变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
法定代表人变更 | 杨丽芳 | 杨上峰 | 2019-04-22 |
高级管理人员备案 | 姓名: 方阿缘; 证件号码: ******************; 职位: 监事 [新增]
姓名: 杨丽芳; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事
姓名: 杨丽芳; 证件号码: ******************; 职位: 经理 | 姓名: 杨上峰; 证件号码: ******************; 职位: 执行董事 [退出]
姓名: 杨上峰; 证件号码: ******************; 职位: 经理 [退出]
姓名: 杨丽芳; 证件号码: ******************; 职位: 监事 | 2019-04-22 |
企业联络人员 财务人员 | 现联络员姓名:杨丽芳;
现联络员固定电话:;
现联络员移动电话:*********** ;
现联络员电子邮箱:;
现联络员身份证件类型:;
现联络人员证件号码:******************;
现财务负责人姓名:杨丽芳;
现财务负责人固定电话:;
现财务负责人移动电话:***********;
现财务负责人电子邮箱:;
现财务负责人证件名称:;
现财务负责人身份证件号码:****************** | 原联络员姓名:;
原联络员固定电话:;
原联络员移动电话: ;
原联络员电子邮箱:;
原联络员身份证件类型:;
原联络人员证件号码:;
原财务负责人姓名:;
原财务负责人固定电话:;
原财务负责人移动电话:;
原财务负责人电子邮箱:;
原财务负责人证件名称:;
原财务负责人身份证件号码: | 2019-04-22 |
投资人备案 | 姓名: 杨丽芳; 出资额: ***.*万; 百分比: **%
姓名: 方阿缘; 出资额: *.*万; 百分比: *% [新增] | 姓名: 杨丽芳; 出资额: ***.*万; 百分比: **%
姓名: 杨上峰; 出资额: *.*万; 百分比: *% [退出] | 2019-04-22 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********577366 | 注册号:********39434
组织机构代码证:******** | 2016-04-27 |
| 统一社会信用代码:9********577366 | 注册号:********39434
组织机构代码证:******** | 2016-04-27 |
法定代表人(负责人、董事长、首席代表)变更 | 杨上峰 | 郑玲辉 | 2014-11-25 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 杨上峰; 出资额: 5.4; 百分比: 5%姓名: 杨丽芳; 出资额: 102.6; 百分比: 95% | 姓名: 郑玲辉; 出资额: 5.4; 百分比: 5%
姓名: 郭志停; 出资额: 102.6; 百分比: 95%
| 2014-11-25 |
| 姓名: 杨丽芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 杨上峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 杨上峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 郭志停; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑玲辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 郑玲辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2014-11-25 |
组织机构变更 | 姓名: 杨丽芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事姓名: 杨上峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 杨上峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 | 姓名: 郭志停; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事
姓名: 郑玲辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 郑玲辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2014-11-25 |
高级管理人员备案 | 姓名: 杨丽芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 杨上峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 杨上峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] | 姓名: 郭志停; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 郑玲辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 郑玲辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] | 2014-11-25 |
投资人备案 | 姓名: 杨上峰; 出资额: *.*; 百分比: *% [新增]
姓名: 杨丽芳; 出资额: ***.*; 百分比: **% [新增] | 姓名: 郑玲辉; 出资额: *.*; 百分比: *% [退出]
姓名: 郭志停; 出资额: ***.*; 百分比: **% [退出] | 2014-11-25 |
组织机构变更 | 姓名: 杨丽芳; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [新增]
姓名: 杨上峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 杨上峰; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增] | 姓名: 郭志停; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 郑玲辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 郑玲辉; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] | 2014-11-25 |
注册资本变更 | *** | * | 2014-05-06 |
投资人备案 | 姓名: 郑玲辉; 出资额: *.*; 百分比: *%
姓名: 郭志停; 出资额: ***.*; 百分比: **% | 姓名: 郑玲辉; 出资额: *.**; 百分比: *%
姓名: 郭志停; 出资额: *.**; 百分比: **% | 2014-05-06 |
注册资本变更 | 108( + 3500% ) | 3 | 2014-05-06 |
注册资本(金)变更 | 108 | 3 | 2014-05-06 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 郑玲辉; 出资额: 5.4; 百分比: 5%姓名: 郭志停; 出资额: 102.6; 百分比: 95% | 姓名: 郑玲辉; 出资额: 0.15; 百分比: 5%
姓名: 郭志停; 出资额: 2.85; 百分比: 95%
| 2014-05-06 |