变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程修正案备案 | - | - | 2021-03-16 |
经营期限营业期限变更 | 营业期限至: 营业期限至: 长期 | 营业期限至: 2021-05-23 | 2021-03-16 |
| 统一社会信用代码:9********33439W | 注册号:********77304
组织机构代码证:******** | 2015-12-11 |
换发统一社会信用代码执照 | 统一社会信用代码:9********33439W | 注册号:********77304
组织机构代码证:******** | 2015-12-11 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 建材、塑料、泡沫制品、电线电缆、电子产品、高低压电器、机电设备、通讯器材(不含卫星接收设施)、消防器材、金属材料、电力金具、输配电设备、计算机硬件及周边设备批发、零售。 | 一般经营项目: 建材、塑料、电线电缆、电子产品、高低压电器、机电设备、通讯器材(不含卫星接收设施)、消防器材、金属材料、电力金具、输配电设备、计算机硬件及周边设备批发、零售。 | 2015-09-22 |
名称变更 | 浙江塑信贸易有限公司 | 乐清塑信贸易有限公司 | 2013-12-11 |
注册资本(金)变更 | 1000 | 500 | 2013-10-14 |
一般经营项目变更 | 一般经营项目: 建材、塑料、电线电缆、电子产品、高低压电器、机电设备、通讯器材(不含卫星接收设施)、消防器材、金属材料、电力金具、输配电设备、计算机硬件及周边设备批发、零售。 | 一般经营项目: 建材、塑料、电线电缆、电子产品、高低压电器、机电设备、通讯器材(不含卫星接收设施)、消防器材、金属材料、电力金具、输配电设备、计算机硬件及周边设备销售。 | 2013-10-14 |
实收资本变更 | 1000 | 500 | 2013-10-14 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 苏牧; 出资额: 150; 百分比: 15%姓名: 苏洋; 出资额: 150; 百分比: 15%姓名: 管岳萍; 出资额: 700; 百分比: 70% | 姓名: 苏牧; 出资额: 75; 百分比: 15%
姓名: 苏洋; 出资额: 75; 百分比: 15%
姓名: 管岳萍; 出资额: 350; 百分比: 70%
| 2013-10-14 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 苏牧; 出资额: ; 百分比: %
姓名: 苏洋; 出资额: ; 百分比: %
姓名: 管岳萍; 出资额: ; 百分比: % | 姓名: 苏牧; 出资额: ; 百分比: %
姓名: 苏洋; 出资额: ; 百分比: %
姓名: 管岳萍; 出资额: ; 百分比: % | 2013-10-14 |
实收资本变更 | 1000( + 100% ) | 500 | 2013-10-14 |
注册资本(金)变更 | 1000( + 100% ) | 500 | 2013-10-14 |
投资人(股权)备案 | 姓名: 苏牧; 出资额: ; 百分比: %
姓名: 苏洋; 出资额: ; 百分比: %
姓名: 管岳萍; 出资额: ; 百分比: % | 姓名: 苏牧; 出资额: .; 百分比: %
姓名: 苏洋; 出资额: .; 百分比: %
姓名: 管岳萍; 出资额: ; 百分比: % | 2013-08-16 |
实收资本变更 | 500( + 900% ) | 50 | 2013-08-16 |
注册资本(金)变更 | 500( + 900% ) | 50 | 2013-08-16 |
注册资本(金)变更 | 500 | 50 | 2013-08-16 |
实收资本变更 | 500 | 50 | 2013-08-16 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 苏牧; 出资额: 75; 百分比: 15%姓名: 苏洋; 出资额: 75; 百分比: 15%姓名: 管岳萍; 出资额: 350; 百分比: 70% | 姓名: 苏牧; 出资额: 7.5; 百分比: 15%
姓名: 苏洋; 出资额: 7.5; 百分比: 15%
姓名: 管岳萍; 出资额: 35; 百分比: 70%
| 2013-08-16 |
住所(营业场所、地址)变更 | 住所: 乐清市乐成街道文昌路38-402室; 邮政编码: 325600; 电话: ********;住所所在行政区划:乐成街道 | 住所: 乐清市乐成镇文昌路38-402室; 邮政编码: 325600; 电话: ********;住所所在行政区划:乐成街道 | 2013-05-02 |
投资人(股权)变更 | 姓名: 苏牧; 出资额: 7.5; 百分比: 15%姓名: 苏洋; 出资额: 7.5; 百分比: 15%姓名: 管岳萍; 出资额: 35; 百分比: 70% | 姓名: 管瑶娜; 出资额: 15; 百分比: 30%
姓名: 管岳翠; 出资额: 35; 百分比: 70%
| 2013-05-02 |
| 姓名: 管岳萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 管岳萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 苏洋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 管瑶娜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 管岳翠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 管岳翠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2013-05-02 |
组织机构变更 | 姓名: 管岳萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 管岳萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理姓名: 苏洋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 | 姓名: 管瑶娜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事
姓名: 管岳翠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理
姓名: 管岳翠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事
| 2013-05-02 |
高级管理人员备案 | 姓名: 管岳萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 管岳萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 苏洋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 管瑶娜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 管岳翠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 管岳翠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] | 2013-05-02 |
投资人备案 | 姓名: 苏牧; 出资额: *.*; 百分比: **% [新增]
姓名: 苏洋; 出资额: *.*; 百分比: **% [新增]
姓名: 管岳萍; 出资额: **; 百分比: **% [新增] | 姓名: 管瑶娜; 出资额: **; 百分比: **% [退出]
姓名: 管岳翠; 出资额: **; 百分比: **% [退出] | 2013-05-02 |
住所变更 | 住所: 乐清市乐成街道文昌路**-***室
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:乐成街道 | 住所: 乐清市乐成镇文昌路**-***室
邮政编码: ******
电话: ********
住所所在行政区划:乐成街道 | 2013-05-02 |
法定代表人变更 | 管岳萍 | 管岳翠 | 2013-05-02 |
组织机构变更 | 姓名: 管岳萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [新增]
姓名: 管岳萍; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [新增]
姓名: 苏洋; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事 [新增] | 姓名: 管瑶娜; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 监事 [退出]
姓名: 管岳翠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 经理 [退出]
姓名: 管岳翠; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事 [退出] | 2013-05-02 |