变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
负责人 | 许春鑫 | 陈磊 | 2022-09-02 |
投资人 | 许春鑫 400(万元)80%付纪猛 100(万元)20% | 许春鑫 5(万元)1%陈磊 495(万元)99% | 2022-09-02 |
监事信息 | 付纪猛(监事), [新增]
许春鑫(执行董事), [新增]
许春鑫(总经理) [新增] | 国志强(监事), [退出]
陈磊(执行董事), [退出]
陈磊(总经理) [退出] | 2022-09-02 |
股权和公证书 | - | - | 2022-09-02 |
董事长或执行董事成员 | 付纪猛(监事), [新增]
许春鑫(执行董事), [新增]
许春鑫(总经理) [新增] | 国志强(监事), [退出]
陈磊(执行董事), [退出]
陈磊(总经理) [退出] | 2022-09-02 |
总经理 | 付纪猛(监事), [新增]
许春鑫(执行董事), [新增]
许春鑫(总经理) [新增] | 国志强(监事), [退出]
陈磊(执行董事), [退出]
陈磊(总经理) [退出] | 2022-09-02 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-08-23 | 2022-02-11 | 2022-09-02 |
指定联系人 | 许春鑫 | 陈磊 | 2022-09-02 |
成员 | 付纪猛(监事),许春鑫(执行董事),许春鑫(总经理) | 国志强(监事),陈磊(执行董事),陈磊(总经理) | 2022-09-02 |
投资人 | 许春鑫 400(万元)80%
付纪猛 100(万元)20% | 许春鑫 5(万元)1%
陈磊 495(万元)99% | 2022-09-02 |
负责人 | 陈磊 | 陈磊 | 2022-02-21 |
市场主体类型 | 有限责任公司 | 有限责任公司(自然人独资) | 2022-02-21 |
成员 | 陈磊(执行董事),陈磊(总经理) | 陈磊(总经理),陈磊(执行董事) | 2022-02-21 |
董事长或执行董事成员 | 陈磊(执行董事),
陈磊(总经理) | 陈磊(总经理),
陈磊(执行董事) | 2022-02-21 |
投资人 | 陈磊 495(万元)99%许春鑫 5(万元)1% | 陈磊 500(万元)100% | 2022-02-21 |
股权和公证书 | - | - | 2022-02-21 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2022-02-21 |
章程 | - | - | 2022-02-21 |
总经理 | 陈磊(执行董事),
陈磊(总经理) | 陈磊(总经理),
陈磊(执行董事) | 2022-02-21 |
章程或章程修正案通过日期 | 2022-02-11 | 2021-03-29 | 2022-02-21 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司 | 2021-04-01 |
成员 | 国志强(监事),陈磊(总经理),陈磊(执行董事) | 祝铭(总经理),隋雨格(执行董事),陈磊(监事) | 2021-04-01 |
市场主体类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-04-01 |
升级换照 | - | - | 2021-04-01 |
负责人 | 陈磊 | 隋雨格 | 2021-04-01 |
总经理 | 陈磊(总经理),
陈磊(执行董事),
国志强(监事) [新增] | 祝铭(总经理), [退出]
隋雨格(执行董事), [退出]
陈磊(监事) | 2021-04-01 |
章程或章程修正案通过日期 | 2021-03-29 | 2018-12-17 | 2021-04-01 |
董事长或执行董事成员 | 陈磊(总经理),
陈磊(执行董事),
国志强(监事) [新增] | 祝铭(总经理), [退出]
隋雨格(执行董事), [退出]
陈磊(监事) | 2021-04-01 |
投资人 | 陈磊 500(万元)100% | 隋雨格 300(万元)60%祝铭 100(万元)20%陈磊 100(万元)20% | 2021-04-01 |
指定联系人 | 陈磊 | 隋雨格 | 2021-04-01 |
监事信息 | 陈磊(总经理),
陈磊(执行董事),
国志强(监事) [新增] | 祝铭(总经理), [退出]
隋雨格(执行董事), [退出]
陈磊(监事) | 2021-04-01 |
负责人变更 | 股东:;总经理:祝铭;监事:陈磊;董事长:隋雨格;股东:;法定代表人:隋雨格;股东:;工商联络员:隋雨格; | 总经理:张璇;股东:张璇;董事长:张璇;工商联络员:;法定代表人:张璇;监事:任嘉伟; | 2018-12-17 |
总经理 | 祝铭(总经理) [新增] | 张璇(总经理) [退出] | 2018-12-17 |
高级管理人员备案 | 执行董事:隋雨格;总经理:祝铭;监事:陈磊; | 总经理:张璇;执行董事:张璇;监事:任嘉伟; | 2018-12-17 |
监事信息 | 陈磊(监事) [新增] | 任嘉伟(监事) [退出] | 2018-12-17 |
投资人变更 | 股东名称:隋雨格、出资额:300、出资比例:60;股东名称:陈磊、出资额:100、出资比例:20;股东名称:祝铭、出资额:100、出资比例:20; | 股东名称:张璇、出资额:500、出资比例:100; | 2018-12-17 |
负责人变更 | 隋雨格 | 张璇 | 2018-12-17 |
地址变更 | 深圳市福田区福田街道水围社区金田路1001号金港豪庭C栋14A | 深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦6层南D室 | 2018-12-17 |
董事长或执行董事成员 | 隋雨格(执行董事) [新增] | 张璇(执行董事) [退出] | 2018-12-17 |
投资人变更 | 名称,出资额,出资比例(%)隋雨格,300,60祝铭,100,20陈磊,100,20 | 名称,出资额,出资比例(%)张璇,500,100 | 2018-12-17 |
一般经营项目 | 环保材料、节能环保产品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、家用电器、环保油、清洗剂、汽车专用燃料、空气和水净化设备的设计、研发及销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 空气净化机及其它环保设备、环境监测网络、监测设备的研发、销售和租赁;环境监测技术咨询服务;环境监测仪器设备、电子产品、基础软硬件的销售;通讯工程、网络工程、应急管理信息系统的设计、开发、销售;经营电子商务;计算机软硬件及配件、移动通信设备、电子数码产品的研发和销售;移动硬盘、U盘、电子元器件、音响设备、计算机、智能家居产品、智能电子产品、摄影摄像器材销售;国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2018-12-17 |
指定联系人 | 隋雨格 | - | 2018-12-17 |
成员 | 隋雨格(执行董事),祝铭(总经理),陈磊(监事) | 张璇(总经理),张璇(执行董事),任嘉伟(监事) | 2018-12-17 |
投资人 | 隋雨格 300(万元)60% 祝铭 100(万元)20% 陈磊 100(万元)20% | 张璇 500(万元)100% | 2018-12-17 |
负责人 | 隋雨格 | 张璇 | 2018-12-17 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司 | 有限责任公司 | 2018-12-17 |
高级管理人员备案 | 执行董事:隋雨格 [新增]
总经理:祝铭 [新增]
监事:陈磊 [新增] | 总经理:张璇 [退出]
执行董事:张璇 [退出]
监事:任嘉伟 [退出] | 2018-12-17 |
投资人变更 | 股东名称:隋雨格、出资额:300、出资比例:60; [新增]
股东名称:陈磊、出资额:100、出资比例:20; [新增]
股东名称:祝铭、出资额:100、出资比例:20; [新增] | 股东名称:张璇、出资额:500、出资比例:100; [退出] | 2018-12-17 |
负责人变更 | 股东:;
总经理:祝铭;
监事:陈磊;
董事长:隋雨格;
股东:;
法定代表人:隋雨格;
股东:;
工商联络员:隋雨格; | 总经理:张璇;
股东:张璇;
董事长:张璇;
工商联络员:;
法定代表人:张璇;
监事:任嘉伟; | 2018-12-17 |
章程备案 | 2018-12-17 | 1900-01-01 | 2018-12-17 |
市场主体类型变更 | 1130 | 1100 | 2018-12-17 |
- | 环保材料、节能环保产品、建筑材料、化工产品(不含危险化学品)、家用电器、环保油、清洗剂、汽车专用燃料、空气和水净化设备的设计、研发及销售;国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);货物及技术进出口。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 空气净化机及其它环保设备、环境监测网络、监测设备的研发、销售和租赁;环境监测技术咨询服务;环境监测仪器设备、电子产品、基础软硬件的销售;通讯工程、网络工程、应急管理信息系统的设计、开发、销售;经营电子商务;计算机软硬件及配件、移动通信设备、电子数码产品的研发和销售;移动硬盘、U盘、电子元器件、音响设备、计算机、智能家居产品、智能电子产品、摄影摄像器材销售;国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2018-12-17 |
一照一码换照 | *****M | - | 2017-07-04 |
统一社会信用代码 | *****M | - | 2017-07-04 |
其他事项备案 | *****M | - | 2017-07-04 |
经营范围变更 | 空气净化机及其它环保设备、环境监测网络、监测设备的研发、销售和租赁;环境监测技术咨询服务;环境监测仪器设备、电子产品、基础软硬件的销售;通讯工程、网络工程、应急管理信息系统的设计、开发、销售;经营电子商务;计算机软硬件及配件、移动通信设备、电子数码产品的研发和销售;移动硬盘、U盘、电子元器件、音响设备、计算机、智能家居产品、智能电子产品、摄影摄像器材销售;国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 空气净化机及其它环保设备、环境监测网络、监测设备的研发、销售和租赁;环境监测技术咨询服务;环境监测仪器设备、电子产品、基础软硬件的销售;通讯工程、网络工程、应急管理信息系统的设计、开发、销售;国内贸易;经营进出口业务。 | 2015-12-23 |
经营范围 | 空气净化机及其它环保设备、环境监测网络、监测设备的研发、销售和租赁;环境监测技术咨询服务;环境监测仪器设备、电子产品、基础软硬件的销售;通讯工程、网络工程、应急管理信息系统的设计、开发、销售;经营电子商务;计算机软硬件及配件、移动通信设备、电子数码产品的研发和销售;移动硬盘、U盘、电子元器件、音响设备、计算机、智能家居产品、智能电子产品、摄影摄像器材销售;国内贸易;经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)^ | 空气净化机及其它环保设备、环境监测网络、监测设备的研发、销售和租赁;环境监测技术咨询服务;环境监测仪器设备、电子产品、基础软硬件的销售;通讯工程、网络工程、应急管理信息系统的设计、开发、销售;国内贸易;经营进出口业务。^ | 2015-12-23 |
地址变更 | 深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦6层南D室 | 深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦6层南A室 | 2014-03-27 |
住所 | 深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦6层南D室 | 深圳市南山区科技路1号桑达科技大厦6层南A室 | 2014-03-27 |