变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | - | - | 2022-09-13 |
高级管理人员备案 | 姓名: 孙小微; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 张仙奇; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
姓名: 柴洪迪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 胡丹平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 郑斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 郑春方; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 郑春方; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 郑春玲; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 郑晓盈; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名:林欣艺;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 姓名: 张仙奇; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
姓名: 柴洪迪; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 胡丹平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 郑冬青; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出]
姓名: 郑斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名: 郑春方; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 郑春方; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 郑春玲; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 郑晓盈; 证件号码: ******************; 职位: 监事;
姓名:林欣艺;证件号码:******************; 职位: 财务负责人; | 2022-09-13 |
法定代表人变更 | 郑春方 | 郑冬青 | 2022-09-13 |
住所变更 | 浙江省台州市路桥区新桥镇凤阳铺村 | 台州市路桥区新桥镇镇西路***号 | 2021-11-15 |
联系电话变更 | *********** | ******** | 2021-11-15 |
高级管理人员备案 | 姓名: 张仙奇; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
姓名: 柴洪迪; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增]
姓名: 胡丹平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 郑冬青; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 郑斌; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增]
姓名: 郑春方; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 郑春方; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 郑春玲; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 郑晓盈; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 张仙奇; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席;
姓名: 胡丹平; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 郑冬良; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出]
姓名: 郑冬青; 证件号码: ******************; 职位: 董事长;
姓名: 郑春方; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 郑春方; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 郑春梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出]
姓名: 郑春玲; 证件号码: ******************; 职位: 董事;
姓名: 郑晓盈; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2020-03-18 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:邬小龙;
现联络员固定电话:********;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:*********@qq.com;
现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:林欣艺;
现财务负责人固定电话:************;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:********@qq.com;
现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:邬小龙;
原联络员固定电话:********;
原联络员移动电话:*********** ;
原联络员电子邮箱:*********@qq.com;
原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证;
原联络人员证件号码:******************;
原财务负责人姓名:刘天羽;
原财务负责人固定电话:********;
原财务负责人移动电话:***********;
原财务负责人电子邮箱:hmlty@***.com;
原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证;
原财务负责人身份证件号码:****************** | 2019-03-06 |
出资比例备案 | 企业名称: 台州众和投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.****%
姓名: 刘天羽; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 刘海雄; 出资额: *万; 百分比: *.***%
姓名: 卢小通; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 周志勇; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 周绪志; 出资额: *万; 百分比: *.****%
姓名: 孙湘平; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 徐长国; 出资额: *万; 百分比: *.****%
姓名: 林普新; 出资额: *万; 百分比: *.****%
姓名: 林立满; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 柴洪迪; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 段海东; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 毛智琳; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 王杰; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 王继群; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 胡丹平; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 胡小荣; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 董运华; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 蔡绍树; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 许成彪; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 邬小龙; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 郑冬良; 出资额: ***万; 百分比: *.****%
姓名: 郑冬青; 出资额: ****万; 百分比: **.****%
姓名: 郑奋; 出资额: ***.*万; 百分比: *.****%
姓名: 郑春方; 出资额: ****.*万; 百分比: **.****%
姓名: 郑春梅; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 郑春玲; 出资额: ****万; 百分比: **.****%
姓名: 郭青青; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 陈和平; 出资额: *万; 百分比: *.****%
姓名: 陈晓红; 出资额: *万; 百分比: *.****%
姓名: 马海江; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 黄小军; 出资额: **万; 百分比: *.****% | 企业名称: 台州众和投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***万; 百分比: *.****%
姓名: 刘天羽; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 刘海雄; 出资额: *万; 百分比: *.***%
姓名: 卢小通; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 周志勇; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 周绪志; 出资额: *万; 百分比: *.****%
姓名: 孙湘平; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 徐长国; 出资额: *万; 百分比: *.****%
姓名: 林普新; 出资额: *万; 百分比: *.****%
姓名: 林立满; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 柴洪迪; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 段海东; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 毛智琳; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 王杰; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 王继群; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 胡丹平; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 胡小荣; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 董运华; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 蔡绍树; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 许成彪; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 邬小龙; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 郑冬良; 出资额: ***万; 百分比: *.****%
姓名: 郑冬青; 出资额: ****万; 百分比: **.****%
姓名: 郑奋; 出资额: ***.*万; 百分比: *.****%
姓名: 郑春方; 出资额: ****.*万; 百分比: **.****%
姓名: 郑春梅; 出资额: ***万; 百分比: **%
姓名: 郑春玲; 出资额: ****万; 百分比: **.****%
姓名: 郭青青; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 陈和平; 出资额: *万; 百分比: *.****%
姓名: 陈晓红; 出资额: *万; 百分比: *.****%
姓名: 马海江; 出资额: **万; 百分比: *.****%
姓名: 黄小军; 出资额: **万; 百分比: *.****% | 2019-03-06 |
高级管理人员备案 | 姓名: 张仙奇; 证件号码: ******************; 职位: 监事会主席 [新增]
姓名: 胡丹平; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 郑冬良; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [新增]
姓名: 郑冬青; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 郑春方; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 郑春方; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 郑春梅; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 郑春玲; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 郑晓盈; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 洪暹国; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 王继群; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出]
姓名: 胡小荣; 证件号码: ******************; 职位: [退出]
姓名: 邬小龙; 证件号码: ******************; 职位: 董事 [退出]
姓名: 郑冬青; 证件号码: ******************; 职位: 董事长
姓名: 郑春方; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 郑春方; 证件号码: ******************; 职位: 经理
姓名: 郑春玲; 证件号码: ******************; 职位: 董事
姓名: 黄小军; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2018-07-20 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********06240M | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-05-30 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 收割机、土壤耕整机械、通用设备、粮食烘干机、拖拉机制造、销售及售后服务;从事货物、技术的进出口业务。 | 一般经营项目: 收割机、土壤耕整机械、机械设备制造、销售及售后服务;从事货物、技术的进出口业务。 | 2016-05-30 |
| 统一社会信用代码:9********06240M | 注册号:********
组织机构代码证:******** | 2016-05-30 |
| 详见资料. | 详见资料. | 2016-05-19 |
章程修正案备案 | 详见资料. | 详见资料. | 2016-05-19 |
投资人备案 | 姓名: 刘海雄; 出资额: *; 百分比: *.***% [新增]
姓名: 周绪志; 出资额: *; 百分比: *.****% [新增]
姓名: 陈晓红; 出资额: *; 百分比: *.****% [新增]
姓名: 陈和平; 出资额: *; 百分比: *.****% [新增]
姓名: 林普新; 出资额: *; 百分比: *.****% [新增]
姓名: 徐长国; 出资额: *; 百分比: *.****% [新增]
姓名: 柴洪迪; 出资额: **; 百分比: *.****% [新增]
姓名: 董运华; 出资额: **; 百分比: *.****% [新增]
姓名: 段海东; 出资额: **; 百分比: *.****% [新增]
姓名: 郭青青; 出资额: **; 百分比: *.****% [新增]
姓名: 胡丹平; 出资额: **; 百分比: *.****% [新增]
姓名: 林立满; 出资额: **; 百分比: *.****% [新增]
姓名: 卢小通; 出资额: **; 百分比: *.****% [新增]
姓名: 马海江; 出资额: **; 百分比: *.****% [新增]
姓名: 毛智琳; 出资额: **; 百分比: *.****% [新增]
姓名: 王杰; 出资额: **; 百分比: *.****% [新增]
姓名: 许成彪; 出资额: **; 百分比: *.****% [新增]
姓名: 周志勇; 出资额: **; 百分比: *.****% [新增]
姓名: 王继群; 出资额: **; 百分比: *.****% [新增]
姓名: 蔡绍树; 出资额: **; 百分比: *.****% [新增]
姓名: 胡小荣; 出资额: **; 百分比: *.****% [新增]
姓名: 黄小军; 出资额: **; 百分比: *.****% [新增]
姓名: 孙湘平; 出资额: **; 百分比: *.****% [新增]
姓名: 邬小龙; 出资额: **; 百分比: *.****% [新增]
姓名: 刘天羽; 出资额: **; 百分比: *.****% [新增]
姓名: 台州众和投资合伙企业(有限合伙); 出资额: ***; 百分比: *.****% [新增]
姓名: 郑奋; 出资额: ***.*; 百分比: *.****%
姓名: 郑冬良; 出资额: ***; 百分比: *.****%
姓名: 郑春梅; 出资额: ***; 百分比: **%
姓名: 郑冬青; 出资额: ****; 百分比: **.****%
姓名: 郑春玲; 出资额: ****; 百分比: **.****%
姓名: 郑春方; 出资额: ****.*; 百分比: **.****% | 姓名: 郑奋; 出资额: ***.*; 百分比: *.**%
姓名: 郑冬良; 出资额: ***; 百分比: *.*%
姓名: 郑春梅; 出资额: ***; 百分比: **.*%
姓名: 郑冬青; 出资额: ****; 百分比: **.*%
姓名: 郑春玲; 出资额: ****; 百分比: **.*%
姓名: 郑春方; 出资额: ****.*; 百分比: **.**% | 2013-12-30 |
注册资本(金)变更 | 6660 | 6000 | 2013-12-30 |
实收资本变更 | 6660 | 6000 | 2013-12-30 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 刘海雄; 出资额: 3; 百分比: 045%姓名: 周绪志; 出资额: 4; 百分比: 0601%姓名: 陈晓红; 出资额: 5; 百分比: 0751%姓名: 陈和平; 出资额: 8; 百分比: 0.1201%姓名: 林普新; 出资额: 8; 百分比: 0.1201%姓名: 徐长国; 出资额: 8; 百分比: 0.1201%姓名: 柴洪迪; 出资额: 10; 百分比: 0.1502%姓名: 董运华; 出资额: 10; 百分比: 0.1502%姓名: 段海东; 出资额: 10; 百分比: 0.1502%姓名: 郭青青; 出资额: 10; 百分比: 0.1502%姓名: 胡丹平; 出资额: 10; 百分比: 0.1502%姓名: 林立满; 出资额: 10; 百分比: 0.1502%姓名: 卢小通; 出资额: 10; 百分比: 0.1502%姓名: 马海江; 出资额: 10; 百分比: 0.1502%姓名: 毛智琳; 出资额: 10; 百分比: 0.1502%姓名: 王杰; 出资额: 10; 百分比: 0.1502%姓名: 许成彪; 出资额: 10; 百分比: 0.1502%姓名: 周志勇; 出资额: 10; 百分比: 0.1502%姓名: 王继群; 出资额: 14; 百分比: 0.2102%姓名: 蔡绍树; 出资额: 15; 百分比: 0.2252%姓名: 胡小荣; 出资额: 15; 百分比: 0.2252%姓名: 黄小军; 出资额: 15; 百分比: 0.2252%姓名: 孙湘平; 出资额: 15; 百分比: 0.2252%姓名: 邬小龙; 出资额: 15; 百分比: 0.2252%姓名: 刘天羽; 出资额: 40; 百分比: 0.6006%姓名: 台州众和投资合伙企业(有限合伙); 出资额: 375; 百分比: 5.6306%姓名: 郑奋; 出资额: 418.8; 百分比: 6.2883%姓名: 郑冬良; 出资额: 570; 百分比: 8.5586%姓名: 郑春梅; 出资额: 666; 百分比: 10%姓名: 郑冬青; 出资额: 1326; 百分比: 19.9099%姓名: 郑春玲; 出资额: 1428; 百分比: 21.4414%姓名: 郑春方; 出资额: 1591.2; 百分比: 23.8919% | 姓名: 郑奋; 出资额: 418.8; 百分比: 6.98%
姓名: 郑冬良; 出资额: 570; 百分比: 9.5%
姓名: 郑春梅; 出资额: 666; 百分比: 11.1%
姓名: 郑冬青; 出资额: 1326; 百分比: 22.1%
姓名: 郑春玲; 出资额: 1428; 百分比: 23.8%
姓名: 郑春方; 出资额: 1591.2; 百分比: 26.52%
| 2013-12-30 |
注册资本变更 | 6660( + 11% ) | 6000 | 2013-12-30 |
实收资本变更 | 6660( + 11% ) | 6000 | 2013-12-30 |
高级管理人员备案 | 姓名: 洪暹国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 胡小荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席 [新增]
姓名: 黄小军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 王继群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 郑春方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 郑春方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 郑春玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 郑冬青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 邬小龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] | 姓名: 郑春方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 郑冬良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 郑冬青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 2013-08-15 |
投资人备案 | 姓名: 郑奋; 出资额: ***.*; 百分比: *.**%
姓名: 郑冬良; 出资额: ***; 百分比: *.*%
姓名: 郑春梅; 出资额: ***; 百分比: **.*%
姓名: 郑冬青; 出资额: ****; 百分比: **.*%
姓名: 郑春玲; 出资额: ****; 百分比: **.*%
姓名: 郑春方; 出资额: ****.*; 百分比: **.**% | 姓名: 郑奋; 出资额: ***.*; 百分比: *.**%
姓名: 郑冬良; 出资额: ***; 百分比: *.*%
姓名: 郑春梅; 出资额: ***; 百分比: **.*%
姓名: 郑冬青; 出资额: ***; 百分比: **.*%
姓名: 郑春玲; 出资额: ***; 百分比: **.*%
姓名: 郑春方; 出资额: ****.*; 百分比: **.**% | 2013-08-15 |
经营期限变更 | 营业期限: 1997-11-21 至 9999-9-9 | 营业期限: 1997-11-21 至 2017-11-20 | 2013-08-15 |
组织机构变更 | 姓名: 洪暹国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 胡小荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席 [新增]
姓名: 黄小军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 王继群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 郑春方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 郑春方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 郑春玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增]
姓名: 郑冬青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 邬小龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 [新增] | 姓名: 郑春方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 郑冬良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 郑冬青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 2013-08-15 |
注册资本变更 | 6000( + 50% ) | 4000 | 2013-08-15 |
实收资本变更 | 6000( + 50% ) | 4000 | 2013-08-15 |
名称变更 | 浙江柳林农业机械股份有限公司 | 浙江柳林机械有限公司 | 2013-08-15 |
企业类型变更 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 2013-08-15 |
注册资本(金)变更 | 6000 | 4000 | 2013-08-15 |
营业期限(有效期限、驻在期限)变更 | 营业期限: 1997-11-21 至 9999-9-9 | 营业期限: 1997-11-21 至 2017-11-20
| 2013-08-15 |
实收资本变更 | 6000 | 4000 | 2013-08-15 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑奋; 出资额: 418.8; 百分比: 6.98%姓名: 郑冬良; 出资额: 570; 百分比: 9.5%姓名: 郑春梅; 出资额: 666; 百分比: 11.1%姓名: 郑冬青; 出资额: 1326; 百分比: 22.1%姓名: 郑春玲; 出资额: 1428; 百分比: 23.8%姓名: 郑春方; 出资额: 1591.2; 百分比: 26.52% | 姓名: 郑奋; 出资额: 279.2; 百分比: 6.98%
姓名: 郑冬良; 出资额: 380; 百分比: 9.5%
姓名: 郑春梅; 出资额: 444; 百分比: 11.1%
姓名: 郑冬青; 出资额: 884; 百分比: 22.1%
姓名: 郑春玲; 出资额: 952; 百分比: 23.8%
姓名: 郑春方; 出资额: 1060.8; 百分比: 26.52%
| 2013-08-15 |
| 姓名: 洪暹国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 胡小荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 黄小军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王继群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑春方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑春方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 郑春玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑冬青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 邬小龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 郑春方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 郑冬良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑冬青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2013-08-15 |
组织机构变更 | 姓名: 洪暹国; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 胡小荣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事会主席姓名: 黄小军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 王继群; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 郑春方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑春方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 郑春玲; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事姓名: 郑冬青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长姓名: 邬小龙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事 | 姓名: 郑春方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 总经理
姓名: 郑冬良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑冬青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2013-08-15 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 收割机、土壤耕整机械、机械设备制造、销售及售后服务;从事货物、技术的进出口业务。 | 一般经营项目: 收割机、机械设备制造、销售及售后服务;从事货物、技术的进出口业务。 | 2011-10-20 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑奋; 出资额: 279.2; 百分比: 6.98%姓名: 郑冬良; 出资额: 380; 百分比: 9.5%姓名: 郑春梅; 出资额: 444; 百分比: 11.1%姓名: 郑冬青; 出资额: 884; 百分比: 22.1%姓名: 郑春玲; 出资额: 952; 百分比: 23.8%姓名: 郑春方; 出资额: 1060.8; 百分比: 26.52% | 姓名: 郑奋; 出资额: 237.6; 百分比: 5.94%
姓名: 郑春梅; 出资额: 444; 百分比: 11.1%
姓名: 郑冬良; 出资额: 712.4; 百分比: 17.81%
姓名: 郑冬青; 出资额: 784; 百分比: 19.6%
姓名: 郑春玲; 出资额: 892.4; 百分比: 22.31%
姓名: 郑春方; 出资额: 929.6; 百分比: 23.24%
| 2011-02-10 |
投资人备案 | 姓名: 郑奋; 出资额: ***.*; 百分比: *.**%
姓名: 郑冬良; 出资额: ***; 百分比: *.*%
姓名: 郑春梅; 出资额: ***; 百分比: **.*%
姓名: 郑冬青; 出资额: ***; 百分比: **.*%
姓名: 郑春玲; 出资额: ***; 百分比: **.*%
姓名: 郑春方; 出资额: ****.*; 百分比: **.**% | 姓名: 郑奋; 出资额: ***.*; 百分比: *.**%
姓名: 郑春梅; 出资额: ***; 百分比: **.*%
姓名: 郑冬良; 出资额: ***.*; 百分比: **.**%
姓名: 郑冬青; 出资额: ***; 百分比: **.*%
姓名: 郑春玲; 出资额: ***.*; 百分比: **.**%
姓名: 郑春方; 出资额: ***.*; 百分比: **.**% | 2011-02-10 |
投资人备案 | 姓名: 郑奋; 出资额: ***.*; 百分比: *.**%
姓名: 郑春梅; 出资额: ***; 百分比: **.*%
姓名: 郑冬良; 出资额: ***.*; 百分比: **.**%
姓名: 郑冬青; 出资额: ***; 百分比: **.*%
姓名: 郑春玲; 出资额: ***.*; 百分比: **.**%
姓名: 郑春方; 出资额: ***.*; 百分比: **.**% | 姓名: 郑奋; 出资额: **.**; 百分比: *.**%
姓名: 郑春梅; 出资额: ***.*; 百分比: **.*%
姓名: 郑冬良; 出资额: ***.**; 百分比: **.**%
姓名: 郑冬青; 出资额: ***.*; 百分比: **.*%
姓名: 郑春玲; 出资额: ***.**; 百分比: **.**%
姓名: 郑春方; 出资额: ***.**; 百分比: **.**% | 2010-11-17 |
实收资本变更 | 4000( + 207.69231% ) | 1300 | 2010-11-17 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 收割机、机械设备制造、销售及售后服务;从事货物、技术的进出口业务。 | 一般经营项目: 收割机、机械设备制造、销售及售后服务;从事货物、技术的进出口业务(法律、行政法规规定禁止的除外,法律、行政法规限制的凭有关许可证经营)。 | 2010-11-17 |
注册资本变更 | 4000( + 207.69231% ) | 1300 | 2010-11-17 |
企业类型变更 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 其他有限责任公司 | 2010-11-17 |
注册资本(金)变更 | 4000 | 1300 | 2010-11-17 |
实收资本变更 | 4000 | 1300 | 2010-11-17 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑奋; 出资额: 237.6; 百分比: 5.94%姓名: 郑春梅; 出资额: 444; 百分比: 11.1%姓名: 郑冬良; 出资额: 712.4; 百分比: 17.81%姓名: 郑冬青; 出资额: 784; 百分比: 19.6%姓名: 郑春玲; 出资额: 892.4; 百分比: 22.31%姓名: 郑春方; 出资额: 929.6; 百分比: 23.24% | 姓名: 郑奋; 出资额: 77.22; 百分比: 5.94%
姓名: 郑春梅; 出资额: 144.3; 百分比: 11.1%
姓名: 郑冬良; 出资额: 231.53; 百分比: 17.81%
姓名: 郑冬青; 出资额: 254.8; 百分比: 19.6%
姓名: 郑春玲; 出资额: 2903; 百分比: 22.31%
姓名: 郑春方; 出资额: 302.12; 百分比: 23.24%
| 2010-11-17 |
| 注册号: ******** | 注册号: ********519 | 2007-12-05 |
变更注册号 | 注册号: ******** | 注册号: ********519 | 2007-12-05 |
集团编号升级 | 注册号:
***** | 注册号:
*****19 | 2007-12-05 |
注册号升级 | 注册号: ******** | 注册号: ********519 | 2007-12-05 |
经营范围变更 | 经营范围: 收割机、机械设备制造、销售及售后服务;从事货物、技术的进出口业务(法律、行政法规规定禁止的除外,法律、行政法规限制的凭有关许可证经营)。行业代码: 3672 | 经营范围: 收割机、机械设备制造及售后服务。行业代码: 3672 | 2007-12-03 |
投资人备案 | 姓名: 郑 奋; 出资额: **.**; 百分比: *.**%
姓名: 郑春梅; 出资额: ***.*; 百分比: **.*%
姓名: 郑冬良; 出资额: ***.**; 百分比: **.**%
姓名: 郑冬青; 出资额: ***.*; 百分比: **.*%
姓名: 郑春玲; 出资额: ***.**; 百分比: **.**%
姓名: 郑春方; 出资额: ***.**; 百分比: **.**% | 姓名: 郑 奋; 出资额: **.*; 百分比: *.**%
姓名: 郑春梅; 出资额: **.*; 百分比: **.*%
姓名: 郑冬良; 出资额: **.**; 百分比: **.**%
姓名: 郑冬青; 出资额: **; 百分比: **.*%
姓名: 郑春玲; 出资额: ***.**; 百分比: **.**%
姓名: 郑春方; 出资额: ***.*; 百分比: **.**% | 2006-12-08 |
注册资本变更 | 1300( + 160% ) | 500 | 2006-12-08 |
注册资本(金)变更 | 1300 | 500 | 2006-12-08 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑 奋; 出资额: 77.22; 百分比: 5.94%姓名: 郑春梅; 出资额: 144.3; 百分比: 11.1%姓名: 郑冬良; 出资额: 231.53; 百分比: 17.81%姓名: 郑冬青; 出资额: 254.8; 百分比: 19.6%姓名: 郑春玲; 出资额: 2903; 百分比: 22.31%姓名: 郑春方; 出资额: 302.12; 百分比: 23.24% | 姓名: 郑 奋; 出资额: 29.7; 百分比: 5.94%
姓名: 郑春梅; 出资额: 55.5; 百分比: 11.1%
姓名: 郑冬良; 出资额: 895; 百分比: 17.81%
姓名: 郑冬青; 出资额: 98; 百分比: 19.6%
姓名: 郑春玲; 出资额: 111.55; 百分比: 22.31%
姓名: 郑春方; 出资额: 116.2; 百分比: 23.24%
| 2006-12-08 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑 奋; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********28000; 出资额: 29.7; 百分比: 5.94%姓名: 郑春梅; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 55.5; 百分比: 11.1%姓名: 郑冬良; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 895; 百分比: 17.81%姓名: 郑冬青; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 98; 百分比: 19.6%姓名: 郑春玲; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 111.55; 百分比: 22.31%姓名: 郑春方; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 116.2; 百分比: 23.24% | 姓名: 郑 奋; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********28000; 出资额: 22.5; 百分比: 4.5%
姓名: 郑春梅; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 425; 百分比: 8.41%
姓名: 郑冬青; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 74.25; 百分比: 14.85%
姓名: 郑春玲; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 84.55; 百分比: 16.91%
姓名: 郑春方; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 885; 百分比: 17.61%
姓名: 郑冬良; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 895; 百分比: 17.81%
姓名: 郑冬祥; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 99.55; 百分比: 19.91%
| 2006-08-22 |
投资人备案 | 姓名: 郑 奋; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: *************; 出资额: **.*; 百分比: *.**%
姓名: 郑春梅; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.*; 百分比: **.*%
姓名: 郑冬良; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.**; 百分比: **.**%
姓名: 郑冬青; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **; 百分比: **.*%
姓名: 郑春玲; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***.**; 百分比: **.**%
姓名: 郑春方; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: ***.*; 百分比: **.**% | 姓名: 郑 奋; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: *************; 出资额: **.*; 百分比: *.*%
姓名: 郑春梅; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.**; 百分比: *.**%
姓名: 郑冬青; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.**; 百分比: **.**%
姓名: 郑春玲; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.**; 百分比: **.**%
姓名: 郑春方; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.**; 百分比: **.**%
姓名: 郑冬良; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.**; 百分比: **.**%
姓名: 郑冬祥; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.**; 百分比: **.**% [退出] | 2006-08-22 |
法定代表人变更 | - | 姓名: 郑冬祥;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 总经理 | 2005-08-26 |
法定代表人变更 | 姓名: 郑冬青;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 执行董事 | 姓名: 郑冬青;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 负责人 | 2005-08-26 |
法定代表人变更 | 姓名: 郑冬良;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 监事 | 姓名: 徐海青;
证件名称: ;
证件号码: ;
性别: 男;
职务: 副总经理 | 2005-08-26 |
法定代表人变更 | 姓名: 郑春方;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 总经理 | 姓名: 孙福生;
证件名称: ;
证件号码: ********;
性别: 男;
职务: 副总经理 | 2005-08-26 |
法定代表人变更 | 郑冬青 | 郑冬祥 | 2005-08-26 |
企业类型变更 | 自然人出资有限责任公司 | 非国有独资 | 2005-08-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 郑春方; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 姓名: 孙福生; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 副总经理 | 2005-08-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 郑冬良; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事 | 姓名: 徐海青; 证件名称: ; 证件号码: ; 性别: 男; 职务: 副总经理 | 2005-08-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 姓名: 郑冬青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事 | 姓名: 郑冬青; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 负责人 | 2005-08-26 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | | 姓名: 郑冬祥; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理 | 2005-08-26 |
注册资本(金)变更 | 500 | 380 | 2003-03-04 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑 奋; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********28000; 出资额: 22.5; 百分比: 4.5% | 姓名: 郑 奋; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********28000; 出资额: 17.1; 百分比: 5% | 2003-03-04 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑春梅; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: 33; 出资额: 425; 百分比: 8.41% | 姓名: 郑春梅; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: 33; 出资额: 31.96; 百分比: 8% | 2003-03-04 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑冬青; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 74.25; 百分比: 14.85% | 姓名: 郑冬青; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 56.43; 百分比: 15% | 2003-03-04 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑春玲; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********35575; 出资额: 84.55; 百分比: 16.91% | 姓名: 郑春玲; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********35575; 出资额: 64.26; 百分比: 17% | 2003-03-04 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑春方; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 885; 百分比: 17.61% | 姓名: 郑春方; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 66.92; 百分比: 18% | 2003-03-04 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑冬良; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 895; 百分比: 17.81% | 姓名: 郑冬良; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 67.68; 百分比: 18% | 2003-03-04 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑冬祥; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 99.55; 百分比: 19.91% | 姓名: 郑冬祥; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 75.66; 百分比: 20% | 2003-03-04 |
投资人备案 | 姓名: 郑冬祥; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.**; 百分比: **.**% | 姓名: 郑冬祥; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.**; 百分比: **% | 2003-03-04 |
投资人备案 | 姓名: 郑冬良; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.**; 百分比: **.**% | 姓名: 郑冬良; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.**; 百分比: **% | 2003-03-04 |
投资人备案 | 姓名: 郑春方; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.**; 百分比: **.**% | 姓名: 郑春方; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.**; 百分比: **% | 2003-03-04 |
投资人备案 | 姓名: 郑春玲; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: *************; 出资额: **.**; 百分比: **.**% | 姓名: 郑春玲; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: *************; 出资额: **.**; 百分比: **% | 2003-03-04 |
投资人备案 | 姓名: 郑冬青; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.**; 百分比: **.**% | 姓名: 郑冬青; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: **.**; 百分比: **% | 2003-03-04 |
投资人备案 | 姓名: 郑春梅; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: **; 出资额: **.**; 百分比: *.**% | 姓名: 郑春梅; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: **; 出资额: **.**; 百分比: *% | 2003-03-04 |
投资人备案 | 姓名: 郑 奋; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: *************; 出资额: **.*; 百分比: *.*% | 姓名: 郑 奋; 性别: 男; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: *************; 出资额: **.*; 百分比: *% | 2003-03-04 |
经营范围变更 | 经营范围: 收割机、机械设备制造及售后服务。行业代码: 3642 | 经营范围: 收割机、农业机械设备制造及售后服务。行业代码: 3642 | 2003-03-04 |
注册资本变更 | 500( + 31.57895% ) | 380 | 2003-03-04 |
名称变更 | 浙江柳林机械有限公司 | 台州柳林联合收割机有限公司 | 2003-03-04 |
- | 经营场所:台州市路桥区新桥镇镇西路270号; | 经营场所:台州市路桥区新桥镇新峰路; | 2001-09-26 |
| 经营场所:台州市路桥区新桥镇镇西路270号; | 经营场所:台州市路桥区新桥镇新峰路; | 2001-09-26 |
| 注册资本:380; | 注册资本:280; | 2001-04-26 |
- | 注册资本:380; | 注册资本:280; | 2001-04-26 |