成都新润酒业有限公司,办公室地址位于锦官城成都,成都市新都区新都街道香城北路8号2栋1层12号,我公司主要提供批发:预包装食品;零售:针纺百货、五金交电、建筑材料、日用杂品、家具、沙发、床垫、办公用品、工艺品。
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
成都新润酒业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
张惠兰 | 67% | 人民币40.2万元 |
徐庆利 | 20% | 人民币12万元 |
杨延生 | 13% | 人民币7.8万元 |
成都新润酒业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
经营期限 | 2001年4月20日 至 长期 | 2001年4月20日 至 2021年4月19日 | 2021-03-17 |
章程修正案备案 | - | 无 | 2021-03-17 |
股东或股份发起人改变姓名或名称变更 | 张惠兰; [新增] 徐庆利; 杨延生; | 关昌木; [退出] 徐庆利; 杨延生; | 2019-04-03 |
高级管理人员备案 | 杨延生,监事 张惠兰,执行董事兼总经理 [新增] | 关昌木,总经理 [退出] 杨延生,监事 关昌木,执行董事 [退出] | 2019-04-03 |
法定代表人变更 | 张惠兰 | 关昌木 | 2019-04-03 |
投资人变更 | 张惠兰; [新增] 徐庆利; 杨延生; | 关昌木; [退出] 徐庆利; 杨延生; | 2019-04-03 |
高级管理人员备案 | 关昌木,总经理 杨延生,监事 关昌木,执行董事 | 关昌木,总经理 杨延生,监事 徐庆利,执行董事 [退出] | 2019-03-15 |
法定代表人变更 | 关昌木 | 徐庆利 | 2019-03-15 |
法定代表人变更 | 徐庆利 | 关昌木 | 2017-11-06 |
联络员备案 | 徐庆利, ***** | - | 2017-04-11 |
换发证照 | / | / | 2015-11-24 |
高级管理人员备案 | 关昌木,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2015-08-05 |
高级管理人员备案 | 关昌木,执行董事兼总经理 | 关昌木,执行董事 | 2015-08-05 |
经理备案 | 关昌木,执行董事兼总经理 [新增] | / | 2015-08-05 |
法定代表人变更 | 关昌木 | 徐庆利 | 2015-08-05 |
高级管理人员备案 | 杨延生,监事 [新增] | / | 2014-07-02 |
章程备案 | 杨延生,监事 | / | 2014-07-02 |
住所变更 | 成都市新都区新都街道香城北路8号2栋1层12号 | 成都市新都区新都镇圣谕亭巷141号 | 2014-07-02 |
投资人变更 | 关昌木; [新增] 徐庆利; 杨延生; | 徐庆利; 杨延生; 张惠兰; [退出] | 2011-04-06 |
法定代表人变更 | 关昌木,中华人民共和国居民身份证,***** | 徐庆利 | 2011-04-06 |
经营范围变更 | 预包装食品批发(凭有效许可证经营,期限至2014年3月22日);零售:针纺百货、五金交电、建筑材料、日用杂品、家具、沙发、床垫、办公用品、工艺品(不含金银制品)。 | 预包装食品批发(凭有效许可证经营,期限至2012年4月10日);零售:针纺百货、五金交电、建筑材料、日用杂品、家具、沙发、床垫、办公用品、工艺品(不含金银制品)。 | 2011-04-06 |
高级管理人员备案 | 徐庆利,执行董事兼总经理 关昌木,执行董事兼总经理 [新增] | 徐庆利,执行董事兼总经理 | 2011-04-06 |
经理备案 | 徐庆利,执行董事兼总经理关昌木,执行董事兼总经理 [新增] | 徐庆利,执行董事兼总经理 [退出] | 2011-04-06 |
章程备案 | 徐庆利,监事 | / | 2011-04-06 |
名称变更 | 成都新润酒业有限公司 | 成都新糖酒业有限公司 | 2011-04-06 |
投资人变更 | 徐庆利 杨延生 张惠兰 | 徐庆利 杨延生 张惠兰 | 2011-01-07 |
出资比例变更 | 张惠兰,67%; 徐庆利,20%; 杨延生,13%; | 张惠兰,5%; 徐庆利,85%; 杨延生,10%; | 2011-01-07 |
出资额变更 | 杨延生,货币,6万元; 徐庆利,货币,51万元; | 杨延生; 徐庆利; | 2009-12-14 |
出资方式变更 | 徐庆利,货币; 杨延生,货币; | 徐庆利; 杨延生; | 2009-12-14 |
投资人变更 | 徐庆利; 杨延生; 张惠兰; | 陈传惠; [退出] 谢美水; [退出] 徐庆利; 杨延生; 张惠兰; | 2009-12-14 |
章程备案 | 杨延生,监事 | / | 2009-12-14 |
高级管理人员备案 | 徐庆利,执行董事兼总经理 | 徐庆利,董事长兼总经理 | 2009-12-14 |
经理备案 | 徐庆利,执行董事兼总经理 | 徐庆利,董事长兼总经理 | 2009-12-14 |
投资人变更 | 徐庆利; 杨延生; 张惠兰; | 陈传惠; [退出] 谢姜水; [退出] 徐庆利; 杨延生; 张惠兰; | 2009-12-14 |
章程备案 | 陈传惠,监事杨延生,监事 | 陈传惠,监事 | 2009-12-14 |
出资比例变更 | 徐庆利,85%; 杨延生,10%; | 徐庆利,75.2%; 杨延生,7%; | 2009-12-14 |
投资人变更 | 徐庆利; 杨延生; 张惠兰; | 陈传惠; [退出] 谢姜水; [退出] 徐庆利; 杨延生; 张惠兰; | 2009-12-11 |
出资额变更 | 杨延生,货币,6万元; 徐庆利,货币,51万元; | 杨延生; 徐庆利; | 2009-12-11 |
出资方式变更 | 徐庆利,货币; 杨延生,货币; | 徐庆利; 杨延生; | 2009-12-11 |
出资比例变更 | 徐庆利,85%; 杨延生,10%; | 徐庆利,75.2%; 杨延生,7%; | 2009-12-11 |
出资额变更 | 60 | 张惠兰; 徐庆利; | 2009-06-01 |
投资人变更 | 陈传惠 谢姜水 徐庆利 杨延生 张惠兰 | 陈传惠 谢姜水 徐庆利 杨延生 张惠兰 | 2009-05-26 |
出资比例变更 | 张惠兰,5%; 徐庆利,75.2%; | 张惠兰,69%; 徐庆利,11.2%; | 2009-05-26 |
经营范围变更 | 预包装食品批发(凭有效许可证经营,期限至2012年4月10日);零售:针纺百货、五金交电、建筑材料、日用杂品、家具、沙发、床垫、办公用品、工艺品(不含金银制品)。 | 批发、零售、代购、代销酒类产品(不含食用酒精)、普通食品(仅限分支机构经营);零售针纺百货、五金交电、建筑材料、日用杂品、家具、沙发、床垫、办公用品、工艺品(不含金银制品)、卷烟、雪茄烟、食用盐** | 2008-08-18 |
住所变更 | 成都市新都区新都镇圣谕亭巷141号 | 新都区新都镇勤俭巷75号 | 2008-08-18 |
高级管理人员备案 | 杨延生,董事 徐庆利,董事长兼总经理 [新增] 张惠兰,董事 [新增] | 杨延生,董事 | 2008-08-14 |
经理备案 | 徐庆利,董事长兼总经理 [新增] | / | 2008-08-14 |
法定代表人变更 | 徐庆利,中华人民共和国居民身份证,***** | / | 2008-08-14 |
经营范围变更 | 批发预包装食品(凭有效许可证经营,期限至2012年4月10日);零售针纺百货、五金交电、建筑材料、日用杂品、家具、沙发、床垫、办公用品、工艺品。 | 批发、零售、代购、代销酒类产品(不含食用酒精)、普通食品(仅限分支机构经营);零售针纺百货、五金交电、建筑材料、日用杂品、家具、沙发、床垫、办公用品、工艺品(不含金银制品)、卷烟、雪茄烟、食用盐** | 2008-06-16 |
住所变更 | 成都市新都区新都镇勤俭巷75号 | 新都区新都镇勤俭巷75号 | 2008-06-16 |
经理备案 | 徐庆利,董事长兼总经理 [新增] | / | 2008-06-16 |
高级管理人员备案 | 杨延生,董事 徐庆利,董事长兼总经理 [新增] 张惠兰,董事 [新增] | 杨延生,董事 | 2008-06-16 |
法定代表人变更 | 徐庆利,中华人民共和国居民身份证,***** | / | 2008-06-16 |
本页是 [成都新润酒业有限公司] 在顺企网成都黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。