丽水市交通投资发展有限公司,办公室地址位于中国长寿之乡、中国椪柑之乡、中国竹炭之乡丽水,浙江省丽水市灯塔街205号,我公司主要提供交通项目建设、投资、开发、管理、维护、试验检测,建筑材料、金属材料销售,土地开发,土地收储,文化旅游项目投资,机场设施建设、旧城改造、城镇化建设,工程监理、企业管理咨询,公路权属范围内广告经营,房地产开发。
联系方式
- 公司地址:
- 浙江省丽水市灯塔街205号 -
- 固定电话:
- 0578-2615153 未核实,仅供参考
- 经理:
- 叶郑献
- 邮政编码:
- 323000
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0578-2615153 |
座机号码 | 0578-2615220 |
相关产品
工商信息和基本资料
丽水市交通投资发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
丽水市国有资本运营有限公司 | 100% | 人民币150000万元 |
丽水市交通投资发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
法定代表人变更 | 陶军友 | 叶郑献 | 2021-03-12 |
高级管理人员备案 | 姓名: 刘凌云; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 卢利森; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] 姓名: 吴伟东; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 吴伟东; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 周惠仙; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 周麟妮; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 李海燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 章志和; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 耿欣欣; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 陈晶晶; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 陶军友; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [新增] | 姓名: 刘凌云; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 叶郑献; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; [退出] 姓名: 吴伟东; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 吴伟东; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 周惠仙; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 周麟妮; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 李海燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 章志和; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 耿欣欣; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 陈晶晶; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 饶连祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [退出] | 2021-03-12 |
企业类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(国有独资) | 2020-12-23 |
投资人备案 | 企业名称: 丽水市国有资本运营有限公司; 出资额: ******万; 百分比: ***%; [新增] | 企业名称: 丽水市人民政府国有资产监督管理委员会; 出资额: ******万; 百分比: ***%; [退出] | 2020-12-23 |
高级管理人员备案 | 姓名: 刘凌云; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 叶郑献; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 吴伟东; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 吴伟东; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 周惠仙; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 周麟妮; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] 姓名: 李海燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 章志和; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 耿欣欣; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 陈晶晶; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] 姓名: 饶连祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事; | 姓名: 刘凌云; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 叶郑献; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 吴伟东; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 吴伟东; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 周惠仙; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 朱丽红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] 姓名: 李海燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 章志和; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 耿欣欣; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 饶连祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 黄闻世; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [退出] | 2020-08-03 |
高级管理人员备案 | 姓名: 刘凌云; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] 姓名: 叶郑献; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 吴伟东; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 吴伟东; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 周惠仙; 证件号码: ******************; 职位: 董事; [新增] 姓名: 朱丽红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 李海燕; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] 姓名: 章志和; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 耿欣欣; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 饶连祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 黄闻世; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 叶郑献; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 吴伟东; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 吴伟东; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 朱丽红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 章志和; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 耿欣欣; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 饶连祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 黄闻世; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2020-03-20 |
高级管理人员备案 | 姓名: 叶郑献; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 吴伟东; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 吴伟东; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 朱丽红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 章志和; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 耿欣欣; 证件号码: ******************; 职位: 监事; [新增] 姓名: 饶连祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 黄闻世; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 叶郑献; 证件号码: ******************; 职位: 董事长; 姓名: 吴伟东; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 吴伟东; 证件号码: ******************; 职位: 经理; 姓名: 朱丽红; 证件号码: ******************; 职位: 监事; 姓名: 章志和; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 饶连祥; 证件号码: ******************; 职位: 董事; 姓名: 黄闻世; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2019-08-27 |
章程备案 | 增加党建内容,详见书式材料。 | - | 2017-11-14 |
法定代表人变更 | 叶郑献 | 吴伟东 | 2017-06-05 |
丽水市交通投资发展有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
饶连祥 | 董事 |
章志和 | 董事 |
黄闻世 | 监事 |
朱丽红 | 监事 |
吴伟东 | 董事长 |
吴伟东 | 经理 |
丽水市交通投资发展有限公司的分公司
分公司名称 | 地址 | 成立时间 |
---|---|---|
丽水市交通投资发展有限公司工会委员会 | 浙江省丽水市灯塔街205号2楼 |
本页是 [丽水市交通投资发展有限公司] 在顺企网丽水黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。