天地立仁(北京)教育科技有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市朝阳区金盏乡皮村村西5号厂房(谷仓科技孵化器1717号),我公司主要提供技术推广服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务;软件开发;产品设计;模型设计;包装装潢设计;教育咨询;经济贸易咨询;公共关系服务;会议服务;工艺美术设计;电脑图文设计、制作;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;企业管理咨询;...
联系方式
- 公司地址:
- 北京市朝阳区金盏乡皮村村西5号厂房(谷仓科技孵化器1717号)
- 经理:
- 刘兵兵
- 邮政编码:
- 100000
- 地区编码:
- 110105
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 136****5959 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 天地立仁(北京)教育科技有限公司 |
简称: | 天地立仁 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 技术推广服务;计算机系统服务;基础软件服务;应用软件服务(不含医用软件);软件开发;产品设计;模型设计;包装装潢设计;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);经济贸易咨询;公共关系服务;会议服务;工艺美术设计;电脑图文设计、制作;企业策划;设计、制作、代理、发布广告;市场调查;企业管理咨询;... |
营业执照号码: | 91110105MA00E88N4M |
发证机关: | 北京市朝阳区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2017年05月03日 |
注册资本: | 100万元人民币 (万元) |
所属分类: | 其他教育培训公司 » 朝阳区其他教育培训公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 朝阳区 » 朝阳区金盏 |
顺企编码: | 61866994 |
天地立仁(北京)教育科技有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
梁士豪 | 300万 |
天地立仁(北京)教育科技有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
住所 | 北京市朝阳区望京园401号楼31层3601 | 北京市朝阳区东四环中路78号楼4层5B31 | 2022-10-26 |
投资人 | 梁士豪,自然人股东 [新增] | 陈超,自然人股东, [退出] 徐龙军,自然人股东 [退出] | 2022-08-08 |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2022-08-08 |
董事 经理 监事 | 包小刚,梁士豪* | 徐龙军*,张宏颖 | 2022-07-25 |
住所 | 北京市朝阳区东四环中路78号楼4层5B31 | 北京市朝阳区金盏乡皮村村西5号厂房(谷仓科技孵化器1717号) | 2022-07-25 |
董事 经理 监事 | 包小刚, [新增] 梁士豪* [新增] | 徐龙军*, [退出] 张宏颖 [退出] | 2022-07-25 |
法定代表人 | 梁士豪 | 徐龙军 | 2022-07-25 |
法定代表人 | 徐龙军 | 徐龙军 | 2018-04-11 |
注册资本 | 300万 | 300万 | 2018-04-11 |
投资人 | 陈超,自然人股东, 徐龙军,自然人股东 | 陈超,自然人股东, 徐龙军,自然人股东 | 2018-04-11 |
董事 经理 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 徐龙军* 执行董事 2 徐龙军* 经理 3 张宏颖 监事 | (注:标有*标志的为法定代表人) 1 刘兵兵* 执行董事 2 刘兵兵* 经理 3 崔东红 监事 | 2018-04-11 |
董事 经理 监事 | 徐龙军*,张宏颖 | 徐龙军*,张宏颖 | 2018-04-11 |
董事 经理 监事 | 徐龙军*,张宏颖 | 崔东红,刘兵兵* | 2018-04-11 |
董事 经理 监事 | 徐龙军 执行董事; [新增] 徐龙军 经理; [新增] 张宏颖 监事 [新增] | 刘兵兵 执行董事; [退出] 刘兵兵 经理; [退出] 崔东红 监事 [退出] | 2018-04-11 |
注册资本 | 300( + 200% ) | 100 | 2018-04-11 |
董事 经理 监事 | 徐龙军*, [新增] 张宏颖 [新增] | 崔东红, [退出] 刘兵兵* [退出] | 2018-04-11 |
注册资本 | 300万( + 200% ) | 100万 | 2018-04-11 |
董事 经理 监事 | 徐龙军* 执行董事 [新增] 徐龙军* 经理 [新增] 张宏颖 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 刘兵兵* 执行董事 [退出] 刘兵兵* 经理 [退出] 崔东红 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2018-04-11 |
投资人 | 徐龙军 自然人股东 [新增] 陈超 自然人股东 [新增] | 刘兵兵 自然人股东 [退出] 崔东红 自然人股东 [退出] | 2018-04-11 |
注册资本 | 300万元( + 200% ) | 100万元 | 2018-04-11 |
法定代表人 | 徐龙军 | 刘兵兵 | 2018-04-11 |
天地立仁(北京)教育科技有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
天地立仁(北京)教育科技有限公司廊坊分公司 | 廊坊市广阳区新世界中心A区第A区幢3单元14层1403号房 | 2019-10-14 00:00:00.000 |
本页是 [天地立仁(北京)教育科技有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关其他教育培训公司