成都光华兴教实业有限公司,办公室地址位于锦官城成都,成都市温江区柳城海科路东段88号商会大厦1幢11楼(1101-1104号),我公司主要提供教育项目建设管理;房屋建筑工程;文化教育咨询服务;企业营销策划、企业管理咨询;计算机软硬件及网络的开发、销售及技术咨询服务其他无需许可或申报的合法项目。
联系方式
- 公司地址:
- 成都市温江区柳城海科路东段88号商会大厦1幢11楼(1101-1104号)
- 固定电话:
- 028-82633823 未核实,仅供参考
- 经理:
- 杨朝
- 邮政编码:
- 610000
- 地区编码:
- 510115
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 028-82633823 |
相关产品
工商信息和基本资料
成都光华兴教实业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
成都九联投资集团有限公司 | 100% | 人民币10000万元 |
成都光华兴教实业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
高级管理人员备案 | 薛波 陈军 刘筱盟 王谧 刘真 [新增] 黄金秀 张楠 | 张骥 [退出] 黄金秀 王谧 张楠 薛波 陈军 刘筱盟 | 2022-09-21 |
高级管理人员备案 | 薛波 陈军 刘筱盟 王谧 刘真 黄金秀 张楠 | 张骥 黄金秀 王谧 张楠 薛波 陈军 刘筱盟 | 2022-09-21 |
章程备案 | - | 无 | 2022-08-10 |
高级管理人员备案 | 王琨宁 | 陈媛婷 | 2022-06-07 |
高级管理人员备案 | 薛波 陈军 刘筱盟 黄金秀 王谧 张骥 张楠 | 胡薇 文丽 张云魁 | 2022-06-07 |
高级管理人员备案 | 黄金秀 | 胡薇 | 2022-06-07 |
经营范围变更 | 一般项目:教育咨询服务(不含涉许可审批的教育培训活动);工程管理服务;市场营销策划;企业管理咨询;计算机软硬件及辅助设备批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) | 教育项目建设管理;房屋建筑工程;文化教育咨询服务(不得从事教育培训活动);企业营销策划、企业管理咨询;计算机软硬件及网络的开发、销售及技术咨询服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)其他无需许可或申报的合法项目。 | 2022-06-07 |
高级管理人员备案 | 薛波 [新增] 陈军 [新增] 刘筱盟 [新增] 黄金秀 [新增] 王谧 [新增] 张骥 [新增] 张楠 [新增] | 胡薇 [退出] 文丽 [退出] 张云魁 [退出] | 2022-06-07 |
高级管理人员备案 | 王琨宁 [新增] | 陈媛婷 [退出] | 2022-06-07 |
法定代表人变更 | 黄金秀 | 胡薇 | 2022-06-07 |
章程备案 | - | 无 | 2022-06-07 |
高级管理人员备案 | 黄金秀 [新增] | 胡薇 [退出] | 2022-06-07 |
章程修正案备案 | - | 无 | 2020-11-17 |
地址变更 | 成都市温江区芙蓉大道二段733号3栋1层1号 | 成都市温江区柳城海科路东段88号商会大厦1幢11楼(1101-1104号) | 2020-11-17 |
高级管理人员备案 | 陈媛婷 | 李晋 | 2020-01-03 |
主要成员 | 陈媛婷 [新增] | 李晋 [退出] | 2020-01-03 |
股东或股份发起人改变姓名或名称 | 成都九联投资集团有限公司; [名称变更] | 成都九联投资有限公司; | 2019-12-12 |
高级管理人员备案 | 张云魁,董事;胡薇,董事长兼总经理;李晋,监事;文丽,董事; | 张云魁,董事;胡薇,董事长兼总经理;白军,监事;文丽,董事; | 2019-04-19 |
高级管理人员备案 | 张云魁,董事 胡薇,董事长兼总经理 李晋,监事 [新增] 文丽,董事 | 张云魁,董事 胡薇,董事长兼总经理 白军,监事 [退出] 文丽,董事 | 2019-04-19 |
高级管理人员备案 | 胡薇,董事长兼总经理 张云魁,董事 文丽,董事 | 胡薇,执行董事兼总经理 | 2019-01-16 |
高级管理人员备案 | 胡薇,董事长兼总经理 | 胡薇,执行董事兼总经理 | 2019-01-16 |
经理备案 | 胡薇,董事长兼总经理 | 胡薇,执行董事兼总经理 | 2019-01-16 |
高级管理人员备案 | 胡薇,董事长兼总经理 张云魁,董事 [新增] 文丽,董事 [新增] | 胡薇,执行董事兼总经理 | 2019-01-16 |
高级管理人员备案 | 胡薇,执行董事兼总经理 | - | 2018-11-16 |
联络员备案 | 赵蓉, *** | 石文豪, *** | 2018-11-16 |
经理备案 | 胡薇,执行董事兼总经理 [新增] | - | 2018-11-16 |
法定代表人变更 | 胡薇 | 杨朝 | 2018-11-16 |
成都光华兴教实业有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
赖成忠 | 执行董事兼总经理 |
黄建琼 | 监事 |
本页是 [成都光华兴教实业有限公司] 在顺企网成都黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。