深圳市全域旅游发展有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市光明新区光明街道光明新区高新区高新路11号研祥科技工业园研发楼21楼05单元B2区,我公司主要提供商务信息咨询、酒店预定服务、投资兴办实业。旅游信息咨询。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市全域旅游发展有限公司 |
简称: | 全域旅游发展 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 商务信息咨询、酒店预定服务、投资兴办实业(具体项目另行申报)。旅游信息咨询。 |
营业执照号码: | 91440300MA5DPP5043 |
发证机关: | 深圳市市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年11月25日 |
注册资本: | 100万元 (万元) |
所属分类: | 旅行社、旅游公司公司 » 宝安区旅行社、旅游公司公司 |
所属城市: | 深圳企业网 » 宝安区 » 宝安区光明 |
顺企编码: | 60075692 |
深圳市全域旅游发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
深圳市弘毅致远旅游发展有限公司 | 70% | 人民币70万元 |
陈晓佳 | 30% | 人民币30万元 |
深圳市全域旅游发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
章程 | - | - | 2022-07-12 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2022-07-12 |
股权和公证书 | - | - | 2022-07-12 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-07-08 | 2022-06-24 | 2022-07-12 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2022-07-12 |
投资人 | 深圳市弘毅致远旅游发展有限公司 70(万元)70% 陈晓佳 30(万元)30% | 深圳市弘毅致远旅游发展有限公司 100(万元)100% | 2022-07-12 |
总经理 | 陈晓佳(总经理), [新增] 陈晓佳(执行董事) [新增] | 刘洁伟(执行董事), [退出] 刘洁伟(总经理) [退出] | 2022-06-29 |
董事长或执行董事成员 | 陈晓佳(总经理), [新增] 陈晓佳(执行董事) [新增] | 刘洁伟(执行董事), [退出] 刘洁伟(总经理) [退出] | 2022-06-29 |
章程修正案 | - | - | 2022-06-29 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-06-24 | 2020-04-15 | 2022-06-29 |
一般经营项目 | 商务信息咨询、酒店预定服务、投资兴办实业(具体项目另行申报)。露营地服务;旅游开发项目策划咨询;组织文化艺术交流活动;体育赛事策划;组织体育表演活动;生态保护区管理服务;咨询策划服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 商务信息咨询、酒店预定服务、投资兴办实业(具体项目另行申报)。 | 2022-06-29 |
指定联系人 | 陈晓佳 | 刘洁伟 | 2022-06-29 |
成员 | 陈晓佳(总经理),陈晓佳(执行董事) | 刘洁伟(执行董事),刘洁伟(总经理) | 2022-06-29 |
负责人 | 陈晓佳 | 刘洁伟 | 2022-06-29 |
指定联系人 | 刘洁伟(执行董事), 刘洁伟(总经理) | 邱小金(执行董事), 邱小金(总经理) | 2020-04-21 |
指定联系人 | 刘洁伟 | 刘剑锋 | 2020-04-21 |
成员 | 刘洁伟(执行董事),刘洁伟(总经理) | 邱小金(执行董事),邱小金(总经理) | 2020-04-21 |
总经理 | 刘洁伟(执行董事), [新增] 刘洁伟(总经理) [新增] | 邱小金(执行董事), [退出] 邱小金(总经理) [退出] | 2020-04-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-04-15 | 2019-12-12 | 2020-04-21 |
董事长或执行董事成员 | 刘洁伟(执行董事), [新增] 刘洁伟(总经理) [新增] | 邱小金(执行董事), [退出] 邱小金(总经理) [退出] | 2020-04-21 |
指定联系人 | 刘洁伟 | 邱小金 | 2020-04-21 |
负责人 | 刘洁伟 [新增] | 刘剑锋 [退出] | 2020-04-21 |
前置许可信息 | 刘剑锋 | 邱小金 | 2019-12-20 |
负责人 | 刘剑锋 | 邱小金 | 2019-12-20 |
法定代表人 | 刘剑锋 | 邱小金 | 2019-12-20 |
章程修正案 | - | - | 2019-12-20 |
前置许可信息 | 《旅行社业务经营许可证》(),《旅行社业务经营许可证》() | 《旅行社业务经营许可证》() | 2019-12-20 |
升级换照 | - | - | 2019-12-20 |
负责人变更 | - | - | 2019-12-20 |
章程备案 | 2019-12-12 | 1900-01-01 | 2019-12-20 |
许可经营项目变更 | - | - | 2019-12-20 |
地址变更 | 深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园1栋C座901单元B3 | 深圳市光明新区光明街道光明新区高新区高新路11号研祥科技工业园研发楼21楼05单元B2区 | 2019-12-20 |
深圳市全域旅游发展有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
夏奕群 | 监事 |
邱小金 | 执行(常务)董事 |
邱小金 | 总经理 |
深圳市全域旅游发展有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
惠州市全域小径湾度假公寓管理有限公司 | 邱小金 | 惠州大亚湾华润小径湾观海轩3栋2单元1507室 | 100% |
本页是 [深圳市全域旅游发展有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关旅行社、旅游公司公司