变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
股东变更 | 陈沃全 | 吴健辉, [退出]
陈沃全 | 2022-08-23 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2022-08-23 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2022-08-23 |
监事备案 | 秦灿权 [新增] | 吴健辉 [退出] | 2022-08-23 |
- | 陈沃全 | 秦灿权 | 2022-08-23 |
- | 认缴出资数额备案 | - | 2022-08-23 |
住所变更 | 广州市增城区新塘镇新塘大道西770-5号商铺 | 广州市增城区新塘镇广深大道西61号东宁建筑装饰材料城7N-02号商铺(临时经营场所使用证明有效期至2019年3月1日) | 2019-01-09 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-01-09 |
营业期限变更 | 2016-03-08 至 长期 | 2016-03-08 至 2019-03-01 | 2019-01-09 |
董事备案 | 陈沃全,执行董事兼经理,选举,是
吴健辉,监事,选举, [新增] | 陈沃全,监事,选举,
秦灿权,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-03-21 |
监事备案 | 陈沃全,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
吴健辉,监事,选举, [新增] | 陈沃全,监事,选举, [退出]
秦灿权,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-03-21 |
经理备案 | 陈沃全,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
吴健辉,监事,选举, [新增] | 陈沃全,监事,选举, [退出]
秦灿权,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-03-21 |
组织机构备案 | 陈沃全,执行董事兼经理,选举,是 [新增]
吴健辉,监事,选举, [新增] | 陈沃全,监事,选举, [退出]
秦灿权,执行董事兼经理,选举,是 [退出] | 2016-03-21 |
章程备案 | 准予章程备案 | 章程备案(变更前) | 2016-03-21 |
股东变更 | 陈沃全;
吴健辉; [新增] | 陈沃全;
秦灿权; [退出] | 2016-03-21 |
法定代表人变更 | 陈沃全 | 秦灿权 | 2016-03-21 |
董事备案 | 陈沃全(执行董事兼经理) [新增]
吴健辉(监事) [新增] | 陈沃全(监事) [退出]
秦灿权(执行董事兼经理) [退出] | 2016-03-21 |
监事备案 | 陈沃全(执行董事兼经理)
吴健辉(监事) [新增] | 陈沃全(监事)
秦灿权(执行董事兼经理) [退出] | 2016-03-21 |
经理备案 | 陈沃全(执行董事兼经理)
吴健辉(监事) [新增] | 陈沃全(监事)
秦灿权(执行董事兼经理) [退出] | 2016-03-21 |
组织机构备案 | 陈沃全(执行董事兼经理)
吴健辉(监事) [新增] | 陈沃全(监事)
秦灿权(执行董事兼经理) [退出] | 2016-03-21 |
组织机构备案 | 陈沃全(执行董事兼经理);吴健辉(监事); | 陈沃全(监事);秦灿权(执行董事兼经理); | 2016-03-21 |
经理备案 | 陈沃全(执行董事兼经理);吴健辉(监事); | 陈沃全(监事);秦灿权(执行董事兼经理); | 2016-03-21 |
监事备案 | 陈沃全(执行董事兼经理);吴健辉(监事); | 陈沃全(监事);秦灿权(执行董事兼经理); | 2016-03-21 |
董事备案 | 陈沃全(执行董事兼经理);吴健辉(监事); | 陈沃全(监事);秦灿权(执行董事兼经理); | 2016-03-21 |
股东变更 | 陈沃全;吴健辉; | 陈沃全;秦灿权; | 2016-03-21 |