变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
监事备案 | 李志红 [新增] | 成玮 [退出] | 2021-09-28 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-09-28 |
经营范围 | 专业保洁、清洗、消毒服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;污水处理及其再生利用;普通机械设备安装服务;环境卫生公共设施安装服务;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机及办公设备维修;专用设备修理;区块链技术相关软件和服务;软件开发;大数据服务;气体、液体分离及纯净设备销售;环境保护专用设备销售;医用口罩零售;医护人员防护用品零售;消毒剂销售(不含危险化学品);第三类医疗器械经营 | 第三类医疗器械经营专业保洁、清洗、消毒服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;污水处理及其再生利用;普通机械设备安装服务;环境卫生公共设施安装服务;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机及办公设备维修;专用设备修理;区块链技术相关软件和服务;软件开发;大数据服务;气体、液体分离及纯净设备销售;环境保护专用设备销售 | 2021-09-28 |
董事备案 | 郭振喜
黄小清
成玮 [新增] | 郭振喜
黄小清
王文鼎 [退出] | 2021-09-28 |
住所变更 | 广州市海珠区洪德路195号1201房(仅限办公) | 广州市越秀区白云路111号2419房 | 2021-01-28 |
具体经营项目申报 | 专业保洁、清洗、消毒服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;污水处理及其再生利用;普通机械设备安装服务;环境卫生公共设施安装服务;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机及办公设备维修;专用设备修理;区块链技术相关软件和服务;软件开发;大数据服务;气体、液体分离及纯净设备销售;环境保护专用设备销售;第三类医疗器械经营 | 许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备零售为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌;非许可类医疗器械经营;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);水处理安装服务;医疗技术推广服务;医疗技术咨询、交流服务;医疗设备维修 | 2021-01-28 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2021-01-28 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2020-07-08 |
具体经营项目申报 | 为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌;非许可类医疗器械经营;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械);水处理安装服务;医疗技术推广服务;医疗技术咨询、交流服务;医疗设备维修;许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备零售 | 许可类医疗器械经营;医疗诊断、监护及治疗设备零售;为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌;非许可类医疗器械经营;医疗用品及器材零售(不含药品及医疗器械); | 2019-12-09 |
注册资本变更 | 1000万元(人民币)( + 100% ) | 500万元(人民币) | 2019-12-09 |
经理备案 | 黄小清 [新增] | 张黎明 [退出] | 2019-12-09 |
名称变更 | 广东嘉事一辉医疗器械有限公司 | 广州嘉事南泰医疗器械有限公司 | 2019-12-09 |
企业类型变更 | 其他有限责任公司 | 有限责任公司(法人独资) | 2019-12-09 |
董事备案 | 郭振喜
王文鼎 [新增]
黄小清 [新增] | 郭振喜 | 2019-12-09 |
监事备案 | 成玮 [新增] | 胡运忠 [退出] | 2019-12-09 |
章程备案 | 准予章程备案 | - | 2019-12-09 |
股东变更 | 陈淦洪 [新增]
深圳嘉事康元医疗器械有限公司
黄小清 [新增] | 深圳嘉事康元医疗器械有限公司 | 2019-12-09 |
经理备案 | 张黎明 [新增] | 曾福申 [退出] | 2019-03-04 |
监事备案 | 郭振喜(执行董事)
胡运忠(监事) [新增]
曾福申(经理) | 郭振喜(执行董事兼经理)
曾福申(监事) | 2017-06-21 |
监事备案 | 郭振喜,执行董事,选举,是 [新增]
胡运忠,监事,选举, [新增]
曾福申,经理,选举, [新增] | 郭振喜,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
曾福申,监事,选举, [退出] | 2017-06-21 |
经理备案 | 郭振喜,执行董事,选举,是 [新增]
胡运忠,监事,选举, [新增]
曾福申,经理,选举, [新增] | 郭振喜,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
曾福申,监事,选举, [退出] | 2017-06-21 |
组织机构备案 | 郭振喜(执行董事)
胡运忠(监事) [新增]
曾福申(经理) | 郭振喜(执行董事兼经理)
曾福申(监事) | 2017-06-21 |
经理备案 | 郭振喜(执行董事)
胡运忠(监事) [新增]
曾福申(经理) | 郭振喜(执行董事兼经理)
曾福申(监事) | 2017-06-21 |
组织机构备案 | 郭振喜,执行董事,选举,是 [新增]
胡运忠,监事,选举, [新增]
曾福申,经理,选举, [新增] | 郭振喜,执行董事兼经理,选举,是 [退出]
曾福申,监事,选举, [退出] | 2017-06-21 |