变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
许可信息 | 《劳务派遣经营许可证》() | 《劳务派遣经营许可证》() | 2020-12-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-12-08 | 2020-12-01 | 2020-12-09 |
一般经营项目 | 建筑工程、市政公用工程、建筑防水工程、建筑结构加固补强、防腐保温工程的施工;建筑材料的研发与销售;建筑装饰工程设计与施工、建筑幕墙工程的设计与施工、机电设备安装工程的设计与施工、消防设施工程的设计与施工、建筑智能化工程的设计与施工,工程项目管理(凭资质证经营);建筑材料、家私、灯具、机电设备、五金交电的销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易,经营进出口业务;劳务分包。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 建筑工程、市政公用工程、建筑防水工程、防腐保温工程的施工;建筑材料的研发与销售;建筑装饰工程设计与施工、建筑幕墙工程的设计与施工、机电设备安装工程的设计与施工、消防设施工程的设计与施工、建筑智能化工程的设计与施工,工程项目管理(凭资质证经营);建筑材料、家私、灯具、机电设备、五金交电的销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易,经营进出口业务;劳务分包。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2020-12-09 |
许可经营 | 劳务派遣。 | 劳务派遣。 | 2020-12-09 |
章程修正案 | - | - | 2020-12-09 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-12-01 | 2020-08-24 | 2020-12-02 |
章程修正案 | - | - | 2020-12-02 |
地址 | 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区梓明路5号102 | 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区梓明路5号201 | 2020-12-02 |
成员 | 叶婷(总经理),叶婷(执行董事),叶圣文(监事) | 叶圣文(总经理),叶婷(监事),叶圣文(执行董事) | 2020-12-01 |
指定联系人 | 叶婷 | 叶婷 | 2020-12-01 |
负责人 | 叶婷 [新增] | 叶圣文 [退出] | 2020-12-01 |
监事信息 | 叶婷(总经理),
叶婷(执行董事),
叶圣文(监事) | 叶圣文(总经理),
叶婷(监事),
叶圣文(执行董事) | 2020-12-01 |
董事长或执行董事成员 | 叶婷(总经理),
叶婷(执行董事),
叶圣文(监事) | 叶圣文(总经理),
叶婷(监事),
叶圣文(执行董事) | 2020-12-01 |
总经理 | 叶婷(总经理),
叶婷(执行董事),
叶圣文(监事) | 叶圣文(总经理),
叶婷(监事),
叶圣文(执行董事) | 2020-12-01 |
章程修正案 | - | - | 2020-08-24 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-08-24 | 2020-03-09 | 2020-08-24 |
地址 | 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区梓明路5号201 | 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区双秀路36号A栋311 | 2020-08-24 |
指定联系人 | 叶圣文 510(万元)51% 叶婷 490(万元)49% | 韦升武 200(万元)40% 姚琼梅 300(万元)60% | 2020-03-11 |
总经理 | 叶圣文(总经理) [新增] | 韦升武(总经理) [退出] | 2020-03-11 |
投资人 | 名称:叶婷,出资额:490,出资比例:49名称:叶圣文,出资额:510,出资比例:51 | 名称:姚琼梅,出资额:300,出资比例:60名称:韦升武,出资额:200,出资比例:40 | 2020-03-11 |
指定联系人 | 叶圣文 | 韦升武 | 2020-03-11 |
指定联系人 | 叶婷(监事),
叶圣文(总经理),
叶圣文(执行董事) | 韦升武(执行董事),
姚琼梅(监事),
韦升武(总经理) | 2020-03-11 |
监事信息 | 叶婷(监事) [新增] | 姚琼梅(监事) [退出] | 2020-03-11 |
董事长或执行董事成员 | 叶圣文(执行董事) [新增] | 韦升武(执行董事) [退出] | 2020-03-11 |
注册资本 | 1000 人民币( + 100% ) | 500 人民币 | 2020-03-11 |
成员 | 叶婷(监事),叶圣文(总经理),叶圣文(执行董事) | 韦升武(执行董事),姚琼梅(监事),韦升武(总经理) | 2020-03-11 |
总经理 | 叶婷(监事), [新增]
叶圣文(总经理), [新增]
叶圣文(执行董事) [新增] | 韦升武(执行董事), [退出]
姚琼梅(监事), [退出]
韦升武(总经理) [退出] | 2020-03-11 |
投资人 | 叶圣文 510(万元)51% [新增]
叶婷 490(万元)49% [新增] | 韦升武 200(万元)40% [退出]
姚琼梅 300(万元)60% [退出] | 2020-03-11 |
地址 | 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区双秀路36号A栋311 | 深圳市龙岗区横岗街道长江埔路73号尚城大厦303室 | 2020-03-11 |
升级换照 | - | - | 2020-03-11 |
名称 | 深圳鸿程建设工程有限公司 | 深圳市鑫和建筑工程有限公司 | 2020-03-11 |
指定联系人 | 叶婷 | 姚琼梅 | 2020-03-11 |
一般经营项目 | 建筑工程、市政公用工程、建筑防水工程、防腐保温工程的施工;建筑材料的研发与销售;建筑装饰工程设计与施工、建筑幕墙工程的设计与施工、机电设备安装工程的设计与施工、消防设施工程的设计与施工、建筑智能化工程的设计与施工,工程项目管理(凭资质证经营);建筑材料、家私、灯具、机电设备、五金交电的销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易,经营进出口业务;劳务分包。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 建筑工程、建筑防水工程、防腐保温工程的施工;建筑材料的研发与销售;建筑装饰工程设计与施工、建筑幕墙工程的设计与施工、机电设备安装工程的设计与施工、消防设施工程的设计与施工、建筑智能化工程的设计与施工,工程项目管理(凭资质证经营);建筑材料、家私、灯具、机电设备、五金交电的销售;投资兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易,经营进出口业务。(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营) | 2020-03-11 |
章程或章程修正案通过日期 | 2020-03-09 | 2016-08-25 | 2020-03-11 |
监事信息 | 叶婷(监事), [新增]
叶圣文(总经理), [新增]
叶圣文(执行董事) [新增] | 韦升武(执行董事), [退出]
姚琼梅(监事), [退出]
韦升武(总经理) [退出] | 2020-03-11 |
负责人 | 叶圣文 [新增] | 韦升武 [退出] | 2020-03-11 |
董事长或执行董事成员 | 叶婷(监事), [新增]
叶圣文(总经理), [新增]
叶圣文(执行董事) [新增] | 韦升武(执行董事), [退出]
姚琼梅(监事), [退出]
韦升武(总经理) [退出] | 2020-03-11 |
注册资本 | 1000,156( + 99.96881% ) | 500,156 | 2020-03-11 |