变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案 | - | - | 2022-06-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-06-20 | 2021-06-17 | 2022-06-21 |
地址 | 深圳市龙华区龙华街道景龙社区龙环一路178号华联大厦507E室 | 深圳市龙华区观澜街道大富社区平安路60号康淮工业园4号楼1115 | 2022-06-21 |
一般经营项目 | 厨具用品、家用电器、家居用品、家纺产品、家具、灯具、生活日用品、五金、建材、办公设备、办公用品、文具耗材、文具用品、手机配件、数码配件、智能设备、电脑整机、电脑配件、工艺礼品、服饰箱包、保健器械、健身器械、体育用品、户外装备、汽车用品、车载电器、汽车装饰品、安全座椅的批发与零售;化妆品的研发与销售;国内贸易;经营电子商务;货物及技术进出口。信息技术咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场营销策划;咨询策划服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | 厨具用品、家用电器、家居用品、家纺产品、家具、灯具、生活日用品、五金、建材、办公设备、办公用品、文具耗材、文具用品、手机配件、数码配件、智能设备、电脑整机、电脑配件、工艺礼品、服饰箱包、保健器械、健身器械、体育用品、户外装备、汽车用品、车载电器、汽车装饰品、安全座椅的批发与零售;化妆品的研发与销售;国内贸易;经营电子商务;货物及技术进出口。 | 2021-06-18 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-06-17 | 2021-05-18 | 2021-06-18 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-05-18 | 2020-06-01 | 2021-05-20 |
地址 | 深圳市龙华区观澜街道大富社区平安路60号康淮工业园4号楼1115 | 深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区侨联东6巷9号1002 | 2021-05-20 |
指定联系人 | 石珂(执行董事),
潘仕敏(监事),
石珂(总经理) | 关美华(执行董事),
徐靖金(监事),
关美华(总经理) | 2020-06-03 |
指定联系人 | 石珂 | 关美华 | 2020-06-03 |
指定联系人 | 石珂 50(万元)50% 潘仕敏 50(万元)50% | 徐靖金 1(万元)1% 关美华 99(万元)99% | 2020-06-03 |
成员 | 石珂(执行董事),潘仕敏(监事),石珂(总经理) | 关美华(执行董事),徐靖金(监事),关美华(总经理) | 2020-06-03 |
投资人 | 石珂 50(万元)50% [新增]
潘仕敏 50(万元)50% [新增] | 徐靖金 1(万元)1% [退出]
关美华 99(万元)99% [退出] | 2020-06-03 |
监事信息 | 石珂(执行董事), [新增]
潘仕敏(监事), [新增]
石珂(总经理) [新增] | 关美华(执行董事), [退出]
徐靖金(监事), [退出]
关美华(总经理) [退出] | 2020-06-03 |
章程 | - | - | 2020-06-03 |
升级换照 | - | - | 2020-06-03 |
股权和公证书 | - | - | 2020-06-03 |
总经理 | 石珂(执行董事), [新增]
潘仕敏(监事), [新增]
石珂(总经理) [新增] | 关美华(执行董事), [退出]
徐靖金(监事), [退出]
关美华(总经理) [退出] | 2020-06-03 |
负责人 | 石珂 [新增] | 关美华 [退出] | 2020-06-03 |
指定联系人 | 石珂 | 黄勇林 | 2020-06-03 |
董事长或执行董事成员 | 石珂(执行董事), [新增]
潘仕敏(监事), [新增]
石珂(总经理) [新增] | 关美华(执行董事), [退出]
徐靖金(监事), [退出]
关美华(总经理) [退出] | 2020-06-03 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-06-01 | 2017-03-06 | 2020-06-03 |
指定联系人 | 关美华(总经理),
徐靖金(监事),
关美华(执行董事) | 卢云康(监事),
卢超(执行董事),
卢超(总经理) | 2017-03-07 |
指定联系人 | 关美华 99(万元)99% 徐靖金 1(万元)1% | 卢云康 1(万元)1% 卢超 99(万元)99% | 2017-03-07 |
指定联系人 | 关美华 | 卢超 | 2017-03-07 |
成员 | 关美华(总经理),徐靖金(监事),关美华(执行董事) | 卢云康(监事),卢超(执行董事),卢超(总经理) | 2017-03-07 |
投资人 | 徐靖金 1(万元)1% 关美华 99(万元)99% | 卢超 99(万元)99% 卢云康 1(万元)1% | 2017-03-07 |
负责人 | 关美华 | 卢超 | 2017-03-07 |
投资人变更 | 股东名称:徐靖金、出资额:1、出资比例:1; [新增]
股东名称:关美华、出资额:99、出资比例:99; [新增] | 股东名称:卢超、出资额:99、出资比例:99; [退出]
股东名称:卢云康、出资额:1、出资比例:1; [退出] | 2017-03-07 |
高级管理人员备案 | 监事:徐靖金 [新增]
总经理:关美华 [新增]
执行董事:关美华 [新增] | 总经理:卢超 [退出]
执行董事:卢超 [退出]
监事:卢云康 [退出] | 2017-03-07 |
负责人变更 | 法定代表人:关美华;
监事:徐靖金;
工商联络员:黄勇林;
股东:;
董事长:关美华;
总经理:关美华;
股东:; | 监事:卢云康;
法定代表人:卢超;
股东:卢超;
股东:卢云康;
工商联络员:刘晓锋;
董事长:卢超;
总经理:卢超; | 2017-03-07 |
投资人变更 | 名称:徐靖金,出资额:1,出资比例:1 [新增]
名称:关美华,出资额:99,出资比例:99 [新增] | 名称:卢超,出资额:99,出资比例:99 [退出]
名称:卢云康,出资额:1,出资比例:1 [退出] | 2017-03-07 |
监事信息 | 徐靖金(监事) [新增] | 卢云康(监事) [退出] | 2017-03-07 |
董事长或执行董事成员 | 关美华(执行董事) [新增] | 卢超(执行董事) [退出] | 2017-03-07 |
指定联系人 | 黄勇林 | 刘晓锋 | 2017-03-07 |
总经理 | 关美华(总经理) [新增] | 卢超(总经理) [退出] | 2017-03-07 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-03-06 | 1900-01-01 | 2017-03-07 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2017-03-07 |
高管人员 | 徐靖金(监事) [新增]
关美华(总经理) [新增]
关美华(执行(常务)董事) [新增] | 卢超(总经理) [退出]
卢超(执行(常务)董事) [退出]
卢云康(监事) [退出] | 2017-03-07 |
监事成员 | 徐靖金(监事) [新增]
关美华(总经理) [新增]
关美华(执行(常务)董事) [新增] | 卢超(总经理) [退出]
卢超(执行(常务)董事) [退出]
卢云康(监事) [退出] | 2017-03-07 |
董事成员 | 徐靖金(监事) [新增]
关美华(总经理) [新增]
关美华(执行(常务)董事) [新增] | 卢超(总经理) [退出]
卢超(执行(常务)董事) [退出]
卢云康(监事) [退出] | 2017-03-07 |
股东 | 关美华 99(万元) 99% [新增]
徐靖金 1(万元) 1% [新增] | 卢云康 1(万元) 1% [退出]
卢超 99(万元) 99% [退出] | 2017-03-07 |
经营范围 | 厨具用品、家用电器、家居用品、家纺产品、家具、灯具、生活日用品、五金、建材、办公设备、办公用品、文具耗材、文具用品、手机配件、数码配件、智能设备、电脑整机、电脑配件、工艺礼品、服饰箱包、保健器械、健身器械、体育用品、户外装备、汽车用品、车载电器、汽车装饰品、安全座椅的批发与零售;化妆品的研发与销售;国内贸易;经营电子商务;货物及技术进出口。^ | 珠宝首饰设计;珠宝首饰销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(不含限制项目)。^ | 2017-03-07 |
住所 | 深圳市龙岗区坂田街道马安堂社区侨联东6巷9号1002 | 深圳市龙岗区龙岗街道南联硅谷动力电子商务港709 | 2017-03-07 |
名称 | 深圳市星派龙科技有限公司 | 深圳市星派珠宝有限公司 | 2017-03-07 |
章程或章程修正案通过日期 | | | 2017-03-07 |
法定代表人(负责人) | 关美华 | 卢超 | 2017-03-07 |
股东(投资人) | 关美华 99(万元) 99% 徐靖金 1(万元) 1% | 卢云康 1(万元) 1% 卢超 99(万元) 99% | 2017-03-07 |
董事成员 | 徐靖金(监事) 关美华(总经理) 关美华(执行(常务)董事) | 卢超(总经理) 卢超(执行(常务)董事) 卢云康(监事) | 2017-03-07 |
监事成员 | 徐靖金(监事) 关美华(总经理) 关美华(执行(常务)董事) | 卢超(总经理) 卢超(执行(常务)董事) 卢云康(监事) | 2017-03-07 |
高管人员 | 徐靖金(监事) 关美华(总经理) 关美华(执行(常务)董事) | 卢超(总经理) 卢超(执行(常务)董事) 卢云康(监事) | 2017-03-07 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2017-03-07 |