变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
董事备案 | 徐伟
龚孔成
郑木珠
余新明
高开阳 [新增]
肖光昭 [新增]
伍志和 [新增] | 王正喜 [退出]
余新明
龚孔成
徐伟
郑木珠 | 2019-01-09 |
监事备案 | 吴良斌
王宏恩
谢运江 [新增]
陈光毅 [新增]
李文东 [新增] | 王补峰 [退出]
吴良斌
王宏恩 | 2019-01-09 |
章程备案 | - | 旧章程 | 2018-06-12 |
注册资本金变更 | 5000万人民币( + 20.9775% ) | 4133万人民币 | 2017-12-18 |
章程修正案备案 | 2017-12-12注册资本 | 旧章程 | 2017-12-18 |
章程修正案备案 | 2017-10-18住所 | 旧章程 | 2017-10-30 |
住所变更 | 福建省尤溪县梅仙镇谢坑村坑尾17号 | 福建省尤溪县梅仙镇 | 2017-10-30 |
章程修正案备案 | 2017-08-19公司注册资本变更。 | 旧章程 | 2017-08-22 |
注册资本金变更 | 4133万人民币( + 37.76667% ) | 3000万人民币 | 2017-08-22 |
增、补、换照 | 副本数:1 本;电子营业执照数:1 本 | 副本数:1 本 | 2016-06-30 |
联络员备案 | 肖芳 | 无 | 2016-06-27 |
经理备案 | 肖振亮 余新明 陈刚 刘海生 段秀敏 肖晓牛 | 刘海生 陈刚 余新明 段秀敏 肖振亮 | 2016-06-27 |
董事备案 | 余新明 龚孔成 王正喜 郑木珠 徐伟 | 郑木珠 刘峰 余新明 龚孔成 王正喜 | 2016-06-27 |
董事备案 | 余新明
龚孔成
王正喜
郑木珠
徐伟 [新增] | 郑木珠
刘峰 [退出]
余新明
龚孔成
王正喜 | 2016-06-27 |
经理备案 | 肖振亮
余新明
陈刚
刘海生
段秀敏
肖晓牛 [新增] | 刘海生
陈刚
余新明
段秀敏
肖振亮 | 2016-06-27 |
董事备案 | 王正喜
余新明
龚孔成
郑木珠 [新增]
刘峰 [新增] | 王正喜
廖艳希 [退出]
龚孔成
余新明
徐伟 [退出] | 2015-07-01 |
经理备案 | 段秀敏
余新明
陈刚
刘海生
肖振亮 [新增] | 刘海生
段秀敏
陈刚
余新明 | 2015-07-01 |
监事备案 | 王补峰
王宏恩 [新增]
吴良斌 [新增] | 周响宇 [退出]
林景泉 [退出]
王补峰 | 2015-07-01 |
监事备案 | 王补峰 王宏恩 吴良斌 | 周响宇 林景泉 王补峰 | 2015-07-01 |
经理备案 | 段秀敏 余新明 陈刚 刘海生 肖振亮 | 刘海生 段秀敏 陈刚 余新明 | 2015-07-01 |
董事备案 | 王正喜 余新明 龚孔成 郑木珠 刘峰 | 王正喜 廖艳希 龚孔成 余新明 徐伟 | 2015-07-01 |
监事备案 | 王补峰 林景泉 周响宇 | 王补峰 林景泉 李伯涛 | 2014-08-07 |
经理备案 | 余新明 段秀敏 刘海生 陈刚 | 余新明 | 2014-08-07 |
法定代表人变更 | 余新明 | 徐忠实 | 2014-08-07 |
董事备案 | 余新明 徐伟 王正喜 廖艳希 龚孔成 | 余新明 吴长树 王正喜 徐伟 徐忠实 | 2014-08-07 |
经理备案 | 余新明
段秀敏 [新增]
刘海生 [新增]
陈刚 [新增] | 余新明 | 2014-08-07 |
董事备案 | 余新明
徐伟
王正喜
廖艳希 [新增]
龚孔成 [新增] | 余新明
吴长树 [退出]
王正喜
徐伟
徐忠实 [退出] | 2014-08-07 |
监事备案 | 王补峰
林景泉
周响宇 [新增] | 王补峰
林景泉
李伯涛 [退出] | 2014-08-07 |
董事备案 | 吴长树
徐忠实
余新明
徐伟 [新增]
王正喜 [新增] | 吴长树
徐忠实
余新明
姜夏烨 [退出]
徐素云 [退出] | 2013-11-08 |
经营范围变更 | 一般经营项目:铅、锌矿销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外 许可经营项目:铅、锌矿采选(有效经营期限至2025年01月21日) (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 铅、锌、银矿采选(有效经营期限至2025年01月21日);铅、锌、银矿销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 2013-09-06 |
章程修正案备案 | ; 公司章程修正案 | - | 2013-09-06 |
- | 优先顺序 许可经营项目优先 一般经营项目 铅、锌、银矿销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定或禁止公司经营的商品和技术除外。 许可经营项目 铅、锌、银矿采选(有效经营期限至2025年01月21日); 限制性用语 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 优先顺序 许可经营项目优先 一般经营项目 铅、锌矿销售。 许可经营项目 铅、锌矿采选(有效经营期限至2012年11月30日), 限制性用语 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 2013-06-21 |
- | 公司章程修正案 | 备案前内容 | 2013-06-21 |
- | 董事长 徐忠实 副董事长 吴长树 董事兼总经理 余新明 董事 姜夏烨 徐素云 监事召集人 李伯涛 监事 林景泉 王补峰 | 董事长 徐忠实 副董事长 罗金水 董事兼总经理 余新明 董事 姜夏烨 毛义江 监事召集人 李伯涛 监事 林景泉 王补峰 | 2012-08-28 |
- | 董事长 徐忠实 副董事长 罗金水 董事兼总经理 余新明 董事 毛义江 姜夏烨 监事召集人 李伯涛 监事 林景泉 王补峰 | 董事长 徐忠实 副董事长 罗金水 董事兼总经理 陈诗太 董事 祝青 毛义江 监事召集人 姚绍义 监事 林景泉 王补峰 副总经理 姜夏烨 林孝相 | 2011-09-16 |
- | 董事长 徐忠实 副董事长 罗金水 董事兼总经理 陈诗太 董事 祝青 毛义江 监事召集人 姚绍义 监事 林景泉 王补峰 副总经理 姜夏烨 林孝相 | 董事长 徐忠实 副董事长 罗金水 董事兼总经理 陈诗太 董事 祝青 毛义江 监事召集人 姚绍义 监事 林景泉 王补峰 | 2010-09-17 |
- | 2010年6月5日公司章程修正案 | 备案前内容 | 2010-09-17 |
- | 实收资本 3000万元 出资期别1 应出资1600万 实出资1600万 出资期别2 应出资1400万 实出资1400万 出资方式 货币; 江苏华东有色投资控股有限公司 认缴额 2550万元 出资方式 净资产 实缴额 2550万元 实缴出资方式 其他 实缴时间 2010-4-13 00 00 00 余额交付期限止 尤溪县国有资产投资经营有限公司 认缴额 450万元 出资方式 净资产 实缴额 450万元 实缴出资方式 其他 实缴时间 2010-4-13 00 00 00 余额交付期限止 | 实收资本 1600万元 出资期别1 应出资1600万 实出资1600万 出资方式 净资产; 江苏华东有色投资控股有限公司 认缴额 1360万元 出资方式 净资产 实缴额 1360万元 实缴出资方式 其他 实缴时间 2009-7-17 00 00 00 余额交付期限止 尤溪县国有资产投资经营有限公司 认缴额 240万元 出资方式 净资产 实缴额 240万元 实缴出资方式 其他 实缴时间 2009-7-17 00 00 00 余额交付期限止 | 2010-05-20 |
- | 实收资本 3000万元 出资期别1 出资期限至2009-7-17 00 00 00 应出资1600万 实出资1600万 出资期别2 出资期限至2010-4-13 00 00 00 应出资1400万 实出资1400万 出资方式 货币; 江苏华东有色投资控股有限公司 认缴额 2550万元 出资方式 净资产 实缴额 2550万元 实缴出资方式 其他 实缴时间 2010-4-13 00 00 00 余额交付期限止 尤溪县国有资产投资经营有限公司 认缴额 450万元 出资方式 净资产 实缴额 450万元 实缴出资方式 其他 实缴时间 2010-4-13 00 00 00 余额交付期限止 | 实收资本 1600万元 出资期别1 出资期限至2009-7-17 00 00 00 应出资1600万 实出资1600万 出资方式 净资产; 江苏华东有色投资控股有限公司 认缴额 1360万元 出资方式 净资产 实缴额 1360万元 实缴出资方式 其他 实缴时间 2009-7-17 00 00 00 余额交付期限止 尤溪县国有资产投资经营有限公司 认缴额 240万元 出资方式 净资产 实缴额 240万元 实缴出资方式 其他 实缴时间 2009-7-17 00 00 00 余额交付期限止 | 2010-05-20 |
- | 3000万 | 1600万 | 2010-05-20 |
- | 2010年4月日公司章程修正案 | 备案前内容 | 2010-05-20 |
名称 | 福建金东矿业股份有限公司 | 福建省尤溪金东矿业有限公司 | 2009-08-19 |
- | 实收资本 1600万元 出资期别1 应出资1600万 实出资1600万 出资方式 净资产; 江苏华东有色投资控股有限公司 认缴额 1360万元 实缴额 1360万元 实缴出资方式 2009-7-17 00 00 00 尤溪县国有资产投资经营有限公司 认缴额 240万元 实缴额 240万元 实缴出资方式 2009-7-17 00 00 00 | 实收资本 600万元 出资期别1 应出资600万 实出资600万 出资方式 货币; 江苏华东有色投资控股有限公司 认缴额 510万元 实缴额 510万元 实缴出资方式 1997-12-31 00 00 00 尤溪县国有资产投资经营有限公司 认缴额 90万元 实缴额 90万元 实缴出资方式 1996-5-2 00 00 00 | 2009-08-19 |
- | 董事长 徐忠实 副董事长 罗金水 董事兼总经理 陈诗太 董事 祝青 毛义江 监事召集人 姚绍义 监事 林景泉 王补峰 | 董事长 许建荣 副董事长 陈诗太 罗金水 董事 李明玉 朱彦坤 钱立人 许福生 监事召集人 江南 监事 王正芳 林景泉 | 2009-08-19 |
- | 实收资本 1600万元 出资方式 ; 江苏华东有色投资控股有限公司 认缴额 1360万元 实缴额 1360万元 实缴出资方式 其他 实缴时间 2009-7-17 00 00 00 余额交付期限止 尤溪县国有资产投资经营有限公司 认缴额 240万元 实缴额 240万元 实缴出资方式 其他 实缴时间 2009-7-17 00 00 00 余额交付期限止 | 实收资本 1600万元 出资方式 ; 江苏华东有色投资控股有限公司 认缴额 510万元 实缴额 510万元 实缴出资方式 货币出资 实缴时间 1997-12-31 00 00 00 余额交付期限止 尤溪县国有资产投资经营有限公司 认缴额 90万元 实缴额 90万元 实缴出资方式 货币出资 实缴时间 1996-5-2 00 00 00 余额交付期限止 | 2009-08-19 |
- | 股份公司章程 | 备案前内容 | 2009-08-19 |
- | 福建金东矿业股份有限公司 | 福建省尤溪金东矿业有限公司 | 2009-08-19 |
- | 至 | 至 | 2009-08-19 |
- | 徐忠实 | 许建荣 | 2009-08-19 |
- | 1600万 | 600万 | 2009-08-19 |
- | 股份有限公司(非上市、国有控股) 1223 | 有限责任公司(国有控股) 1140 | 2009-08-19 |
- | 三明市工商行政管理局(内资) | 尤溪县工商行政管理局(内资) | 2009-05-25 |
- | | | 2009-05-25 |
- | 优先顺序 许可经营项目优先 一般经营项目 铅、锌矿销售。 许可经营项目 铅、锌矿采选(有效经营期限至2012年11月30日), 限制性用语 (以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 优先顺序 一般经营项目优先 一般经营项目 铅、锌矿采选、销售。(有效经营期限至2012年11月30日)(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) 许可经营项目 限制性用语 | 2008-07-08 |
- | 江苏华东有色投资控股有限公司 510万元 出资方式 货币 尤溪县国有资产投资经营有限公司 90万元 出资方式 货币 | 江苏省有色金属华东地质勘查局 510万元 出资方式 货币 尤溪县国有资产投资经营有限公司 90万元 出资方式 货币 | 2007-12-25 |
- | 江苏省有色金属华东地质勘查局 510万元 出资方式 货币 62776309\" target=\"_blank\">尤溪县国有资产投资经营有限公司 90万元 出资方式 货币 | 88284540\" target=\"_blank\">福建省尤溪矿业有限公司 90万元 出资方式 货币 华东地质勘查局 510万元 出资方式 货币 | 2007-07-12 |
- | 许建荣 | 陈正宁 | 2007-07-12 |
- | 董事长 许建荣 ; 副董事长 陈诗太 罗金水; 监事 林景泉 王正芳; 董事 李明玉 钱立人朱彦坤许福生; 监事召集人 江南 ; | 董事兼总经理 周明宝 ; 董事长 陈正宁 ; 副董事长 陈修栋 钟庆录 ; 董事 王勇 詹能杰 张培松 仉大平 许福生 ; | 2007-07-12 |
- | - | 企业名称 中国有色金属工业总公司华东地质勘查局; 法定代表人 陈正宁; 出资额 360; 百分比 60; 住所 江苏省南京市; 法人性质 企业法人 | 1998-03-24 |
- | 企业名称 福建尤溪矿业集团公司; 法定代表人 张培松; 出资额 60; 百分比 10; 住所 尤溪 尤溪; 法人性质 企业法人 | - | 1998-03-24 |
- | 企业名称 华东地质勘查局; 法定代表人 陈正宁; 出资额 510; 百分比 85; 住所 江苏省南京市; 法人性质 企业法人 福建省尤溪县矿业有限公司 出资额 90万 15% | - | 1998-03-24 |
- | 企业名称 华东地质勘查局; 法定代表人 陈正宁; 出资额 540; 百分比 90; 住所 南京市; 法人性质 企业法人 | - | 1998-03-24 |