变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|
章程备案 | 无 | 无 | 2021-07-28 |
经营范围变更 | 其他公路客运;道路旅客运输经营;道路旅客运输站经营;道路货物运输站经营;运输货物打包服务;停车场服务;代驾服务;报检业务;商务代理代办服务;小微型客车租赁经营服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;旅游业务;城市公园管理;游览景区管理;休闲观光活动;餐饮服务;住宿服务;票务代理服务;会议及展览服务;产业用纺织制成品生产;服饰制造;鞋制造;产业用纺织制成品制造;鞋帽批发;鞋帽零售;产业用纺织制成品销售;日用品销售;食品经营;保健食品销售;汽车零配件批发;烟草制品零售;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;平面设计;电影制作;电影摄制服务;数字内容制作服务(不含出版发行);组织文化艺术交流活动(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | 其他公路客运;道路旅客运输经营;道路货物运输站经营;停车场服务;运输货物打包服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;旅游业务;住宿服务;产业用纺织制成品生产;服饰制造;鞋制造;产业用纺织制成品制造;鞋帽批发;鞋帽零售;产业用纺织制成品销售;休闲观光活动;游览景区管理;城市公园管理;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;平面设计;电影制作;电影摄制服务;组织文化艺术交流活动;数字内容制作服务(不含出版发行);日用杂品销售。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营 | 2021-07-28 |
投资人变更 | 贵州省贵阳汽车客运有限公司; | 贵州省贵阳汽车客运有限公司;
贵旅集团亚彬旅游营销有限公司; [退出] | 2021-01-08 |
投资人变更 | 贵州省贵阳汽车客运有限公司%; | 贵州省贵阳汽车客运有限公司%;
贵旅集团亚彬旅游营销有限公司%; [退出] | 2021-01-08 |
其他事项备案 | **** | *** | 2021-01-08 |
投资人变更 | 贵州省贵阳汽车客运有限公司:*%; | 贵州省贵阳汽车客运有限公司:*%;
贵旅集团亚彬旅游营销有限公司:*%; [退出] | 2021-01-08 |
名称变更 | 贵州全景通汽车运输有限公司 | 贵州全景通旅游有限公司 | 2021-01-08 |
投资人变更 | 贵州省贵阳汽车客运有限公司:100%; | 贵州省贵阳汽车客运有限公司:67%;
贵旅集团亚彬旅游营销有限公司:33%; [退出] | 2021-01-08 |
负责人变更 | 任洪渊 | 马凤萍 | 2021-01-08 |
市场主体类型变更 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | 其他有限责任公司 | 2021-01-08 |
经营范围变更 | 其他公路客运;道路旅客运输经营;道路货物运输站经营;停车场服务;运输货物打包服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营;旅游业务;住宿服务;产业用纺织制成品生产;服饰制造;鞋制造;产业用纺织制成品制造;鞋帽批发;鞋帽零售;产业用纺织制成品销售;休闲观光活动;游览景区管理;城市公园管理;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告制作;平面设计;电影制作;电影摄制服务;组织文化艺术交流活动;数字内容制作服务(不含出版发行);日用杂品销售。涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营 | 国内旅游业务,旅游景区开发及建设,旅游客运;广告设计、制作、代理、发布;销售:旅游产品,农产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2021-01-08 |
高级管理人员备案 | 任洪渊
张家文
林莉
冷平
冉雄 [新增]
邱万军 | 任洪渊
邱万军
罗明 [退出]
刘杰 [退出]
林莉
冷平
张羽 [退出]
张家文
吴滨 [退出]
王丽艳 [退出]
王继奎 [退出]
马凤萍 [退出] | 2021-01-08 |
章程备案 | 无 | 无 | 2021-01-08 |
其他事项备案 | 5429 | 727 | 2021-01-08 |
投资人变更变更 | 贵旅集团亚彬旅游营销有限公司;
贵州省贵阳汽车客运有限公司; | 贵州省贵阳汽车客运有限公司;
贵旅集团亚彬旅游营销有限公司;
李辉; [退出] | 2019-07-05 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2019-07-05 |
其他事项备案 | 贵旅集团亚彬旅游营销有限公司:*;贵州省贵阳汽车客运有限公司:*; | 贵州省贵阳汽车客运有限公司:*;贵旅集团亚彬旅游营销有限公司:*;李辉:*; | 2019-07-05 |
投资人变更变更 | 贵旅集团亚彬旅游营销有限公司;
贵州省贵阳汽车客运有限公司;
李辉; [新增] | 贵州省贵阳汽车客运有限公司;
贵旅集团亚彬旅游营销有限公司; | 2018-10-15 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2018-10-15 |
其他事项备案 | 贵旅集团亚彬旅游营销有限公司:*;贵州省贵阳汽车客运有限公司:*;李辉:*; | 贵州省贵阳汽车客运有限公司:*;贵旅集团亚彬旅游营销有限公司:*; | 2018-10-15 |
其他事项备案变更 | 100000003,100000018,100000007,100000020,100000021,100000022,100000023, | 无 | 2018-10-15 |
高级管理人员备案变更 | 冷平,张羽,张家文,吴滨,王丽艳,王继奎,任洪渊,邱万军,罗明,刘杰,林莉 | - | 2017-06-23 |
经营范围变更 | L | L | 2017-06-23 |
章程备案 | 无 | 无 | 2017-06-23 |
投资人变更变更 | 冷平 [新增]
张羽 [新增]
张家文 [新增]
吴滨 [新增]
王丽艳 [新增]
王继奎 [新增]
任洪渊 [新增]
邱万军 [新增]
罗明 [新增]
刘杰 [新增]
林莉 [新增] | - | 2017-06-23 |
经营范围变更 | 国内旅游业务,旅游景区开发及建设,旅游客运;广告设计、制作、代理、发布;销售:旅游产品,农产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 国内旅游业务,旅游景区开发及建设,旅游客运;销售:旅游产品,农产品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 2017-06-23 |
经营范围变更 | L7270 | L7270 | 2017-06-23 |
联络员备案变更 | 李娟娟 | 无 | 2017-05-25 |
其他事项备案变更 | {"xm":"严小静","certype":"1","cerno":"*****8","tel":"86523399","mobtel":"*****","email":"*****"} | {"xm":"严小静","certype":"1","cerno":"*****8","tel":"86523399","mobtel":"*****","email":"*****"} | 2016-12-13 |
投资人变更变更 | 无 | 无 | 2016-12-13 |
投资人信息变更 | 贵旅集团亚彬旅游营销有限公司 [新增] | 新添股东 | 2016-12-13 |
投资人信息变更 | 贵州省贵阳汽车客运有限公司 | 贵州省贵阳汽车客运有限公司 | 2016-12-13 |
投资人信息变更 | 删除股东 | 贵州海峡阳光国际旅行社有限公司 [退出] | 2016-12-13 |
注册资本变更 | 3000( + 200% ) | 1000 | 2016-12-13 |
负责人变更 | 马凤萍 [新增] | 任洪渊 [退出] | 2016-12-13 |
投资人变更变更 | 贵州省贵阳汽车客运有限公司,
贵旅集团亚彬旅游营销有限公司 [新增] | 贵州海峡阳光国际旅行社有限公司, [退出]
新添股东,
贵州省贵阳汽车客运有限公司 | 2016-12-13 |
联络员备案变更 | 严小静 | 严小静 | 2016-12-13 |
高级管理人员备案变更 | 无 | 无 | 2016-12-13 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2016-12-13 |
注册资本变更 | **** | **** | 2016-12-13 |
负责人变更(法定代表人、负责人、首席代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) | 马凤萍 | 任洪渊 | 2016-12-13 |
注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) | 3000 | 1000 | 2016-12-13 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | 删除股东 | '贵州海峡阳光国际旅行社有限公司' | 2016-12-13 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | '贵州省贵阳汽车客运有限公司' | '贵州省贵阳汽车客运有限公司' | 2016-12-13 |
投资人信息变更(包括投资人、出资额、出资方式、出资日期、投资人名称等) | '贵旅集团亚彬旅游营销有限公司' | 新添股东 | 2016-12-13 |
联络员备案变更 | 严小静 | 严小静 | 2016-04-21 |
高级管理人员备案变更 | 无 | 无 | 2016-04-21 |
章程备案变更 | 无 | 无 | 2016-04-21 |
其他事项备案变更 | {"xm":"严小静","certype":"1","cerno":"*****8","tel":"86523399","mobtel":"*****","email":"*****"} | {"xm":"严小静","certype":"1","cerno":"*****8","tel":"86523399","mobtel":"*****","email":"*****"} | 2016-04-21 |
投资人变更变更 | 无 | 无 | 2016-04-21 |