北京黑石城体育文化传媒有限公司,办公室地址位于中国的首都,政治、文化中心北京,北京市朝阳区东大桥路8号院1号楼1层105室,我公司主要提供组织文化艺术交流活动;技术推广服务;票务代理;企业管理;设计、制作、代理、发布广告;体育运动项目经营;声乐技术培训;绘画技术培训;翻译服务;文艺创作;...教育咨询;...
联系方式
相关产品
工商信息和基本资料
法人名称: | 北京黑石城体育文化传媒有限公司 |
简称: | 黑石城体育文化传媒 |
主要经营产品: | 未提供 |
经营范围: | 组织文化艺术交流活动;技术推广服务;票务代理(不含航空机票销售代理);企业管理;设计、制作、代理、发布广告;体育运动项目经营(高危险性体育运动项目除外);声乐技术培训(不得面向全国招生);绘画技术培训(不得面向全国招生);翻译服务;文艺创作;...教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);... |
营业执照号码: | 110105021345375 |
发证机关: | 北京市昌平区市场监督管理局 |
经营状态: | 存续 |
成立时间: | 2016年05月30日 |
注册资本: | 200万元人民币 (万元) |
所属分类: | 传媒广电公司 » 朝阳区传媒广电公司 |
所属城市: | 北京企业网 » 朝阳区 |
顺企编码: | 68177028 |
北京黑石城体育文化传媒有限公司的股东
股东名字 | 出资比例 | 出资额 |
---|---|---|
王麒翔 | 50% | 人民币100.0万元 |
上海企徒体育发展有限公司 | 30% | 人民币60.0万元 |
赵琦 | 10% | 人民币20.0万元 |
杨娇 | 10% | 人民币20.0万元 |
北京黑石城体育文化传媒有限公司的工商变更记录
变更项目 | 变更后 | 变更前 | 时间 |
---|---|---|---|
登记管辖变更 | 北京市昌平区市场监督管理局 | 北京市朝阳区市场监督管理局 | 2020-04-13 |
登记管辖变更 | 昌平分局 | 朝阳分局 | 2020-04-13 |
经营范围 | 组织文化艺术交流活动;技术推广服务;票务代理(不含航空机票销售代理);企业管理;设计、制作、代理、发布广告;体育运动项目经营(高危险性体育运动项目除外);翻译服务;会议服务;承办展览展示活动;销售日用品、体育用品、服装鞋帽、箱包、针纺织品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 文艺表演。组织文化艺术交流活动;技术推广服务;票务代理(不含航空机票销售代理);企业管理;设计、制作、代理、发布广告;体育运动项目经营(高危险性体育运动项目除外);声乐技术培训(不得面向全国招生);绘画技术培训(不得面向全国招生);翻译服务;文艺创作;会议服务;承办展览展示活动;教育咨询(不含出国留学咨询及中介服务);销售日用品、体育用品、工艺品、服装鞋帽、箱包、针纺织品。企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;文艺表演以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。 | 2020-04-13 |
住所 | 北京市昌平区回龙观西大街19号E-B1001 | 北京市朝阳区东大桥路8号院1号楼1层105室 | 2020-04-13 |
投资人 | 上海企徒体育发展有限公司,, [新增] 王麒翔,自然人股东, 杨娇,自然人股东, 赵琦,自然人股东 | 王麒翔,自然人股东, 杨娇,自然人股东, 赵琦,自然人股东 | 2018-04-17 |
投资人 | 王麒翔 自然人股东 上海企徒体育发展有限公司 其他非自然人投资者 [新增] 杨娇 自然人股东 赵琦 自然人股东 | 王麒翔 自然人股东 杨娇 自然人股东 赵琦 自然人股东 | 2018-04-17 |
董事 经理 监事 | 王麒翔 执行董事; 杨娇 经理; 赵琦 监事 [新增] | 王麒翔 执行董事; 杨娇 经理; 袁隆熙 监事 [退出] | 2016-10-31 |
董事 经理 监事 | 王麒翔*, 杨娇, 赵琦 [新增] | 王麒翔*, 杨娇, 袁隆熙 [退出] | 2016-10-31 |
投资人 | 变更后(注:标有*标志的为法定代表人) 王麒翔* 执行董事 杨娇 经理 赵琦 监事 [新增] | 变更前(注:标有*标志的为法定代表人) 王麒翔* 执行董事 杨娇 经理 袁隆熙 监事 [退出] | 2016-10-31 |
董事 经理 监事 | 王麒翔* 执行董事 杨娇 经理 赵琦 监事 [新增] 注:标有*标志的为法定代表人 | 王麒翔* 执行董事 杨娇 经理 袁隆熙 监事 [退出] 注:标有*标志的为法定代表人 | 2016-10-31 |
投资人 | 王麒翔 自然人股东 杨娇 自然人股东 赵琦 自然人股东 | 王麒翔 自然人股东 袁隆熙 自然人股东 [退出] 杨娇 自然人股东 赵琦 自然人股东 | 2016-10-31 |
投资人 | 王麒翔,自然人股东; 杨娇,自然人股东; 赵琦,自然人股东; | 王麒翔,自然人股东; 袁隆熙,自然人股东; 杨娇,自然人股东; 赵琦,自然人股东; | 2016-10-31 |
董事(理事)、经理、监事 | 杨娇,经理; 赵琦,监事; | 杨娇,经理; 袁隆熙,监事; | 2016-10-31 |
北京黑石城体育文化传媒有限公司的领导人员
名字 | 职务 |
---|---|
王麒翔 | 执行董事 |
杨娇 | 经理 |
赵琦 | 监事 |
本页是 [北京黑石城体育文化传媒有限公司] 在顺企网北京黄页的介绍页,如果您是负责人并希望管理这家公司, 认领该企业后可以删除广告,或者信息有误需要纠正或者删除或者您是负责人并希望管理这家公司,请 [ 联系我们纠正或删除信息 ],您认领该企业后可以获取管理权限,发布供求信息,带来咨询订单,而且页面会移除广告。