瑞安市鼎旭汽车零部件有限公司,办公室地址位于中国民营经济发展的先发地区与改革开放的前沿阵地--温州,瑞安市莘塍街道周田村后岸路十巷52号,我公司主要提供汽车配件、五金配件制造、销售
联系方式
- 公司地址:
- 瑞安市莘塍街道周田村后岸路十巷52号
- 固定电话:
- (0577) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 刘广辉
- 邮政编码:
- 325000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 瑞安市鼎旭汽车零部件有限公司 |
简称: | 鼎旭汽车零部件 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 汽车配件、五金配件制造、销售 |
营业执照号码: | 330381000218349 |
发证机关: | 瑞安市市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2013年07月23日 |
注册资本: | 1400万人民币 (万元) |
所属分类: | 通用零部件制造及机械修理业 » 瑞安市通用零部件制造及机械修理业 |
所属城市: | 温州企业网 » 瑞安市 » 瑞安市莘塍镇 |
顺企编码: | 65302701 |
瑞安市鼎旭汽车零部件有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
杨师 | 87.14% | 人民币1219.96万元 |
厉海 | 12.86% | 人民币180.04万元 |
瑞安市鼎旭汽车零部件有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
投资人备案 | 姓名: 杨师; 出资额: ****.**万; 百分比: **.**%; 姓名: 厉海; 出资额: ***.**万; 百分比: **.**%; [新增] | 姓名: 杨师; 出资额: ****.**万; 百分比: **.**%; 姓名: 刘月红; 出资额: ***.**万; 百分比: **.**%; [退出] | 2019-09-19 |
高级管理人员备案 | 姓名: 厉海; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] 姓名: 杨师; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; | 姓名: 刘月红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] 姓名: 杨师; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理; | 2019-09-19 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:杨师; 现联络员固定电话:; 现联络员移动电话:*********** ; 现联络员电子邮箱:; 现联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 现联络人员证件号码:******************; 现财务负责人姓名:杨师; 现财务负责人固定电话:; 现财务负责人移动电话:***********; 现财务负责人电子邮箱:; 现财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:刘广辉; 原联络员固定电话:***********; 原联络员移动电话:*********** ; 原联络员电子邮箱:*********@qq.com; 原联络员身份证件类型:中华人民共和国居民身份证; 原联络人员证件号码:******************; 原财务负责人姓名:厉速敏; 原财务负责人固定电话:***********; 原财务负责人移动电话:***********; 原财务负责人电子邮箱:*********@qq.com; 原财务负责人证件名称:中华人民共和国居民身份证; 原财务负责人身份证件号码:****************** | 2018-04-13 |
投资人备案 | 姓名: 刘月红; 出资额: ***.**万; 百分比: **.**% [新增] 姓名: 杨师; 出资额: ****.**万; 百分比: **.**% [新增] | 姓名: 孟涛; 出资额: **万; 百分比: *% [退出] 姓名: 刘广辉; 出资额: ****万; 百分比: **% [退出] | 2018-04-13 |
高级管理人员备案 | 姓名: 刘月红; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增] 姓名: 杨师; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 刘广辉; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] 姓名: 孟涛; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [退出] | 2018-04-13 |
联系电话变更 | *********** | *********** | 2018-04-13 |
法定代表人变更 | 杨师 | 刘广辉 | 2018-04-13 |
高级管理人员备案 | 姓名: 刘广辉; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] 姓名: 孟涛; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 蔡龙瑞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] 姓名: 尤金勇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] 姓名: 朱亮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2016-03-10 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********326036 | 注册号:******** 组织机构代码证:******** | 2016-03-10 |
投资人变更 | 姓名: 孟涛; 出资额: **; 百分比: *% [新增] 姓名: 刘广辉; 出资额: ****; 百分比: **% [新增] | 姓名: 蔡龙瑞; 出资额: ***; 百分比: **% [退出] 姓名: 朱亮; 出资额: ****; 百分比: **% [退出] | 2016-03-10 |
组织机构变更 | 姓名: 刘广辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] 姓名: 孟涛; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 蔡龙瑞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] 姓名: 尤金勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出] 姓名: 朱亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2016-03-10 |
法定代表人变更 | 刘广辉 | 尤金勇 | 2016-03-10 |
高级管理人员备案 | 姓名: 蔡龙瑞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 尤金勇; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] 姓名: 朱亮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 蔡龙瑞; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 朱亮; 证件名称: ; 证件号码: ******************; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2015-03-16 |
组织机构变更 | 姓名: 蔡龙瑞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 姓名: 尤金勇; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增] 姓名: 朱亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 蔡龙瑞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 朱亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 2015-03-16 |
实收资本变更 | 0 | 1400 | 2015-03-16 |
法定代表人变更 | 尤金勇 | 蔡龙瑞 | 2015-03-16 |
投资人变更 | 姓名: 蔡龙瑞; 出资额: ***; 百分比: **% 姓名: 朱亮; 出资额: ****; 百分比: **% | 姓名: 蔡龙瑞; 出资额: **; 百分比: **% 姓名: 朱亮; 出资额: **; 百分比: **% | 2013-10-29 |
实收资本变更 | 1400( + 2700% ) | 50 | 2013-10-29 |
注册资本变更 | 1400( + 2700% ) | 50 | 2013-10-29 |
高级管理人员备案 | 姓名: 蔡龙瑞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] 姓名: 朱亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 朱亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 朱臻杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2013-10-25 |
投资人变更 | 姓名: 蔡龙瑞; 出资额: **; 百分比: **% [新增] 姓名: 朱亮; 出资额: **; 百分比: **% | 姓名: 朱亮; 出资额: **; 百分比: ***% | 2013-10-25 |
组织机构变更 | 姓名: 蔡龙瑞; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 [新增] 姓名: 朱亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 朱亮; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事兼总经理 姓名: 朱臻杰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出] | 2013-10-25 |
企业类型变更 | 私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) | 一人有限责任公司(自然人独资) | 2013-10-25 |
法定代表人变更 | 蔡龙瑞 | 朱亮 | 2013-10-25 |
本页是 [瑞安市鼎旭汽车零部件有限公司] 在顺企网温州黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
- 上海通用零部件制造及机械修理业黄页
- 深圳通用零部件制造及机械修理业黄页
- 北京通用零部件制造及机械修理业黄页
- 广州通用零部件制造及机械修理业黄页
- 东莞通用零部件制造及机械修理业黄页
- 佛山通用零部件制造及机械修理业黄页
- 苏州通用零部件制造及机械修理业黄页
- 成都通用零部件制造及机械修理业黄页
- 重庆通用零部件制造及机械修理业黄页
- 无锡通用零部件制造及机械修理业黄页
- 天津通用零部件制造及机械修理业黄页
- 郑州通用零部件制造及机械修理业黄页
- 石家庄通用零部件制造及机械修理业黄页
- 福州通用零部件制造及机械修理业黄页
- 中山通用零部件制造及机械修理业黄页
- 烟台通用零部件制造及机械修理业黄页
- 长沙通用零部件制造及机械修理业黄页
- 武汉通用零部件制造及机械修理业黄页
- 南京通用零部件制造及机械修理业黄页
- 潍坊通用零部件制造及机械修理业黄页