变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
经营范围 | 施工总承包;房地产开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包;物业管理;销售商品房;技术开发、技术服务;出租商业用房、办公用房。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 施工总承包;房地产开发;货物进出口、技术进出口、代理进出口;专业承包;物业管理;销售商品房;技术开发、技术服务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) | 2021-06-01 |
董事 经理 监事 | 何欣, [新增]
马扬艳,
邱勇*,
杨意 | 马扬艳,
邱勇*,
孙冰, [退出]
杨意 | 2021-06-01 |
董事 经理 监事 | 马扬艳,
邱勇*,
孙冰,
杨意 | 马扬艳,
邱勇,
孙冰*,
杨意 | 2020-10-16 |
董事 经理 监事 | 邱勇* 董事长
孙冰 董事
马扬艳 董事
孙冰 经理
杨意 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 邱勇 董事长
孙冰* 董事
马扬艳 董事
孙冰* 经理
杨意 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-10-16 |
法定代表人 | 邱勇 | 孙冰 | 2020-10-16 |
董事 经理 监事 | 邱勇 董事长; [新增]
孙冰 董事;
马扬艳 董事;
孙冰 经理;
杨意 监事 | 李小丽 董事长; [退出]
孙冰 董事;
马扬艳 董事;
孙冰 经理;
杨意 监事 | 2020-03-24 |
董事 经理 监事 | 马扬艳,
邱勇, [新增]
孙冰*,
杨意 | 李小丽, [退出]
马扬艳,
孙冰*,
杨意 | 2020-03-24 |
董事 经理 监事 | 邱勇 董事长 [新增]
孙冰* 董事
马扬艳 董事
孙冰* 经理
杨意 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 李小丽 董事长 [退出]
孙冰* 董事
马扬艳 董事
孙冰* 经理
杨意 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2020-03-24 |
董事 经理 监事 | 李小丽 董事长;
孙冰 董事;
马扬艳 董事;
孙冰 经理;
杨意 监事 | 李小丽 董事长;
孙冰 董事;
马扬艳 董事;
孙冰 经理;
杨意 监事 | 2019-11-05 |
董事 经理 监事 | 李小丽,
马扬艳,
孙冰*,
杨意 | 李小丽*,
马扬艳,
孙冰,
杨意 | 2019-11-05 |
股东改变姓名或名称 | 北京未来科学城发展集团有限公司 法人股东
北京未来科学城置鑫投资管理中心(有限合伙) 法人股东 [名称变更]
北京未来科学城投资有限公司 法人股东 | 北京未来科技城置鑫投资管理中心(有限合伙) 法人股东
北京未来科学城发展集团有限公司 法人股东
北京未来科学城投资有限公司 法人股东 | 2019-11-05 |
董事 经理 监事 | 李小丽 董事长
孙冰* 董事
马扬艳 董事
孙冰* 经理
杨意 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 李小丽* 董事长
孙冰 董事
马扬艳 董事
孙冰 经理
杨意 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 2019-11-05 |
股东改变姓名或名称 | 北京未来科学城置鑫投资管理中心(有限合伙) [名称变更]
北京未来科学城投资有限公司
北京未来科学城发展集团有限公司 | 北京未来科学城投资有限公司
北京未来科学城发展集团有限公司
北京未来科技城置鑫投资管理中心(有限合伙) | 2019-11-05 |
法定代表人 | 孙冰 | 李小丽 | 2019-11-05 |
注册资本 | 580000( + 11.53846% ) | 520000 | 2019-08-26 |
注册资本 | 580000万( + 11.53846% ) | 520000万 | 2019-08-26 |
注册资本 | 580000万元( + 11.53846% ) | 520000万元 | 2019-08-26 |
董事 经理 监事 | 李小丽 董事长;
孙冰 董事;
马扬艳 董事; [新增]
孙冰 经理;
杨意 监事 | 李小丽 董事长;
孙冰 董事;
何欣 董事; [退出]
孙冰 经理;
杨意 监事会主席;
王泽扬 监事; [退出]
章俊芳 监事 [退出] | 2018-01-15 |
注册资本 | 520000( + 333.33333% ) | 120000 | 2018-01-15 |
董事 经理 监事 | 李小丽*,
马扬艳, [新增]
孙冰,
杨意 | 何欣, [退出]
李小丽*,
孙冰,
王泽扬, [退出]
杨意,
章俊芳 [退出] | 2018-01-15 |
注册资本 | 520000万( + 333.33333% ) | 120000万 | 2018-01-15 |
董事 经理 监事 | 李小丽* 董事长
马扬艳 董事 [新增]
孙冰 董事
孙冰 经理
杨意 监事
注:标有*标志的为法定代表人 | 李小丽* 董事长
何欣 董事 [退出]
孙冰 董事
孙冰 经理
杨意 监事会主席
王泽扬 监事 [退出]
章俊芳 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-01-15 |
注册资本 | 520000万元( + 333.33333% ) | 120000万元 | 2018-01-15 |
董事 经理 监事 | 李小丽 董事长;
孙冰 董事; [新增]
何欣 董事;
孙冰 经理; [新增]
杨意 监事会主席;
王泽扬 监事; [新增]
章俊芳 监事 [新增] | 董贵蛟 董事长; [退出]
周榕 董事; [退出]
李小丽 董事;
何欣 董事;
刘海鹏 董事; [退出]
刘海鹏 经理; [退出]
赵金程 监事会主席; [退出]
马扬艳 监事; [退出]
杨意 监事 | 2017-12-06 |
董事 经理 监事 | 何欣,
李小丽*,
孙冰, [新增]
王泽扬, [新增]
杨意,
章俊芳 [新增] | 董贵蛟, [退出]
何欣,
李小丽,
刘海鹏*, [退出]
马扬艳, [退出]
杨意,
赵金程, [退出]
周榕 [退出] | 2017-12-06 |
股东改变姓名或名称 | 北京未来科技城置鑫投资管理中心(有限合伙) 法人股东
北京未来科学城发展集团有限公司 法人股东 [名称变更]
北京未来科学城投资有限公司 法人股东 [名称变更] | 北京未来科技城发展集团有限公司 法人股东
北京未来科技城投资有限公司 法人股东
北京未来科技城置鑫投资管理中心(有限合伙) 法人股东 | 2017-12-06 |
股东改变姓名或名称 | 北京未来科技城置鑫投资管理中心(有限合伙)
北京未来科学城发展集团有限公司 [名称变更]
北京未来科学城投资有限公司 [名称变更] | 北京未来科技城发展集团有限公司
北京未来科技城投资有限公司
北京未来科技城置鑫投资管理中心(有限合伙) | 2017-12-06 |
股东改变姓名或名称 | 北京未来科技城置鑫投资管理中心(有限合伙) [新增]
北京未来科学城发展集团有限公司 [名称变更]
北京未来科学城投资有限公司 [名称变更] | 北京未来科技城发展集团有限公司
北京未来科技城投资有限公司 | 2017-12-06 |
董事 经理 监事 | 李小丽* 董事长
何欣 董事
孙冰 董事 [新增]
孙冰 经理 [新增]
杨意 监事会主席
王泽扬 监事 [新增]
章俊芳 监事 [新增]
注:标有*标志的为法定代表人 | 董贵蛟 董事长 [退出]
李小丽 董事
周榕 董事 [退出]
何欣 董事
刘海鹏* 董事 [退出]
刘海鹏* 经理 [退出]
赵金程 监事会主席 [退出]
杨意 监事
马扬艳 监事 [退出]
注:标有*标志的为法定代表人 | 2017-12-06 |
法定代表人 | 李小丽 | 刘海鹏 | 2017-12-06 |
企业名称 | 北京未来科学城置汇建设有限公司 | 北京未来科技城置汇建设有限公司 | 2017-12-06 |
注册资本 | 120000( + 20% ) | 100000 | 2017-05-15 |
注册资本 | 120000万( + 20% ) | 100000万 | 2017-05-15 |
投资人 | 北京未来科技城发展集团有限公司 法人股东
北京未来科技城投资有限公司 法人股东
北京未来科技城置鑫投资管理中心(有限合伙) 法人股东 [新增] | 北京未来科技城发展集团有限公司 法人股东
北京未来科技城投资有限公司 法人股东 | 2017-05-15 |
注册资本 | 120000万元( + 20% ) | 100000万元 | 2017-05-15 |