广州裕隆祺轩投资咨询有限公司,办公室地址位于中国的南大门羊城广州,广州市海珠区逸景路236、238号天雄广场13A层11号,我公司主要提供企业管理咨询服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;...投资、开发、建设、经营管理物流设施;项目投资;房地产投资;工程技术咨询服务;工程造价咨询服务;〓
联系方式
- 公司地址:
- 广州市海珠区逸景路236、238号天雄广场13A层11号
- 经理:
- 黄镇裕
- 邮政编码:
- 510000
- 地区编码:
- 440101
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 138****0975 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 广州裕隆祺轩投资咨询有限公司 |
简称: | 裕隆祺轩投资咨询 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 企业管理咨询服务;投资咨询服务;企业财务咨询服务;...投资、开发、建设、经营管理物流设施;项目投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);房地产投资(不含许可经营项目,法律法规禁止经营的项目不得经营);工程技术咨询服务;工程造价咨询服务;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
营业执照号码: | 91440101MA59NCA068 |
发证机关: | 广州市海珠区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2017年05月24日 |
注册资本: | 500万 (万元) |
所属分类: | 投资咨询公司 » 海珠区投资咨询公司 |
所属城市: | 广州企业网 » 海珠区 |
顺企编码: | 60775758 |
广州裕隆祺轩投资咨询有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
赖小轩 | 90% | 人民币22.5万元 |
黄镇裕 | 10% | 人民币2.5万元 |
广州裕隆祺轩投资咨询有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
注册资本变更 | 50万元(人民币)( - 90% ) | 500万元(人民币) | 2022-05-10 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-05-10 |
监事备案 | 黄镇裕 [新增] | 石思文 [退出] | 2021-12-24 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-12-24 |
股东变更 | 赖小轩, 黄镇裕 | 赖小轩, 石思文, [退出] 黄镇裕 | 2021-12-24 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-09-16 |
监事备案 | 石思文 [新增] | 黄镇裕 [退出] | 2021-09-16 |
股东变更 | 石思文, [新增] 赖小轩, [新增] 黄镇裕 | 雷小龙, [退出] 黄镇裕 | 2021-09-16 |
法定代表人变更 | 赖小轩 | 雷小龙 | 2021-09-16 |
董事备案 | 赖小轩 [新增] | 雷小龙 [退出] | 2021-09-16 |
经理备案 | 赖小轩 [新增] | 雷小龙 [退出] | 2021-09-16 |
工商登记联络员备案 | 赖小轩 | 雷小龙 | 2021-09-16 |
股东变更 | 雷小龙 黄镇裕 | 邹国琪 [退出] 黄镇裕 赖小轩 [退出] 雷小龙 | 2019-09-30 |
监事备案 | 黄镇裕 [新增] | 陈爱荣 [退出] | 2019-09-30 |
工商登记联络员备案 | 雷小龙 | - | 2019-09-30 |
经理备案 | 雷小龙 [新增] | 黄镇裕 [退出] | 2019-09-30 |
法定代表人变更 | 雷小龙 | 赖小轩 | 2019-09-30 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-09-30 |
董事备案 | 雷小龙 [新增] | 赖小轩 [退出] | 2019-09-30 |
股东变更 | 黄镇裕; 赖小轩; 雷小龙; 邹国琪; | 陈爱荣; [退出] 黄镇裕; 赖小轩; 雷小龙; 邹国琪; | 2017-12-19 |
董事备案 | 陈爱荣,监事,, 黄镇裕,经理,选举, 赖小轩,执行董事,选举,是 [新增] 雷小龙,,, [新增] 邹国琪,,, [新增] | 陈爱荣,监事,, 黄镇裕,执行董事兼经理,,是 | 2017-08-31 |
组织机构备案 | 陈爱荣,监事,, 黄镇裕,经理,选举, [新增] 赖小轩,执行董事,选举,是 [新增] | 陈爱荣,监事,, 黄镇裕,执行董事兼经理,,是 [退出] | 2017-08-31 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2017-08-31 |
董事备案 | 陈爱荣(监事) 黄镇裕(经理) [新增] 赖小轩(执行董事) [新增] 雷小龙 [新增] 邹国琪 [新增] | 陈爱荣(监事) 黄镇裕(执行董事兼经理) [退出] | 2017-08-31 |
组织机构备案 | 陈爱荣(监事) 黄镇裕(经理) 赖小轩(执行董事) [新增] | 陈爱荣(监事) 黄镇裕(执行董事兼经理) | 2017-08-31 |
法定代表人变更 | 赖小轩 | 黄镇裕 | 2017-08-31 |
本页是 [广州裕隆祺轩投资咨询有限公司] 在顺企网广州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。