变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
升级换照 | - | - | 2020-11-02 |
期限 | 永续经营 | 自2011-06-30至2021-06-30 | 2020-10-30 |
章程修正案 | - | - | 2020-10-30 |
期限 | 2011-06-30,, | 2011-06-30,2021-06-30,10 | 2020-10-30 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-10-29 | 2019-07-23 | 2020-10-30 |
注册资本 | 2000 人民币( + 300% ) | 500 人民币 | 2019-07-25 |
投资人 | 鲁宁 800(万元)40% 张宁 1200(万元)60% | 鲁宁 200(万元)40% 张宁 300(万元)60% | 2019-07-25 |
投资人变更 | - | - | 2019-07-25 |
章程备案 | 2019-07-23 | 2019-04-01 | 2019-07-25 |
注册资本变更 | 2000( + 300% ) | 500 | 2019-07-25 |
一般经营项目 | 计算机软硬件、电子产品的技术开发;自动化系统软件、电子、机器设备及其零配件、技术咨询服务,电子产品辅料的销售,国内贸易,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);电子、机器设备及其配件的上门维修、租赁;自动化设备的研发、销售及租赁;高精密自动印刷、数字印刷技术及高清晰度制版系统开发与应用. | 计算机软硬件、电子产品的技术开发;自动化系统软件、电子、机器设备及其零配件、技术咨询服务,电子产品辅料的销售,国内贸易,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);电子、机器设备及其配件的上门维修、租赁;自动化设备的研发、销售及租赁。 | 2019-04-04 |
章程备案 | 2019-04-01 | 2013-03-14 | 2019-04-04 |
- | 计算机软硬件、电子产品的技术开发;自动化系统软件、电子、机器设备及其零配件、技术咨询服务,电子产品辅料的销售,国内贸易,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);电子、机器设备及其配件的上门维修、租赁;自动化设备的研发、销售及租赁;高精密自动印刷、数字印刷技术及高清晰度制版系统开发与应用. | 计算机软硬件、电子产品的技术开发;自动化系统软件、电子、机器设备及其零配件、技术咨询服务,电子产品辅料的销售,国内贸易,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);电子、机器设备及其配件的上门维修、租赁;自动化设备的研发、销售及租赁。 | 2019-04-04 |
住所 | 深圳市光明新区光明街道高新西路唯科科技大楼B栋202号 | 深圳市光明新区公明办事处田寮社区光明高新园西区七号侨德科技园厂房A栋二楼201 | 2016-05-11 |
一照一码换照 | | | 2016-03-07 |
一照一码升级 | | | 2016-03-07 |
统一社会信用代码 | *****3X9 | - | 2016-03-07 |
其他事项备案 | 一照一码换照 | 一照一码换照 | 2016-03-07 |
其他事项备案 | *****3X9 | - | 2016-03-07 |
一照一码换照 | - | - | 2016-03-07 |
成员 | 张宁(总经理),张宁(执行董事),张绍丰(监事) | 张绍丰(监事),张景嘉(执行董事),张景嘉(总经理) | 2015-03-25 |
负责人 | 张宁 | 张景嘉 | 2015-03-25 |
其他事项备案 | 股东名称:张宁、出资额:300、出资比例:60;股东名称:鲁宁、出资额:200、出资比例:40; | 股东名称:张绍丰、出资额:245、出资比例:49;股东名称:刘伟善、出资额:125、出资比例:25;股东名称:张景嘉、出资额:130、出资比例:26; | 2015-03-25 |
高级管理人员备案 | 总经理:张宁 [新增]
监事:张绍丰
执行董事:张宁 [新增] | 执行董事:张景嘉 [退出]
监事:张绍丰
总经理:张景嘉 [退出] | 2015-03-25 |
负责人变更 | 法定代表人:张宁;
股东:张宁;
股东:鲁宁;
总经理:张宁;
监事:张绍丰;
董事长:张宁; | 法定代表人:张景嘉;
股东:张绍丰;
股东:张景嘉;
股东:刘伟善;
总经理:张景嘉;
董事长:张景嘉;
监事:张绍丰; | 2015-03-25 |
董事长或执行董事成员 | 张宁(执行董事) [新增] | 张景嘉(执行董事) [退出] | 2015-03-25 |
高管人员 | 张宁(总经理) [新增] | 张景嘉(总经理) [退出] | 2015-03-25 |
高管人员 | 张宁(执行(常务)董事) [新增]
张绍丰(监事)
张宁(总经理) [新增] | 张绍丰(监事)
张景嘉(总经理) [退出]
张景嘉(执行(常务)董事) [退出] | 2015-03-25 |
股权 | 张宁 300(万元) 60% [新增]
鲁宁 200(万元) 40% [新增] | 张景嘉 130(万元) 26% [退出]
刘伟善 125(万元) 25% [退出]
张绍丰 245(万元) 49% [退出] | 2015-03-25 |
董事成员 | 张宁(执行(常务)董事) [新增]
张绍丰(监事)
张宁(总经理) [新增] | 张绍丰(监事)
张景嘉(总经理) [退出]
张景嘉(执行(常务)董事) [退出] | 2015-03-25 |
经营范围 | 计算机软硬件、电子产品的技术开发;自动化系统软件、电子、机器设备及其零配件、技术咨询服务,电子产品辅料的销售,国内贸易,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);电子、机器设备及其配件的上门维修、租赁;自动化设备的研发、销售及租赁。^ | 计算机软硬件、电子产品的技术开发;自动化系统软件、电子设备及其零配件、电子产品辅料的销售,国内贸易,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);电子设备及其配件的上门维修、租赁;自动化设备的研发、销售及租赁。^ | 2015-03-25 |
住所 | 深圳市光明新区公明办事处田寮社区光明高新园西区七号侨德科技园厂房A栋二楼201 | 深圳市南山区桃源街道平山大园工业区1栋1楼右半边 | 2015-03-25 |
董事成员 | 张宁(执行(常务)董事) 张绍丰(监事) 张宁(总经理) | 张绍丰(监事) 张景嘉(总经理) 张景嘉(执行(常务)董事) | 2015-03-25 |
股权 | 张宁 300(万元) 60% 鲁宁 200(万元) 40% | 张景嘉 130(万元) 26% 刘伟善 125(万元) 25% 张绍丰 245(万元) 49% | 2015-03-25 |
高管人员 | 张宁(执行(常务)董事) 张绍丰(监事) 张宁(总经理) | 张绍丰(监事) 张景嘉(总经理) 张景嘉(执行(常务)董事) | 2015-03-25 |
法定代表人(负责人) | 张宁 | 张景嘉 | 2015-03-25 |
其他事项备案 | - | - | 2013-03-14 |
地址变更 | 深圳市南山区桃源街道平山大园工业区1栋1楼右半边 | 深圳市南山区桃源街道平山工业园20栋1楼108M | 2013-03-14 |
指定联系人 | 王爱梅 | - | 2013-03-14 |
实收资本 | 500( + 900% ) | 50 | 2012-09-28 |
注册资本 | 500( + 900% ) | 50 | 2012-09-28 |
投资人 | 刘伟善 125(万元)25% 张景嘉 130(万元)26% 张绍丰 245(万元)49% | 张景嘉 13(万元)26% 张绍丰 24.5(万元)49% 刘伟善 12.5(万元)25% | 2012-09-28 |
注册资本变更 | 500( + 900% ) | 50 | 2012-09-28 |
投资人变更 | 名称:张景嘉,出资额:130( + 900% ),出资比例:26
名称:刘伟善,出资额:125( + 900% ),出资比例:25
名称:张绍丰,出资额:245( + 900% ),出资比例:49 | 名称:张景嘉,出资额:13,出资比例:26
名称:张绍丰,出资额:24.5,出资比例:49
名称:刘伟善,出资额:12.5,出资比例:25 | 2012-09-28 |
经营范围变更 | 计算机软硬件、电子产品的技术开发;自动化系统软件、电子设备及其零配件、电子产品辅料的销售,国内贸易,经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外);电子设备及其配件的上门维修、租赁;自动化设备的研发、销售及租赁。 | 计算机软硬件的技术开发,自动化系统软件、电子设备及其零配件、电子产品辅料的销售,国内贸易,货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外) | 2012-08-22 |
负责人变更 | - | - | 2012-08-20 |
高级管理人员备案 | - | - | 2012-08-20 |
成员 | 张景嘉(总经理),张景嘉(执行董事),张绍丰(监事) | 李瑛(执行董事),李瑛(总经理),徐娟娟(监事) | 2012-08-20 |
投资人 | 刘伟善 12.5(万元)25% 张景嘉 13(万元)26% 张绍丰 24.5(万元)49% | 李瑛 15(万元)30% 徐娟娟 35(万元)70% | 2012-08-20 |
负责人 | 张景嘉 | 李瑛 | 2012-08-20 |
董事长或执行董事成员 | 张景嘉(执行董事) [新增] | 李瑛(执行董事) [退出] | 2012-08-20 |
投资人变更 | 名称:张景嘉,出资额:13,出资比例:26 [新增]
名称:刘伟善,出资额:12.5,出资比例:25 [新增]
名称:张绍丰,出资额:24.5,出资比例:49 [新增] | 名称:徐娟娟,出资额:35,出资比例:70 [退出]
名称:李瑛,出资额:15,出资比例:30 [退出] | 2012-08-20 |
高管人员 | 张景嘉(总经理) [新增] | 李瑛(总经理) [退出] | 2012-08-20 |
监事信息 | 张绍丰(监事) [新增] | 徐娟娟(监事) [退出] | 2012-08-20 |
地址变更 | 深圳市南山区桃源街道平山工业园20栋1楼108M | 深圳市宝安区沙井街道南洞东环路黄埔居委对面黄埔华庭A702(办公场所) | 2012-06-19 |