陕西移族国际文化旅游发展有限公司,办公室地址位于秦巴腹地,汉水之滨的安康,陕西省安康市高新技术产业开发区创新创业中心16楼,我公司主要提供自驾游房车露营基地规划、设计、开发、建设、运营;旅游景区及生态农业旅游的策划、开发、建设、运营。国内旅游咨询与服务、文化艺术交流及策划、文化旅游会展策划及招商、旅游景区的开发与运营管理、创业企业管理及培训咨询与服务;旅游商品的开发与销售、商铺租赁、物业管理;汽车销售、汽车租赁。(依法须经批准的项目,...
联系方式
- 公司地址:
- 陕西省安康市高新技术产业开发区创新创业中心16楼
- 固定电话:
- (0915) 未核实,仅供参考
- 经理:
- 瞿建国
- 邮政编码:
- 725000
- 地区编码:
- 610991
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
手机号码 | 139****4238 |
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 陕西移族国际文化旅游发展有限公司 |
简称: | 移族国际文化旅游发展 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 自驾游房车露营基地规划、设计、开发、建设、运营;旅游景区及生态农业旅游的策划、开发、建设、运营。国内旅游咨询与服务、文化艺术交流及策划、文化旅游会展策划及招商、旅游景区的开发与运营管理、创业企业管理及培训咨询与服务;旅游商品的开发与销售、商铺租赁、物业管理;汽车销售、汽车租赁。(依法须经批准的项目,... |
营业执照号码: | 91610991MA70JWC744 |
发证机关: | 安康市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 |
经营状态: | 已注销 |
成立时间: | 2017年06月15日 |
注册资本: | 5000万 (万元) |
所属分类: | 旅行社、旅游公司公司 |
所属城市: | 安康企业网 |
顺企编码: | 66605180 |
陕西移族国际文化旅游发展有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
瞿建国 | 2750万 | |
韩艳 | 1250万 | |
刘强 | 1000万 |
陕西移族国际文化旅游发展有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 韩艳 | 张小虎 | 2019-06-17 |
投资者变更 | 韩艳 [新增] | 张小虎 [退出] | 2019-06-17 |
其他企业基本信息 | 现生产经营地:(陕西省安康市高新技术产业开发区创新创业中心16楼),现生产经营地所在行政区划:(安康市工商行政管理局高新技术产业开发区分局) | 原生产经营地:(陕西省安康市高新技术产业开发区创新创业中心16楼),原生产经营地所在行政区划:(安康市工商行政管理局高新技术产业开发区分局) | 2019-06-17 |
从业人数变更 | 5 | - | 2019-06-17 |
地税登记证号变更 | 现生产经营地:(陕西省安康市高新技术产业开发区创新创业中心16楼),现生产经营地所在行政区划:(安康市工商行政管理局高新技术产业开发区分局) | 原生产经营地:(陕西省安康市高新技术产业开发区创新创业中心16楼),原生产经营地所在行政区划:(安康市工商行政管理局高新技术产业开发区分局) | 2019-06-17 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 刘强; 出资额: 1000; 百分比: 20 姓名: 韩艳; 出资额: 1250; 百分比: 25 [新增] 姓名: 瞿建国; 出资额: 2750; 百分比: 55 | 姓名: 张小虎; 出资额: 500; 百分比: 10 [退出] 姓名: 周明懿; 出资额: 750; 百分比: 15 [退出] 姓名: 刘强; 出资额: 1000; 百分比: 20 姓名: 瞿建国; 出资额: 2750; 百分比: 55 | 2019-06-17 |
出资日期变更 | 姓名: 刘强; 出资日期: 2035-06-17 姓名: 瞿建国; 出资日期: 2035-06-17 姓名: 韩艳; 出资日期: 2035-06-17 | 姓名: 刘强; 出资日期: 2030-06-08 姓名: 周明懿; 出资日期: 2030-06-08 姓名: 张小虎; 出资日期: 2030-06-08 姓名: 瞿建国; 出资日期: 2030-06-08 | 2019-06-17 |
经营范围变更 | 自驾游房车露营基地规划、设计、开发、建设、运营;旅游景区及生态农业旅游的策划、开发、建设、运营;国内旅游咨询与服务、文化艺术交流及策划、文化旅游会展策划及招商、旅游景区的开发与运营管理、创业企业管理及培训咨询与服务;旅游商品的开发与销售;商铺租赁;物业管理;汽车销售;汽车租赁;环保设备研发、销售、安装;电子商务;计算机网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务;区块链领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务;林产品、农产品研发、加工、销售及互联网销售;化妆品、工艺品开发及销售;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 自驾游房车露营基地规划、设计、开发、建设、运营;旅游景区及生态农业旅游的策划、开发、建设、运营。国内旅游咨询与服务、文化艺术交流及策划、文化旅游会展策划及招商、旅游景区的开发与运营管理、创业企业管理及培训咨询与服务;旅游商品的开发与销售、商铺租赁、物业管理;汽车销售、汽车租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 2019-06-17 |
法定代表人变更 | 韩艳 | 张小虎 | 2019-06-17 |
一般经营项目变更 | 自驾游房车露营基地规划、设计、开发、建设、运营;旅游景区及生态农业旅游的策划、开发、建设、运营;国内旅游咨询与服务、文化艺术交流及策划、文化旅游会展策划及招商、旅游景区的开发与运营管理、创业企业管理及培训咨询与服务;旅游商品的开发与销售;商铺租赁;物业管理;汽车销售;汽车租赁;环保设备研发、销售、安装;电子商务;计算机网络技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务;区块链领域内的技术开发、技术转让、技术咨询及技术服务;林产品、农产品研发、加工、销售及互联网销售;化妆品、工艺品开发及销售;互联网信息服务 | 自驾游房车露营基地规划、设计、开发、建设、运营;旅游景区及生态农业旅游的策划、开发、建设、运营。国内旅游咨询与服务、文化艺术交流及策划、文化旅游会展策划及招商、旅游景区的开发与运营管理、创业企业管理及培训咨询与服务;旅游商品的开发与销售、商铺租赁、物业管理;汽车销售、汽车租赁 | 2019-06-17 |
主要人员备案 | 姓名: 韩艳; 证件号码: X; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] 姓名: 瞿建国; 证件号码: ; 职位: 监事 [新增] | 姓名: 刘强; 证件号码: ; 职位: 监事 [退出] 姓名: 张小虎; 证件号码: ; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2019-06-17 |
出资比例变更 | 姓名: 刘强; 出资额: 1000; 百分比: 20 姓名: 瞿建国; 出资额: 2750; 百分比: 55 姓名: 韩艳; 出资额: 1250; 百分比: 25 | 姓名: 刘强; 出资额: 1000; 百分比: 20 姓名: 周明懿; 出资额: 750; 百分比: 15 姓名: 张小虎; 出资额: 500; 百分比: 10 姓名: 瞿建国; 出资额: 2750; 百分比: 55 | 2019-06-17 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更) | 张小虎 | 瞿建国 | 2018-04-09 |
投资者变更 | 张小虎 [新增] | 瞿建国 [退出] | 2018-04-09 |
地税登记证号变更 | 现生产经营地:(陕西省安康市高新技术产业开发区创新创业中心16楼),现生产经营地所在行政区划:(安康市工商行政管理局高新技术产业开发区分局) | 原生产经营地:(陕西省安康市高新技术产业开发区创新创业中心16楼),原生产经营地所在行政区划:(安康市工商行政管理局高新技术产业开发区分局) | 2018-04-09 |
法定代表人变更 | 张小虎 | 瞿建国 | 2018-04-09 |
高级管理人员备案 | 姓名: 刘强; 证件号码: ; 职位: 监事 姓名: 张小虎; 证件号码: ; 职位: 执行董事兼总经理 [新增] | 姓名: 刘强; 证件号码: ; 职位: 监事 姓名: 瞿建国; 证件号码: ; 职位: 执行董事兼总经理 [退出] | 2018-04-09 |
本页是 [陕西移族国际文化旅游发展有限公司] 在顺企网安康黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。
相关本地行业
附近城市
全国热门地区
您可能喜欢
相关旅行社、旅游公司公司