如阳投资管理(上海)有限公司,办公室地址位于中国国际经济、金融、贸易、航运中心,魔都上海,中国(上海)自由贸易试验区富特北路205号A3部位3层368室,我公司主要提供投资管理,投资咨询。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 如阳投资管理(上海)有限公司 |
简称: | 如阳投资管理 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 投资管理,投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
营业执照号码: | 310115400081941 |
发证机关: | 自由贸易试验区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2001年08月01日 |
注册资本: | 95万美元 (万元) |
所属分类: | 咨询、投资、加盟公司 |
所属城市: | 上海企业网 |
顺企编码: | 61001717 |
如阳投资管理(上海)有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
李勍 | 179.220000万美元 |
如阳投资管理(上海)有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资者名称(姓名)变更 | 李勍;新银国际有限公司 | 李勍 | 2022-09-30 |
企业类型变更 | 有限责任公司(港澳台投资、非独资) | 有限责任公司(港澳台自然人独资) | 2022-09-30 |
投资人(股权)变更 | 李勍; 新银国际有限公司 [新增] | 李勍 | 2022-09-30 |
注册资本(金)变更 | 179.2200万美元( + 88.65263% ) | 95万美元 | 2022-09-30 |
章程备案 | 2022-09-27章程备案 | 2021-10-21章程备案 | 2022-09-30 |
境外股东发起人的境内 | 如阳投资管理(上海)有限公司 | 如阳投资管理(上海)有限公司 | 2021-10-22 |
住所变更 | 中国(上海)自由贸易试验区奥纳路55号1幢607室 | 中国(上海)自由贸易试验区富特北路205号A3部位3层368室 | 2021-10-22 |
章程修正案备案 | 2021-10-21 章程修正案 | 2015-06-16章程备案 | 2021-10-22 |
投资人(股权)变更 | 李勍 [新增] | NEW SILVER INTERNATIONAL LIMITED [退出] | 2015-07-30 |
董事备案 | 无 | 尤家栋 [退出] 李燕 [退出] | 2015-07-30 |
监事备案 | 李燕 [新增] | 徐建新 [退出] | 2015-07-30 |
监事备案 | 李燕 | 徐建新 | 2015-07-30 |
名称变更 | 如阳投资管理(上海)有限公司 | 胜平国际贸易(上海)有限公司 | 2015-07-30 |
法定代表人变更 | 李勍 | 许宁 | 2015-07-30 |
章程备案 | 2015-06-16章程备案 | 无 | 2015-07-30 |
董事备案 | 无 | 尤家栋;李燕 | 2015-07-30 |
经营范围变更 | 投资管理,投资咨询。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 国际贸易、转口贸易、区内企业间的贸易及区内贸易代理;区内以化工产品为主的仓储、分拨业务以及相关产品的售后服务,产品展示;货物及技术进出口(不含分销及国家禁止项目);区内商业性简单加工及贸易咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 | 2015-07-30 |
投资人(股权)变更 | 李勍 | NEW SILVER INTERNATIONAL LIMITED | 2015-07-30 |
董事备案 | 李燕 [新增] 尤家栋 [新增] | CAO YIN [退出] LIU KONG WAH [退出] | 2010-01-19 |
投资人(股权)变更 | NEW SILVER INTERNATIONAL LIMITED 出资 95万美元 | ALTUS TECHNOLOGIES PTE LTD 出资 95万美元 | 2010-01-19 |
法定代表人变更 | 许宁 | 曹引 | 2010-01-19 |
经营范围变更 | 国际贸易、转口贸易、保税区内企业间的贸易及保税区内贸易代理;保税区内以化工产品为主的仓储、分拨业务以及相关产品的售后服务,产品展示;货物及技术进出口(不含分销及国家禁止项目);保税区内商业性简单加工及贸易咨询服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理;货物及技术进出口(不含分销及国家禁止项目);保税区内商业性简单加工及贸易咨询服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 2007-07-30 |
住所变更 | 上海市外高桥保税区富特北路215号D区D6地块第一层H18部位 | 上海市外高桥保税区冰克路500号综合楼404室 | 2007-07-30 |
经营范围变更 | 国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理;货物及技术进出口(不含分销及国家禁止项目);保税区内商业性简单加工及贸易咨询服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理;通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务;保税区内商业性简单加工及贸易咨询服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 2006-02-20 |
法定代表人变更 | 曹引 | WOON KIM SOON | 2006-02-20 |
出资日期变更 | ALTUS TECHNOLOGIES PTE LTD(新加坡) 2001-10-22 货币10万美元; ALTUS TECHNOLOGIES PTE LTD(新加坡) 2001-10-22 货币20万美元 ALTUS TECHNOLOGIES PTE LTD(新加坡) 2004-06-28 货币30万美元; ALTUS TECHNOLOGIES PTE LTD(新加坡) 2005-03-20 货币35万美元; | ALTUS TECHNOLOGIES PTE LTD(新加坡) 2001-10-22 货币10万美元; ALTUS TECHNOLOGIES PTE LTD(新加坡) 2001-10-22 货币20万美元; ALTUS TECHNOLOGIES PTE LTD(新加坡) 2004-06-28 货币30万美元; ALTUS TECHNOLOGIES PTE LTD(新加坡) 2005-03-20 货币35万美元 | 2005-10-27 |
投资总额变更 | 110万美元( + 83.33333% ) | 60万美元 | 2005-09-20 |
其他事项 | 无 | 无 | 2005-09-20 |
董事备案 | CAO YIN LIU KONG WAH [新增] | CAO YIN SOH CHOON MIN [退出] | 2005-06-08 |
其他事项 | 无 | 无 | 2004-06-10 |
投资总额变更 | 60万美元 | 60万美元 | 2004-06-10 |
董事备案 | CAO YIN SOH CHOON MIN [新增] | CAO YIN H、P、JAYASIRI [退出] | 2004-03-31 |
投资总额变更 | 60万美元( + 100% ) | 30万美元 | 2004-01-06 |
其他事项 | 无 | 无 | 2004-01-06 |
其他事项 | 无 | 无 | 2003-12-09 |
注册资本金变更 | 30万美元 | 30万美元 | 2003-12-09 |
住所变更 | 上海市外高桥保税区冰克路500号综合楼404室 | 上海市外高桥保税区冰克路500号综合楼404室 | 2003-12-09 |
投资总额变更 | 30万美元( + 50% ) | 20万美元 | 2003-10-30 |
其他事项 | 无 | 无 | 2003-10-30 |
其他事项 | 无 | 无 | 2001-10-30 |
经营范围变更 | 国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理;通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务;保税区内商业性简单加工及贸易咨询服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 国际贸易、转口贸易、保税区企业间的贸易及贸易代理;通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务;保税区内商业性简单加工及贸易咨询服务(涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 2001-10-30 |
如阳投资管理(上海)有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
李勍 | 执行董事 |
李燕 | 监事 |
如阳投资管理(上海)有限公司投资的公司
投资企业 | 法人代表 | 地址 | 出资比例 |
---|---|---|---|
上海宏天元投资有限公司 | 李勇军 | 中国(上海)自由贸易试验区创新西路778号15幢101室 | 13.00% |
马鞍山基石浦江资产管理有限公司 | 李勍 | 马鞍山市郑蒲港新区中飞大道277号 | 20.0% |
浦明资本管理(杭州)有限公司 | 李勍 | 上城区白云路24号236室 | 20.0% |
本页是 [如阳投资管理(上海)有限公司] 在顺企网上海黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。