深圳市舒情网络有限公司,办公室地址位于中国第一个经济特区,鹏城深圳,深圳市龙岗区平湖街道平新北路223号(兴联综合楼)一楼之一,我公司主要提供网络科技;计算机软硬件开发;国内商业、物资供销业;兴办实业;提供互联网上网服务。
联系方式
- 公司地址:
- 深圳市龙岗区平湖街道平新北路223号(兴联综合楼)一楼之一
- 固定电话:
- (0755) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 陈永腾
- 电子邮件:
- gx28859303@163.com
- 邮政编码:
- 518000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 135****8406 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 深圳市舒情网络有限公司 |
简称: | 舒情网络 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 网络科技;计算机软硬件开发(以上不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);提供互联网上网服务(凭《网络文化经营许可证》有效期经营)。 |
营业执照号码: | 440307103221507 |
发证机关: | 龙岗局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2007年07月02日 |
注册资本: | 100万元 (万元) |
所属分类: | 计算机网络设备厂 » 龙岗区计算机网络设备厂 |
所属城市: | 深圳企业网 » 龙岗区 » 龙岗区平湖 |
顺企编码: | 62964793 |
深圳市舒情网络有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
陈永腾 | 100% | 人民币100万元 |
深圳市舒情网络有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
期限 | 永续经营 | 从2007-07-02至2017-07-02 | 2018-08-23 |
期限 | 永续经营 | 自2007-07-02至2017-07-02 | 2018-08-23 |
期限变更 | 2007-07-02,, | 2007-07-02,2017-07-02,10 | 2018-08-23 |
章程备案 | 2018-08-21 | 2017-06-12 | 2018-08-23 |
地址变更 | 深圳市龙岗区平湖街道兴联二巷1号108铺 | 深圳市龙岗区平湖街道平新北路223号(兴联综合楼)一楼之一 | 2018-08-23 |
投资人 | 名称:陈永腾,出资额:100,出资比例:100 | 名称:余伟鑫,出资额:100,出资比例:100 | 2017-06-12 |
成员 | 陈永腾(总经理),陈永腾(执行董事) | 余伟鑫(总经理),余伟鑫(执行董事) | 2017-06-12 |
投资人 | 陈永腾 100(万元)100% | 余伟鑫 100(万元)100% | 2017-06-12 |
负责人 | 陈永腾 | 余伟鑫 | 2017-06-12 |
投资人变更 | 股东名称:陈永腾、出资额:100、出资比例:100; [新增] | 股东名称:余伟鑫、出资额:100、出资比例:100; [退出] | 2017-06-12 |
高级管理人员备案 | 执行董事:陈永腾 [新增] 总经理:陈永腾 [新增] | 总经理:余伟鑫 [退出] 执行董事:余伟鑫 [退出] | 2017-06-12 |
负责人变更 | 股东:; 董事长:陈永腾; 法定代表人:陈永腾; 工商联络员:陈永腾; 总经理:陈永腾; | 工商联络员:; 股东:余伟鑫; 董事长:余伟鑫; 总经理:余伟鑫; 法定代表人:余伟鑫; | 2017-06-12 |
指定联系人 | 陈永腾 | - | 2017-06-12 |
总经理 | 陈永腾(总经理) [新增] | 余伟鑫(总经理) [退出] | 2017-06-12 |
董事长或执行董事成员 | 陈永腾(执行董事) [新增] | 余伟鑫(执行董事) [退出] | 2017-06-12 |
章程或章程修正案通过日期 | 2017-06-12 | - | 2017-06-12 |
投资人变更 | 名称:陈永腾,出资额:100,出资比例:100 [新增] | 名称:余伟鑫,出资额:100,出资比例:100 [退出] | 2017-06-12 |
指定联系人 | 姓名: 电话: 邮箱: | 姓名: 电话: 邮箱: | 2017-06-12 |
高管人员 | 陈永腾(总经理) [新增] 陈永腾(执行(常务)董事) [新增] 赖宇嘉(监事) | 赖宇嘉(监事) 余伟鑫(总经理) [退出] 余伟鑫(执行(常务)董事) [退出] | 2017-06-12 |
董事成员 | 陈永腾(总经理) [新增] 陈永腾(执行(常务)董事) [新增] 赖宇嘉(监事) | 赖宇嘉(监事) 余伟鑫(总经理) [退出] 余伟鑫(执行(常务)董事) [退出] | 2017-06-12 |
股东 | 陈永腾 100(万元) 100% [新增] | 余伟鑫 100(万元) 100% [退出] | 2017-06-12 |
法定代表人 | 陈永腾 | 余伟鑫 | 2017-06-12 |
统一社会信用代码 | *****A | - | 2017-04-28 |
其他事项备案 | *****A | - | 2017-04-28 |
一照一码换照 | - | - | 2017-04-28 |
一照一码换照 | 2017-04-28 | ||
其他事项备案 | - | - | 2013-12-23 |
其他事项备案 | - | - | 2013-01-23 |
负责人变更 | - | - | 2013-01-23 |
期限变更 | - | - | 2013-01-23 |
高级管理人员备案 | - | - | 2013-01-23 |
市场主体类型变更 | 1151 | 1100 | 2013-01-23 |
股权 | 余伟鑫 100(万元)100% [新增] | 余小河 5(万元)5% [退出] 余碧容 95(万元)95% [退出] | 2013-01-23 |
成员 | 赖宇嘉(监事),余伟鑫(执行董事),余伟鑫(总经理) | 余小河(总经理),赖宇嘉(监事),余小河(执行董事) | 2013-01-23 |
负责人 | 余伟鑫 | 余小河 | 2013-01-23 |
章程备案 | - | - | 2013-01-23 |
董事长或执行董事成员 | 余伟鑫(执行董事) [新增] | 余小河(执行董事) [退出] | 2013-01-23 |
高管人员 | 余伟鑫(总经理) [新增] | 余小河(总经理) [退出] | 2013-01-23 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2013-01-23 |
其他事项备案 | - | - | 2008-08-21 |
负责人变更 | - | - | 2008-08-21 |
高级管理人员备案 | - | - | 2008-08-21 |
股权 | 余小河 5(万元)5% 余碧容 95(万元)95% [新增] | 赖碧林 55(万元)55% [退出] 余小河 5(万元)5% 赖宇嘉 40(万元)40% [退出] | 2008-08-21 |
成员 | 余小河(总经理),赖宇嘉(监事),余小河(执行董事) | 赖宇嘉(监事),赖碧林(总经理),赖碧林(执行董事) | 2008-08-21 |
负责人 | 余小河 | 赖碧林 | 2008-08-21 |
高管人员 | 余小河(总经理) [新增] | 赖碧林(总经理) [退出] | 2008-08-21 |
章程备案 | - | - | 2008-08-21 |
董事长或执行董事成员 | 余小河(执行董事) [新增] | 赖碧林(执行董事) [退出] | 2008-08-21 |
其他事项备案 | ***** | *****15 | 2008-03-13 |
注册号/注册号升级 | ***** | *****15 | 2008-03-13 |
经营范围变更 | 网络科技;计算机软硬件开发(以上不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);提供互联网上网服务(凭《网络文化经营许可证》有效期经营)。 | 网络科技;计算机软硬件开发(以上不含限制项目);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报)。 | 2008-03-13 |
地址变更 | 深圳市龙岗区平湖街道平新北路223号(兴联综合楼)一楼之一 | 深圳市龙岗区平湖街道平新北路223号(兴联综合楼)一楼之一、二楼之一(办公住所) | 2008-03-13 |
深圳市舒情网络有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
赖宇嘉 | 监事 |
余伟鑫 | 执行(常务)董事 |
余伟鑫 | 总经理 |
本页是 [深圳市舒情网络有限公司] 在顺企网深圳黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。