变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
投资人变更 | 李江
封龙云 [新增]
张璐
李荣耀
焦养国
王明全
汤小利
李媛
李文武
陈霞飞
王燕
罗媛
吴静
张以军
艾海霞
黄琳涵
王洪峰
李朋
王晓燕
李勇
刘辉
刘春城
张恩存
陈爱姣
沈聂弘
缪艳艳 [新增]
易蓉 [新增]
朱君 [新增]
金雪梅 [新增]
马太玲 [新增]
邵玲妍
赵玉
姚德刚
袁群集 | 张恩存
王燕
汤小利
杨庆华 [退出]
焦养国
王明全
艾海霞
黄琳涵
王洪峰
李朋
王晓燕
李勇
邵玲妍
刘辉
刘春城
姚德刚
袁群集
李江
封云龙 [退出]
李媛
罗媛
张璐
李绍术 [退出]
李文武
赵玉
陈霞飞
吴静
张以军
陈爱姣
沈聂弘
李荣耀
彭庆祥 [退出] | 2020-11-20 |
负责人变更 | 李荣耀 | 邵玲妍 | 2020-11-20 |
新合伙人入伙 退伙 | 李江,封龙云,张璐,李荣耀,焦养国,王明全,汤小利,李媛,李文武,陈霞飞,王燕,罗媛,吴静,张以军,艾海霞,黄琳涵,王洪峰,李朋,王晓燕,李勇,刘辉,刘春城,张恩存,陈爱姣,沈聂弘,缪艳艳,易蓉,朱君,金雪梅,马太玲,邵玲妍,赵玉,姚德刚,袁群集 | 张恩存,王燕,汤小利,杨庆华,焦养国,王明全,艾海霞,黄琳涵,王洪峰,李朋,王晓燕,李勇,邵玲妍,姚德刚,袁群集,刘辉,刘春城,李江,封云龙,罗媛,张璐,李绍术,李媛,李文武,赵玉,陈霞飞,吴静,张以军,李荣耀,陈爱姣,沈聂弘,彭庆祥 | 2020-11-20 |
执行人变更 | 李荣耀 | 邵玲妍 | 2020-11-20 |
合伙人姓名及住所 承担责任方式 认缴或实缴的出资额 出资方式 评估方式变更 | 李江,
封龙云, [新增]
张璐,
李荣耀,
焦养国,
王明全,
汤小利,
李媛,
李文武,
陈霞飞,
王燕,
罗媛,
吴静,
张以军,
艾海霞,
黄琳涵,
王洪峰,
李朋,
王晓燕,
李勇,
刘辉,
刘春城,
张恩存,
陈爱姣,
沈聂弘,
缪艳艳, [新增]
易蓉, [新增]
朱君, [新增]
金雪梅, [新增]
马太玲, [新增]
邵玲妍,
赵玉,
姚德刚,
袁群集 | 张恩存,
王燕,
汤小利,
杨庆华, [退出]
焦养国,
王明全,
艾海霞,
黄琳涵,
王洪峰,
李朋,
王晓燕,
李勇,
邵玲妍,
刘辉,
刘春城,
姚德刚,
袁群集,
李江,
封云龙, [退出]
李媛,
罗媛,
张璐,
李绍术, [退出]
李文武,
赵玉,
陈霞飞,
吴静,
张以军,
陈爱姣,
沈聂弘,
李荣耀,
彭庆祥 [退出] | 2020-11-20 |
合伙人姓名及住所 承担责任方式 认缴或实缴的出资额 出资方式 评估方式变更 | 张恩存,
王燕,
汤小利,
杨庆华,
焦养国,
王明全,
艾海霞,
黄琳涵,
王洪峰,
李朋,
王晓燕,
李勇,
邵玲妍,
姚德刚,
袁群集,
刘辉,
刘春城,
李江,
封云龙,
罗媛,
张璐,
李绍术,
李媛,
李文武,
赵玉,
陈霞飞,
吴静,
张以军,
李荣耀,
陈爱姣,
沈聂弘,
彭庆祥 | 张恩存,
王燕,
汤小利,
陈侃, [退出]
杨庆华,
焦养国,
王明全,
艾海霞,
黄琳涵,
王洪峰,
李朋,
王晓燕,
商宏, [退出]
李勇,
宋文宾, [退出]
汪涛, [退出]
杨锡成, [退出]
陈春姣, [退出]
邵玲妍,
姚德刚,
袁群集,
刘辉,
李绍术,
刘春城,
李江,
封云龙,
罗媛,
张璐,
李媛,
李文武,
赵玉,
陈霞飞,
沈聂弘,
吴静,
张以军,
李荣耀,
毛小军, [退出]
陈爱姣,
章斌, [退出]
张改艳, [退出]
卢庆尧, [退出]
冯启勇, [退出]
梁文华, [退出]
景永强, [退出]
彭庆祥,
刘茂盼 [退出] | 2019-04-01 |
投资人变更 | 张恩存
王燕
汤小利
杨庆华
焦养国
王明全
艾海霞
黄琳涵
王洪峰
李朋
王晓燕
李勇
邵玲妍
姚德刚
袁群集
刘辉
刘春城
李江
封云龙
罗媛
张璐
李绍术
李媛
李文武
赵玉
陈霞飞
吴静
张以军
李荣耀
陈爱姣
沈聂弘
彭庆祥 | 张恩存
王燕
汤小利
陈侃 [退出]
杨庆华
焦养国
王明全
艾海霞
黄琳涵
王洪峰
李朋
王晓燕
商宏 [退出]
李勇
宋文宾 [退出]
汪涛 [退出]
杨锡成 [退出]
陈春姣 [退出]
邵玲妍
姚德刚
袁群集
刘辉
李绍术
刘春城
李江
封云龙
罗媛
张璐
李媛
李文武
赵玉
陈霞飞
沈聂弘
吴静
张以军
李荣耀
毛小军 [退出]
陈爱姣
章斌 [退出]
张改艳 [退出]
卢庆尧 [退出]
冯启勇 [退出]
梁文华 [退出]
景永强 [退出]
彭庆祥
刘茂盼 [退出] | 2019-04-01 |
投资人变更 | 张恩存
王燕
汤小利
陈侃
杨庆华
焦养国
王明全
艾海霞
黄琳涵
王洪峰
李朋
王晓燕
商宏
李勇
宋文宾
汪涛
杨锡成
陈春姣
邵玲妍
姚德刚
袁群集
刘辉
刘春城
李江
封云龙
罗媛
张璐
李绍术
李媛
李文武
赵玉
陈霞飞
吴静
张以军
李荣耀
毛小军
陈爱姣
沈聂弘
章斌
冯启勇 [新增]
彭庆祥 [新增]
梁文华 [新增]
卢庆尧 [新增]
景永强 [新增]
张改艳 [新增]
刘茂盼 [新增] | 王军华 [退出]
张恩存
王燕
汤小利
陈侃
杨庆华
苗成 [退出]
焦养国
马传美 [退出]
李莹莹 [退出]
杨清华 [退出]
欧阳桂英 [退出]
连承伟 [退出]
张克东 [退出]
王明全
方雄武 [退出]
李朋
艾海霞
黄琳涵
王洪峰
王晓燕
商宏
李勇
宋文宾
汪涛
杨锡成
陈春姣
刘春城
邵玲妍
张玉凤 [退出]
姚德刚
袁群集
刘辉
李江
封云龙
李媛
罗媛
张璐
李绍术
李文武
赵玉
陈霞飞
吴静
张以军
李荣耀
毛小军
陈爱姣
沈聂弘
章斌
罗青青 [退出] | 2018-01-24 |
合伙人姓名及住所 承担责任方式 认缴或实缴的出资额 出资方式 评估方式变更 | 张恩存,
王燕,
汤小利,
陈侃,
杨庆华,
焦养国,
王明全,
艾海霞,
黄琳涵,
王洪峰,
李朋,
王晓燕,
商宏,
李勇,
宋文宾,
汪涛,
杨锡成,
陈春姣,
邵玲妍,
姚德刚,
袁群集,
刘辉,
刘春城,
李江,
封云龙,
罗媛,
张璐,
李绍术,
李媛,
李文武,
赵玉,
陈霞飞,
吴静,
张以军,
李荣耀,
毛小军,
陈爱姣,
沈聂弘,
章斌,
冯启勇, [新增]
彭庆祥, [新增]
梁文华, [新增]
卢庆尧, [新增]
景永强, [新增]
张改艳, [新增]
刘茂盼 [新增] | 王军华, [退出]
张恩存,
王燕,
汤小利,
陈侃,
杨庆华,
苗成, [退出]
焦养国,
马传美, [退出]
李莹莹, [退出]
杨清华, [退出]
欧阳桂英, [退出]
连承伟, [退出]
张克东, [退出]
王明全,
方雄武, [退出]
李朋,
艾海霞,
黄琳涵,
王洪峰,
王晓燕,
商宏,
李勇,
宋文宾,
汪涛,
杨锡成,
陈春姣,
刘春城,
邵玲妍,
张玉凤, [退出]
姚德刚,
袁群集,
刘辉,
李江,
封云龙,
李媛,
罗媛,
张璐,
李绍术,
李文武,
赵玉,
陈霞飞,
吴静,
张以军,
李荣耀,
毛小军,
陈爱姣,
沈聂弘,
章斌,
罗青青 [退出] | 2018-01-24 |
投资人变更 | 王军华
张恩存
王燕
汤小利
陈侃
杨庆华
苗成
焦养国
马传美
李莹莹
杨清华
欧阳桂英
连承伟
张克东
王明全
艾海霞
黄琳涵
方雄武
王洪峰
李朋
王晓燕
商宏
李勇
宋文宾
汪涛
杨锡成
陈春姣
邵玲妍
张玉凤 [新增]
姚德刚 [新增]
袁群集 [新增]
刘辉 [新增]
罗媛 [新增]
刘春城 [新增]
李江 [新增]
封云龙 [新增]
张璐 [新增]
李绍术 [新增]
李媛 [新增]
李文武 [新增]
赵玉 [新增]
陈霞飞 [新增]
吴静 [新增]
张以军 [新增]
罗青青 [新增]
李荣耀 [新增]
毛小军 [新增]
章斌 [新增]
陈爱姣 [新增]
沈聂弘 [新增] | 蒙泽华 [退出]
屠立刚 [退出]
王军华
张恩存
王燕
汤小利
李霞文 [退出]
陈侃
李万斌 [退出]
杨庆华
苗成
焦养国
马传美
李莹莹
杨清华
欧阳桂英
王永胜 [退出]
连承伟
张克东
王明全
王洪峰
艾海霞
黄琳涵
方雄武
李朋
王晓燕
商宏
李勇
宋文宾
汪涛
林少媞 [退出]
杨锡成
刘义为 [退出]
贾亮 [退出]
王友利 [退出]
许政 [退出]
彭国华 [退出]
陈春姣
张长路 [退出]
柯钊 [退出]
牟振韬 [退出]
邵玲妍 | 2017-07-13 |
合伙人姓名及住所 承担责任方式 认缴或实缴的出资额 出资方式 评估方式变更 | 王军华,
张恩存,
王燕,
汤小利,
陈侃,
杨庆华,
苗成,
焦养国,
马传美,
李莹莹,
杨清华,
欧阳桂英,
连承伟,
张克东,
王明全,
艾海霞,
黄琳涵,
方雄武,
王洪峰,
李朋,
王晓燕,
商宏,
李勇,
宋文宾,
汪涛,
杨锡成,
陈春姣,
邵玲妍,
张玉凤, [新增]
姚德刚, [新增]
袁群集, [新增]
刘辉, [新增]
刘春城, [新增]
李江, [新增]
封云龙, [新增]
罗媛, [新增]
张璐, [新增]
李绍术, [新增]
李媛, [新增]
李文武, [新增]
赵玉, [新增]
陈霞飞, [新增]
吴静, [新增]
张以军, [新增]
罗青青, [新增]
李荣耀, [新增]
毛小军, [新增]
陈爱姣, [新增]
沈聂弘, [新增]
章斌 [新增] | 蒙泽华, [退出]
屠立刚, [退出]
王军华,
张恩存,
王燕,
汤小利,
李霞文, [退出]
陈侃,
李万斌, [退出]
杨庆华,
苗成,
焦养国,
马传美,
李莹莹,
杨清华,
欧阳桂英,
王永胜, [退出]
连承伟,
张克东,
王明全,
艾海霞,
黄琳涵,
方雄武,
王洪峰,
李朋,
王晓燕,
商宏,
李勇,
宋文宾,
汪涛,
林少媞, [退出]
杨锡成,
刘义为, [退出]
王友利, [退出]
许政, [退出]
彭国华, [退出]
贾亮, [退出]
陈春姣,
邵玲妍,
张长路, [退出]
柯钊, [退出]
牟振韬 [退出] | 2017-07-13 |