变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人信息 | - | - | 2022-05-07 |
负责人变更 | 移动电话:*****;
固定电话:*****;
固定电话:*****; | 移动电话:*****;
固定电话:*****;
固定电话:*****; | 2022-05-07 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:2024-12-29
任职起始日期:2021-12-30 | 任职截止日期:2024-09-18
任职起始日期:2021-09-18 | 2022-02-08 |
负责人变更 | 李佳楠 [新增] | 焦鸿玲 [退出] | 2022-02-08 |
负责人变更 | 姓名:李佳楠; [新增] | 姓名:焦鸿玲; [退出] | 2022-02-08 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:焦鸿玲; [退出] | 2022-02-08 |
高级管理人员备案 | 李佳楠 [新增] | 空 | 2022-02-08 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-09-17;任职起始日期:2021-09-18;姓名:焦鸿玲;国籍:中 国; | 2022-02-08 |
法定代表人 | 李佳楠 | 焦鸿玲 | 2022-02-08 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-09-17;任职起始日期:2021-09-18;姓名:焦鸿玲;国籍:中 国; | 2022-02-08 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2024-12-29;任职起始日期:2021-12-30; | 任职截止日期:2024-09-18;任职起始日期:2021-09-18; | 2022-02-08 |
董事 监事 经理人员信息 | 李佳楠 | 空 | 2022-02-08 |
法定代表人信息 | 姓名:李佳楠;任聘单位:股东;任职截止日期:2024-12-30;任职起始日期:2021-12-30; | 姓名:焦鸿玲;任聘单位:1;任职截止日期:2024-09-14;任职起始日期:2021-09-15; | 2022-02-08 |
经营范围变更 | 许可项目:工程造价咨询业务;建设工程施工;建设工程勘察;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:招投标代理服务;工程管理服务;专业设计服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;地质勘查技术服务;品牌管理;市场营销策划;平面设计;广告设计、代理;广告制作;数字内容制作服务(不含出版发行);商务代理代办服务;采购代理服务;政府采购代理服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);组织文化艺术交流活动;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 许可项目:工程造价咨询业务;各类工程建设活动;建设工程勘察;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);地质勘查技术服务;品牌管理;市场营销策划;专业设计服务;平面设计;广告设计、代理;广告制作;数字内容制作服务(不含出版发行);商务代理代办服务;采购代理服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 2022-02-08 |
高级管理人员备案 | 任职截止日期:2024-09-18
任职起始日期:2021-09-18 | 任职截止日期:2024-06-06
任职起始日期:2021-06-07 | 2021-09-23 |
高级管理人员备案 | 焦鸿玲 [新增] | 空 | 2021-09-23 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:何荣林; [退出] | 2021-09-23 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-06-06;任职起始日期:2021-06-07;姓名:何荣林;国籍:中 国; | 2021-09-23 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2024-06-06;任职起始日期:2021-06-07;姓名:何荣林;国籍:中 国; | 2021-09-23 |
法定代表人 | 焦鸿玲 | 何荣林 | 2021-09-23 |
法定代表人信息 | 姓名:焦鸿玲;任聘单位:1;任职截止日期:2024-09-14;任职起始日期:2021-09-15; | 姓名:何荣林;任聘单位:股东;任职截止日期:2024-06-06;任职起始日期:2021-06-07; | 2021-09-23 |
董事 监事 经理人员信息 | 任职截止日期:2024-09-18;任职起始日期:2021-09-18; | 任职截止日期:2024-06-06;任职起始日期:2021-06-07; | 2021-09-23 |
董事 监事 经理人员信息 | 焦鸿玲 | 空 | 2021-09-23 |
负责人变更 | 姓名:焦鸿玲; [新增] | 姓名:何荣林; [退出] | 2021-09-23 |
负责人变更 | 焦鸿玲 [新增] | 何荣林 [退出] | 2021-09-23 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:刘永财; [退出] | 2021-06-18 |
高级管理人员备案 | 任洪彦 [新增] | 空 | 2021-06-18 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:王学浩; [退出] | 2021-06-18 |
高级管理人员备案 | 何荣林 [新增] | 空 | 2021-06-18 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;姓名:刘永财;国籍:中 国; | 2021-06-18 |
董事 监事 经理人员信息 | 任洪彦 | 空 | 2021-06-18 |
法定代表人 | 何荣林 | 刘永财 | 2021-06-18 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:刘永财;国籍:中 国; | 2021-06-18 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;姓名:王学浩;国籍:中 国; | 2021-06-18 |
董事 监事 经理人员信息 | 何荣林 | 空 | 2021-06-18 |
法定代表人信息 | 姓名:何荣林;任职截止日期:2024-06-06;任职起始日期:2021-06-07; | 姓名:刘永财;任职截止日期:空;任职起始日期:空; | 2021-06-18 |
负责人变更 | 何荣林 [新增] | 刘永财 [退出] | 2021-06-18 |
期限变更 | 空 | 2037-08-24 | 2021-06-18 |
负责人变更 | 姓名:何荣林; [新增] | 姓名:刘永财; [退出] | 2021-06-18 |
经营范围变更 | 许可项目:工程造价咨询业务;各类工程建设活动;建设工程勘察;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);地质勘查技术服务;品牌管理;市场营销策划;专业设计服务;平面设计;广告设计、代理;广告制作;数字内容制作服务(不含出版发行);商务代理代办服务;采购代理服务;信息技术咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 工程咨询;标书制作;工程预算、造价、结算服务;工程勘察设计;从事广告业务;工程图纸设计与制作;会议服务;展览展示服务;教育信息咨询;商务信息咨询;企业营销策划;文化艺术活动策划;旅游信息咨询;计算机软硬件的技术开发、转让、咨询、服务;会议服务;文化用品的批发兼零售;庆典服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2021-06-18 |
高级管理人员备案 | 姓名:空; | 姓名:刘红静; [退出] | 2018-02-26 |
高级管理人员备案 | 刘永财 [新增] | 空 | 2018-02-26 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:否;证件名称:身份证;任职截止日期:2020-08-18;任职起始日期:2017-08-18;姓名:刘红静;国籍:中 国; | 2018-02-26 |
法定代表人信息 | 姓名:刘永财;任聘单位:股东;产生方式:委派; | 姓名:刘红静;任聘单位:股东(会);产生方式:选举; | 2018-02-26 |
法定代表人 | 刘永财 | 刘红静 | 2018-02-26 |
董事 监事 经理人员信息 | 刘永财 | 空 | 2018-02-26 |
董事 监事 经理人员信息 | 法定代表人标识:空;证件名称:空;任职截止日期:空;任职起始日期:空;姓名:空;国籍:空; | 法定代表人标识:是;证件名称:身份证;任职截止日期:2020-08-18;任职起始日期:2017-08-18;姓名:刘红静;国籍:中 国; | 2018-02-26 |
负责人变更 | 姓名:刘永财; [新增] | 姓名:刘红静; [退出] | 2018-02-26 |
负责人变更 | 刘永财 [新增] | 刘红静 [退出] | 2018-02-26 |