志桐 认缴出资额: 80 实缴出资额: 80 | 2012-04-26 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.宋伟 出资期次: 1 本期实缴出资额: 80 出资方式: 其他 出资日期: 2007-07-30,2.刘成 出资期次: 1 本期实缴出资额: 720 出资方式: 其他 出资日期: 2007-07-30 | 1.宋伟 出资期次: 1 本期实缴出资额: 80 出资方式: 其他 出资日期: 2007-07-30,2.刘志桐 出资期次: 1 本期实缴出资额: 80 出资方式: 其他 出资日期: 2007-07-30,3.刘成 出资期次: 1 本期实缴出资额: 640 出资方式: 其他 出资日期: 2007-07-30 | 2012-04-26 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 刘成 | 刘志桐 | 2012-04-26 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 大连经济技术开发区淮河西路99号-C | 大连经济技术开发区淮河西路99号 | 2007-08-14 |
名称变更(字号名称、集团名称等) | 大连成伟置业有限公司 | 大连经济技术开发区红旗水泥制品厂 | 2007-08-14 |
实收资本变更 | 800 | 0 | 2007-08-14 |
注册资本变更(注册资金、资金数额等变更) | 800 | 187 | 2007-08-14 |
高级管理人员备案(董事、监事、经理等) | 1.宋伟 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.刘志桐 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是 | 1.于荣久 职务: 法定代表人标志: 是 | 2007-08-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.刘成 认缴出资额: 640 实缴出资额: 640,2.宋伟 认缴出资额: 80 实缴出资额: 80,3.刘志桐 认缴出资额: 80 实缴出资额: 80 | 1.大连渤海实业总公司 认缴出资额: 187 实缴出资额: 0 | 2007-08-14 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 1.刘成 出资其次: 1 本期实缴出资额: 640 出资方式: 其他 出资时间: 2007-07-30,2.宋伟 出资其次: 1 本期实缴出资额: 80 出资方式: 其他 出资时间: 2007-07-30,3.刘志桐 出资其次: 1 本期实缴出资额: 80 出资方式: 其他 出资时间: 2007-07-30 | 空白 | 2007-08-14 |
市场主体类型变更 | 自然人出资有限责任公司 | 集体所有制 | 2007-08-14 |
投资人变更 | 刘成出资期次:1本期认缴出资额:640出资方式:其他出资时间至:2007-07-30,
宋伟出资期次:1本期认缴出资额:80出资方式:其他出资时间至:2007-07-30,
刘志桐出资期次:1本期认缴出资额:80出资方式:其他出资时间至:2007-07-30 | 空白 [退出] | 2007-08-14 |
投资人变更 | 刘成认缴出资额:640实缴出资额:640,
宋伟认缴出资额:80实缴出资额:80,
刘志桐认缴出资额:80实缴出资额:80 | 大连渤海实业总公司认缴出资额:187实缴出资额:0 | 2007-08-14 |
高级管理人员备案 | 宋伟职务:监事法定代表人标志:否, [新增]
刘志桐职务:执行董事兼总经理法定代表人标志:是 [新增] | 于荣久职务:法定代表人标志:是 [退出] | 2007-08-14 |
注册资本变更 | 800( + 327.80749% ) | 187 | 2007-08-14 |
经营范围变更 | 房屋租赁、物业管理、房地产信息咨询,建筑材料销售。*** | 混凝土。 | 2007-08-14 |
高级管理人员备案 | 1.宋伟 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.刘志桐 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是 | 1.于荣久 职务: 法定代表人标志: 是 | 2007-08-14 |
负责人变更 | 刘志桐 | 于荣久 | 2007-08-14 |
投资人变更 | 1.刘成 出资期次: 1 本期认缴出资额: 640 出资方式: 其他 出资时间至: 2007-07-30,2.宋伟 出资期次: 1 本期认缴出资额: 80 出资方式: 其他 出资时间至: 2007-07-30,3.刘志桐 出资期次: 1 本期认缴出资额: 80 出资方式: 其他 出资时间至: 2007-07-30 | 空白 | 2007-08-14 |
投资人信息变更 | 1.刘成出资期次:1本期认缴出资额:640出资方式:其他出资时间至:2007-07-30,2.宋伟出资期次:1本期认缴出资额:80出资方式:其他出资时间至:2007-07-30,3.刘志桐出资期次:1本期认缴出资额:80出资方式:其他出资时间至:2007-07-30 | 空白 | 2007-08-14 |
投资人变更 | 刘成出资其次:1本期实缴出资额:640出资方式:其他出资时间:2007-07-30,
宋伟出资其次:1本期实缴出资额:80出资方式:其他出资时间:2007-07-30,
刘志桐出资其次:1本期实缴出资额:80出资方式:其他出资时间:2007-07-30 | 空白 [退出] | 2007-08-14 |
地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 大连开发区淮河西路99号 | 大连开发区 | 1999-09-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 姓名:于荣久;性别:男;证件名称:身份证;证件号码:******;产生方式:聘用;联系电话:******;住所:大连市西山村北甸子138号;任命(聘用)单位:大连渤海实业总公司; | 姓名:曲永庆;性别:男;证件名称:印章;证件号码:;产生方式:聘用;联系电话:712336;住所:大连沙河口区李家街17栋4-3-12号;任命(聘用)单位:大连渤海实业公司; | 1993-04-01 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 于荣久
| 曲永庆 | 1993-04-01 |
负责人变更 | 于荣久 | 曲永庆 | 1993-04-01 |
负责人变更 | 姓名:于荣久;
性别:男;
证件名称:身份证;
证件号码:*****;
产生方式:聘用;
联系电话:7612336;
住所:大连市西山村北甸子138号;
任命(聘用)单位:大连渤海实业总公司; | 姓名:曲永庆;
性别:男;
证件名称:印章;
证件号码:;
产生方式:聘用;
联系电话:712336;
住所:大连沙河口区李家街1*栋*-3-12号;
任命(聘用)单位:大连渤海实业公司; | 1993-04-01 |
注册资本变更 | 187 | 5 | 1991-05-23 |
实收资本变更 | 187( + 3640% ) | 5 | 1991-05-23 |
注册资本变更 | 187( + 3640% ) | 5 | 1991-05-23 |
实收资本变更 | 187 | 5 | 1991-05-23 |