变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
高级管理人员备案 | 姓名: 王亮; 证件号码: ******************; 职位: 经理;
姓名: 王亮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事;
姓名: 郑银笑; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 姓名: 王亮; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事兼总经理;
姓名: 郑银笑; 证件号码: ******************; 职位: 监事; | 2020-09-23 |
住所变更 | 浙江省浦江县新厦东方蓝郡景苑**-***(自主申报) | 浙江省江西省景德镇市昌南新区宝石村委会 | 2020-09-23 |
名称变更 | 浦江闲说茶具有限公司 | 景德镇市山泽居陶瓷有限公司 | 2020-09-23 |
经营期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2067-02-12 | 2020-09-23 |
章程备案 | - | - | 2020-09-23 |
经营范围变更 | 一般项目:茶具销售;家居用品销售;厨具卫具及日用杂品批发;家用电器销售;办公用品销售;日用玻璃制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 | 陶制品、瓷制品、水泥制品、竹木制品、石制品、玻璃制品、铁制品、树脂制品、塑料制品、纸制品、石膏制品、家居用品、茶道、电茶炉、电器、电磁炉、办公用品及配件生产、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2020-09-23 |
其他变更 | 姓名:王亮,职务:执行董事;
姓名:郑银笑,职务:监事;
姓名:王亮,职务:经理; | 姓名:倪敏,职务:监事;
姓名:张雷,职务:执行董事;
姓名:张雷,职务:经理; | 2020-07-20 |
法定代表人变更 | 王亮 | 张雷 | 2020-07-20 |
投资人变更 | 投资人:王亮,出资额:100万,占100%,出资方式:货币,出资时间:2029-10-21; [新增] | 投资人:倪敏,出资额:80万,占80%,出资方式:货币,出资时间:2029-10-21; [退出]
投资人:张雷,出资额:20万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2029-10-21; [退出] | 2020-07-20 |
企业类型变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2020-07-20 |
投资人变更 | 投资人:倪敏,出资额:80万,占80%,出资方式:货币,出资时间:2029-10-21;
投资人:张雷,出资额:20万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2029-10-21; [新增] | 投资人:倪敏,出资额:80万,占80%,出资方式:货币,出资时间:2029-10-21;
投资人:冯宁,出资额:20万,占20%,出资方式:货币,出资时间:2029-10-21; [退出] | 2020-05-15 |
其他变更 | 姓名:倪敏,职务:监事;
姓名:张雷,职务:执行董事;
姓名:张雷,职务:经理; | 姓名:冯宁,职务:经理;
姓名:倪敏,职务:监事;
姓名:冯宁,职务:执行董事; | 2020-05-15 |
投资人变更 | 投资人:倪敏 ;
投资人:张雷 ; [新增] | 投资人:倪敏 ;
投资人:冯宁 ; [退出] | 2020-05-15 |
法定代表人变更 | 张雷 | 冯宁 | 2020-05-15 |
住所变更 | 江西省景德镇市昌南新区宝石村委会 | 福建省泉州市德化县龙浔镇园丁新村5号402室 | 2020-05-11 |
登记机关变更 | 景德镇市昌南新区市场监督管理局 | 福建省德化县市场监督管理局 | 2020-05-11 |
名称变更 | 景德镇市山泽居陶瓷有限公司 | 福建省德化县宏耀陶瓷有限公司 | 2020-05-11 |
董事备案 | 冯宁 [新增] | 林昆耀 [退出] | 2019-10-22 |
监事备案 | 倪敏 [新增] | 庄育宏 [退出] | 2019-10-22 |
章程备案 | 倪敏 | 庄育宏 | 2019-10-22 |
章程备案 | 2019-10-22股权变更 | 旧章程 | 2019-10-22 |
联络员备案 | 冯宁 | 林昆耀 | 2019-10-22 |
投资人变更 | 冯宁 证照号码:******************; [新增]
倪敏 证照号码:******************; [新增] | 庄育宏 证照号码:******************; [退出]
林昆耀 证照号码:******************; [退出]
李雅灵 证照号码:******************; [退出] | 2019-10-22 |
清算组备案 | 2019-10-22股权变更 | 旧章程 | 2019-10-22 |
法定代表人变更 | 冯宁 | 林昆耀 | 2019-10-22 |
经理备案 | 冯宁 [新增] | 林昆耀 [退出] | 2019-10-22 |
其他事项备案 | 冯宁 | 林昆耀 | 2019-10-22 |