深圳市鼎安合邦投资控股有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司),我公司主要提供投资顾问;投资兴办实业;创业投资业务;创业投资咨询业务;投资咨询;财务顾问;企业管理咨询、信息咨询。^;
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 陈冠铄
- 邮政编码:
- 518000
- 地区编码:
- 440300
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市鼎安合邦投资控股有限公司 |
简称: | 鼎安合邦投资控股 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资顾问;投资兴办实业(具体项目另行申报);创业投资业务;创业投资咨询业务;投资咨询;财务顾问;企业管理咨询、信息咨询。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^; |
营业执照号码: | 91440300MA5EP9245N |
发证机关: | 南山局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2017年08月18日 |
注册资本: | 6000万元 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 深圳企业网 |
顺企编码: | 60201840 |
深圳市鼎安合邦投资控股有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
董建 | 70% | 人民币4200万元 |
壹廿壹酒业(深圳)有限公司 | 25% | 人民币1500万元 |
北京知行顺势投资顾问有限公司 | 5% | 人民币300万元 |
深圳市鼎安合邦投资控股有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人 | = "https://www.tianyancha.com/human/2146913164-c3093261414" target = "_blank">董建 4200(万元)70% 小鹿互娱文化传播(深圳)有限公司 1500(万元)25% ="https://www.tianyancha.com/company/2639353" target="_blank">北京知行顺势投资顾问有限公司 300(万元)5% | ="https://www.tianyancha.com/company/2335923990" target="_blank">泓盛资产管理(深圳)有限公司 300(万元)5% 小鹿互娱文化传播(深圳)有限公司 1500(万元)25% = "https://www.tianyancha.com/human/2146913164-c3093261414" target = "_blank">董建 4200(万元)70% | 2019-04-11 |
投资人变更 | 股东名称:董建、出资额:4200、出资比例:70; 股东名称:北京知行顺势投资顾问有限公司、出资额:300、出资比例:5; [新增] 股东名称:小鹿互娱文化传播(深圳)有限公司、出资额:1500、出资比例:25; | 股东名称:泓盛资产管理(深圳)有限公司、出资额:300、出资比例:5; [退出] 股东名称:董建、出资额:4200、出资比例:70; 股东名称:小鹿互娱文化传播(深圳)有限公司、出资额:1500、出资比例:25; | 2019-04-11 |
章程备案 | 2019-04-09 | 2017-08-31 | 2019-04-11 |
成员 | 董建 | 马伟杰 | 2018-11-23 |
成员 | 董建(总经理),马伟杰(监事),董建(执行董事) | 董建(监事),马伟杰(执行董事),马伟杰(总经理) | 2018-11-23 |
负责人 | 董建 | 马伟杰 | 2018-11-23 |
负责人变更 | 总经理:董建; 法定代表人:董建; 监事:马伟杰; 董事长:董建; | 监事:董建; 董事长:马伟杰; 法定代表人:马伟杰; 总经理:马伟杰; | 2018-11-23 |
高级管理人员备案 | 监事:马伟杰 [新增] 执行董事:董建 [新增] 总经理:董建 [新增] | 总经理:马伟杰 [退出] 执行董事:马伟杰 [退出] 监事:董建 [退出] | 2018-11-23 |
高级管理人员备案 | - | - | 2018-11-23 |
指定联系人 | 马伟杰 | 陈冠铄 | 2017-09-08 |
指定联系人 | 马伟杰(执行董事), 马伟杰(总经理) | 陈冠铄(总经理), 陈冠铄(执行董事) | 2017-09-08 |
成员 | 马伟杰(执行董事),马伟杰(总经理) | 陈冠铄(总经理),陈冠铄(执行董事) | 2017-09-08 |
负责人 | 马伟杰 | 陈冠铄 | 2017-09-08 |
高级管理人员备案 | 执行董事:马伟杰 [新增] 总经理:马伟杰 [新增] | 执行董事:陈冠铄 [退出] 总经理:陈冠铄 [退出] | 2017-09-08 |
负责人变更 | 董事长:马伟杰; 总经理:马伟杰; 法定代表人:马伟杰; 工商联络员:马伟杰; | 工商联络员:董建; 董事长:陈冠铄; 法定代表人:陈冠铄; 总经理:陈冠铄; | 2017-09-08 |
高级管理人员备案 | - | - | 2017-09-08 |
指定联系人 | 马伟杰 | 董建 | 2017-09-08 |
董事长或执行董事成员 | 马伟杰(执行董事) [新增] | 陈冠铄(执行董事) [退出] | 2017-09-08 |
总经理 | 马伟杰(总经理) [新增] | 陈冠铄(总经理) [退出] | 2017-09-08 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-08-31 | - | 2017-09-08 |
本页是 [深圳市鼎安合邦投资控股有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。