变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
监事备案 | 高榕 [新增] | 董杰 [退出] | 2021-08-18 |
投资人变更 | 陈坤富 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 陈坤富 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 2021-08-18 |
章程备案 | 2021-08-16股东 | 旧章程 | 2021-08-18 |
投资人变更 | 陈坤富 证照号码:***;
高榕 证照号码:***;
陈锦旺 证照号码:***;
崔宁宁 证照号码:***; [新增]
陈晓丽 证照号码:***; [新增] | 陈坤富 证照号码:***;
高榕 证照号码:***;
陈锦旺 证照号码:***;
聂朝祺 证照号码:***; [退出]
闫贵文 证照号码:***; [退出] | 2021-08-18 |
投资人变更 | 陈坤富 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 陈坤富 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 2021-01-28 |
章程备案 | 2021-01-26股东 | 旧章程 | 2021-01-28 |
投资人变更 | 陈坤富 证照号码:***;
高榕 证照号码:***; [新增]
陈锦旺 证照号码:***;
聂朝祺 证照号码:***;
闫贵文 证照号码:***; | 陈坤富 证照号码:***;
吕明 证照号码:***; [退出]
陈锦旺 证照号码:***;
聂朝祺 证照号码:***;
闫贵文 证照号码:***; | 2021-01-28 |
投资人变更 | 陈坤富 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 陈坤富 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; | 2018-04-19 |
章程修正案备案 | 2018-04-17股东 | 旧章程 | 2018-04-19 |
投资人变更 | 陈坤富 证照号码:******************;
吕明 证照号码:******************;
陈锦旺 证照号码:******************;
聂朝祺 证照号码:******************; [新增]
闫贵文 证照号码:******************; | 陈坤富 证照号码:******************;
吕明 证照号码:******************;
陈锦旺 证照号码:******************;
董杰 证照号码:******************; [退出]
闫贵文 证照号码:******************; | 2018-04-19 |
监事备案 | 董杰 [新增] | 吕明 [退出] | 2017-12-11 |
董事备案 | 吕明 [新增] | 杨莹 [退出] | 2017-12-11 |
经营范围变更 | 从事房地产估价活动;从事土地估价业务;固定资产、森林资源、无形资产等各类资产评估;提供各类经济咨询及房地产代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 从事房地产估价活动;从事土地估价业务;提供各类经济咨询及房地产代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2017-12-11 |
章程修正案备案 | 2017-12-06经营范围 | 旧章程 | 2017-12-11 |
投资人变更 | 陈坤富 证照号码:******************;
吕明 证照号码:******************;
陈锦旺 证照号码:******************;
董杰 证照号码:******************; [新增]
闫贵文 证照号码:******************; [新增] | 陈坤富 证照号码:******************;
吕明 证照号码:***************;
杨莹 证照号码:******************; [退出]
郑东雄 证照号码:******************; [退出]
邱世灼 证照号码:******************; [退出]
陈锦旺 证照号码:******************; | 2017-10-27 |
投资人变更 | 陈坤富 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [新增] | 陈坤富 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码********* 证照号码:******; [退出] | 2017-10-27 |
章程修正案备案 | 2017-10-25股东 | 旧章程 | 2017-10-27 |
增、补、换照 | 副本数:1 本;电子营业执照数:1 本 | 副本数:1 本 | 2016-03-18 |
信息公示联络员备案 | 李秀兰 | 无 | 2015-06-30 |
章程修正案备案 | 2015-03-25经营范围 | 旧章程 | 2015-04-02 |
经营范围变更 | 从事房地产估价活动;从事土地估价业务;提供各类经济咨询及房地产代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 在全省范围内从事房地产估价活动(贰级);全省范围内从事土地估价业务;提供各类经济咨询及房地产代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2015-04-02 |
经营范围变更 | 在全省范围内从事房地产估价活动(贰级);全省范围内从事土地估价业务;提供各类经济咨询及房地产代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 在全省范围内从事房地产估价活动(贰级)(有效期至2014年12月31日);全省范围内从事土地估价业务(有效期至2015年6月30日);提供各类经济咨询及房地产代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2014-11-14 |
经营范围变更 | 在全省范围内从事房地产估价活动(贰级)(有效期至2014年12月31日);全省范围内从事土地估价业务(有效期至2015年6月30日);提供各类经济咨询及房地产代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 在全省范围内从事房地产估价活动(贰级)(有效期至2014年12月31日);全省范围内从事土地估价业务(有效期至2014年6月30日);提供各类经济咨询及房地产代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2014-07-10 |
经营范围变更 | 在全省范围内从事房地产估价活动(贰级)(有效期至2014年12月31日);全省范围内从事土地估价业务(有效期至2014年6月30日);提供各类经济咨询及房地产代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 可在全省范围内从事各类房地产价格评估业务,可以接受房地产价格评估管理委员会委托,对有异议的房地产价格评估结果进行重新评估(有效期至2013年12月31日);全省范围内从事土地估价业务(有效期至2014年6月30日);提供各类经济咨询及房地产代理业务。(以上经营范围涉及许可经营项目的,应在取得有关部门的许可后方可经营) | 2014-03-03 |
章程修正案备案 | - | - | 2014-03-03 |
章程修正案备案 | | | 2014-03-03 |
- | 2013年4月10日通过公司新制定的章程 | 备案前内容 | 2013-04-25 |
- | 公司章程 | 备案前内容 | 2012-12-03 |
- | 福建省三明市梅列区和仁新村一幢A座1022室(江滨御景) | 福建省三明市梅列区丁香新村56幢 | 2012-12-03 |
- | 2012年7月30日通过公司章程修正案 | 备案前内容 | 2012-08-09 |
- | 2012年2月6日章程修正案 | 备案前内容 | 2012-02-21 |
- | 2011年11月7日章程修正案 | 备案前内容 | 2011-11-24 |
- | *************** | *************** | 2011-11-24 |
- | 福建省三明市梅列区丁香新村56幢 | 福州市鼓楼区湖东路171号中旅城闽江苑1102单元 | 2011-11-24 |
- | 三明市工商行政管理局(私营) | 福州市工商行政管理局 | 2011-11-24 |
- | 章程修正案 | 备案前内容 | 2011-08-02 |
- | 章程修正案 | 备案前内容 | 2011-05-11 |
- | *************** | *************** | 2010-12-09 |
- | 章程 | 备案前内容 | 2010-12-09 |
- | 福州市鼓楼区湖东路171号中旅城闽江苑1102单元 | 梅列区列东街1号(明宇大厦)四楼 | 2010-12-09 |
- | 福州市工商行政管理局(内资) | 三明市工商行政管理局(内资) | 2010-12-09 |
- | 福建省恒宇房地产评估有限公司 | 三明恒宇房地产评估有限公司 | 2010-11-22 |
- | 2010年11月18日修订后公司新章程 | 备案前内容 | 2010-11-22 |
- | 500万 | 100万 | 2010-11-22 |
- | **********至********** | **********至********** | 2010-11-22 |
- | 2010年8月5日公司章程修正案 | 备案前内容 | 2010-08-10 |
- | 2010年6月30日修订后公司新章程 | 备案前内容 | 2010-07-21 |
- | 陈锦旺 | 余柳菁 | 2010-07-21 |
- | 100万 | 70万 | 2009-05-12 |
- | 70万 | 30万 | 2007-04-29 |
- | 执行董事 余柳菁 ; 监事 吕明 ; | 执行董事 余柳菁 ; 监事 李贵祯 ; | 2007-04-29 |