变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
住所 | 北京市大兴区阜顺南路6号院1号楼1层201室 | 北京市大兴区黄村镇海鑫路8号院6号 | 2016-12-01 |
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | 其他有限责任公司 | 2016-11-17 |
经营范围 | 餐饮管理;餐饮服务(限分支机构经营)。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 餐饮管理。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2016-10-26 |
董事(理事)、经理、监事 | 苟轶群,董事; 施永宏,董事; 曹伟,董事; 于铁铭,董事; 周亚钢,经理; 高敏,监事会主席; 唐睿,监事; 李跃松,监事; | 施永宏,董事; 曹伟,董事; 苟轶群,董事; 于铁铭,董事; 高敏,监事会主席; 李跃松,监事; 唐睿,监事; | 2016-10-26 |
注册资本 | 4450.199 万元 | 2487.5346 万元 | 2016-08-12 |
营业期限 | | 8 | 2016-08-12 |
投资人 | 北京静海优鼎创业咨询中心(有限合伙),内资合伙企业; 珠海高瓴天成股权投资基金(有限合伙),法人股东; 北京优鼎壹号创业咨询中心(有限合伙),内资合伙企业; | 北京静海优鼎创业咨询中心(有限合伙),内资合伙企业; 北京优鼎壹号创业咨询中心(有限合伙),内资合伙企业; | 2016-08-12 |
董事(理事)、经理、监事 | 施永宏,董事; 曹伟,董事; 苟轶群,董事; 于铁铭,董事; 高敏,监事会主席; 李跃松,监事; 唐睿,监事; | 谢英,监事; | 2016-08-12 |
注册资本 | 2487.5346 万元 | 2042.5147 万元 | 2016-07-27 |
投资人 | 北京静海优鼎创业咨询中心(有限合伙),内资合伙企业; 北京优鼎壹号创业咨询中心(有限合伙),内资合伙企业; | 杨利娟,自然人股东; 袁华强,自然人股东; 苟轶群,自然人股东; 李海燕,自然人股东; 陈勇,自然人股东; 施永宏,自然人股东; 杨宾,自然人股东; | 2016-07-27 |
企业类型 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2016-07-27 |
注册资本 | 2042.5147 万元 | 438.5147 万元 | 2016-06-02 |
法定代表人 | 张硕轶 | 施永宏 | 2015-11-19 |
董事(理事)、经理、监事 | 谢英,监事; | 袁华强,经理; 谢英,监事; | 2015-11-19 |
法定代表人 | 施永宏 | 袁华强 | 2014-09-30 |
注册资本 | 438.5147 万元 | 100 万元 | 2014-09-30 |
投资人 | 杨利娟,自然人股东; 袁华强,自然人股东; 苟轶群,自然人股东; 李海燕,自然人股东; 陈勇,自然人股东; 施永宏,自然人股东; 杨宾,自然人股东; | 杨利娟,自然人股东; 苟轶群,自然人股东; 袁华强,自然人股东; | 2014-09-30 |
董事(理事)、经理、监事 | 袁华强,经理; 谢英,监事; | 谢英,监事; | 2014-09-30 |
住所 | 北京市大兴区黄村镇海鑫路8号院6号 | 北京市朝阳区朝阳门外大街18号二层(205+206+208+209+212)号商铺 | 2014-07-01 |
经营范围 | 餐饮管理。 | 餐饮服务(不含凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品)(餐饮服务许可证有效期至2015年4月25日)。餐饮管理。 | 2014-07-01 |