新乡市春江置业有限公司,办公室地址位于中国电池工业之都的新乡,辉县市共和路北段韭山前(原中心路),我公司主要提供房地产开发销售。
联系方式
- 公司地址:
- 辉县市共和路北段韭山前(原中心路)
- 固定电话:
- 0373-6229666 未核实,仅供参考
- 经理:
- 艾爱
- 电子邮件:
- 337146966@QQ.COM
- 邮政编码:
- 453000
- 地区编码:
- 410782
- 顺企®采购:
- 请卖家联系我在线采购产品
其他联系方式
座机号码 | 0373-6229666 |
电子邮箱 | 337146966@QQ.COM |
座机号码 | 0373-6575555 |
相关产品
工商信息和基本资料
新乡市春江置业有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
北京诺语科技有限公司 | 100% | 人民币5000万元 |
新乡市春江置业有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 2021-01-14 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-01-14 |
投资人变更 | 北京诺语科技有限公司:100%; [新增] | 靳小亮:95%; [退出] 靳力:5%; [退出] | 2021-01-14 |
高级管理人员备案 | 靳力 艾爱 | 靳小亮 [退出] 靳力 艾爱 | 2021-01-14 |
投资人变更 | 靳小亮:95%; 靳力:5%; | 靳力; 靳小亮; | 2020-09-23 |
注册资本变更 | 5000( - 50% ) | 10000 | 2020-09-23 |
地址变更变更 | 辉县市孟庄镇三里屯村 | 辉县市共和路北段韭山前(原中心路) | 2018-03-16 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | 有限责任公司(自然人独资) | 2016-11-09 |
高级管理人员备案变更 | 靳小亮 [新增] 靳力 [新增] 艾爱 [新增] | 王秀东 [退出] 胡珊珊 [退出] | 2016-11-09 |
市场主体类型变更变更 | 1130 | 1151 | 2016-11-09 |
投资人变更变更 | 靳小亮; [新增] 靳力; [新增] | 王秀东; [退出] | 2016-11-09 |
名称变更变更 | 新乡市春江置业有限公司 | 春江集团(河南)置业有限公司 | 2016-11-09 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 艾爱 | 王秀东 | 2016-11-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 靳小亮;靳力; | 王秀东; | 2016-11-09 |
其他事项备案变更 | 靳小亮;靳力; | 王秀东; | 2016-11-09 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 王秀东; | 春江集团(河南)投资有限公司; | 2016-09-14 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、合伙事务执行人等变更)变更 | 王秀东 | 任玉梅 | 2016-09-14 |
高级管理人员备案变更 | 王秀东 [新增] 胡珊珊 [新增] | 陈海文 [退出] 任玉梅 [退出] | 2016-09-14 |
市场主体类型变更变更 | 1151 | 1152 | 2016-09-14 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(自然人独资) | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 2016-09-14 |
投资人变更变更 | 王秀东; [新增] | 春江集团(河南)投资有限公司; [退出] | 2016-09-14 |
高级管理人员备案 | 任玉梅 陈海文 [新增] | 王秀东 [退出] 任玉梅 | 2015-11-10 |
市场主体类型变更变更 | 1152 | 1190 | 2015-11-10 |
市场主体类型变更变更 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2015-11-10 |
投资人变更变更 | 春江集团(河南)投资有限公司; [新增] | 王秀东:30%; [退出] 春江集团(河南)投资有限公司:70%; [退出] | 2015-11-10 |
投资人变更(包括出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等)变更 | 春江集团(河南)投资有限公司; | 王秀东:30%;春江集团(河南)投资有限公司:70%; | 2015-11-10 |
高级管理人员备案 | 王秀东 任玉梅 [新增] | 孙天旺 [退出] 张洪梅 [退出] 王希廷 [退出] 王秀东 张海明 [退出] | 2014-12-02 |
经营范围变更变更 | 房地产开发销售。 | 房地产开发销售。(凭有效许可证经营) | 2014-12-02 |
负责人变更变更 | 任玉梅 | 张海明 | 2014-12-02 |
期限变更变更 | 23 | 3 | 2014-06-06 |
经营范围变更 | 房地产开发销售。(凭有效许可证经营) | 房地产开发销售,室内外装饰、物业管理服务、房地产市场咨询服务。(以上范围国家法律法规规定应经审批方可经营的项目,凭有效许可证经营,未获审批前不得经营)** | 2012-08-27 |
新乡市春江置业有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
艾爱 | 总经理 |
靳小亮 | 执行董事 |
靳力 | 监事 |
本页是 [新乡市春江置业有限公司] 在顺企网新乡黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。